LALUNA
Présentation générale de LALUNA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LALUNA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LALUNA est situé au 24 QUAI GUINE 85100 LES SABLES D'OLONNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 11 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 511095614 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
LALUNA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 736 525.00 € pour un résultat de 141 238.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
LALUNA est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si LALUNA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94511095614
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LALUNA de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- legrand, thierry bruno
Les modifications survenues dans l'administration de la société LALUNA
- 2017-01-29 : Gérant : LEGRAND Thierry Bruno modification le 25 Janvier 2017 ; Gérant : FRADET Jean-Hubert Pascal Robert en fonction le 25 Janvier 2017
- 2018-12-07 : Gérant partant : Legrand, Thierry Bruno
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LALUNA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LALUNA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LE BISTROT GOURMAND |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 511095614 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-11 : mercredi 11 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LALUNA- CO
2019 | 862 339.00 | 670 379.00 |
2018 | 191 961.00 |
2019 | 50 000.00 |
2018 |
2019 | 106 647.00 |
2018 |
2019 | 670 379.00 |
2018 |
2019 | 736 525.00 | 736 525.00 |
2018 |
2019 | 141 238.00 |
2018 |
2019 | 106 647.00 |
2018 |
2019 | 250 659.00 | 72 515.00 |
2018 | 178 144.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LALUNA- mercredi 01 avril 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/04/2009N° RCS : 511095614 - Dénomination : LALUNA - Adresse : 25 rue du Docteur Laennec 85100 Les Sables-d'Olonne - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Gérant : LEGRAND Thierry Bruno.
- samedi 02 mai 2009: Vente
Bodacc A publié le 10/04/2009Annonce n° 864 N° RCS : 511095614 - Dénomination : LALUNA 24 quai Quine 85100 Les Sables-d'Olonne Bar débit de boissons - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Gérant : LEGRAND Thierry Bruno. - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : L'ECHO DE L'OUEST - Opposition : CABINET MATHOREZ DESRUES, 2 BIS AVENUE CARNOT 85100 LES SABLES D'OLONNE - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 290.000,00 EUR
- dimanche 31 mai 2009: Vente
Bodacc A publié le 10/04/2009Annonce n° 997 N° RCS : 511095614 - Dénomination : LALUNA 24 quai Quine 85100 Les Sables-d'Olonne restaurant bar brasserie pizzeria - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Gérant : LEGRAND Thierry Bruno. - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : L'ECHO DE L'OUEST - Opposition : CABINET MATHOREZ DESRUES, 2 BIS AVENUE CARNOT 85100 LES SABLES D'OLONNE - Origine : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 290.000,00 EUR
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 07 mai 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2016: Depot des comptes
- dimanche 29 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170020 publié le 29/01/2017Annonce n° 2409 N° RCS : 511095614 - Dénomination : LALUNA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LEGRAND Thierry Bruno modification le 25 Janvier 2017 ; Gérant : FRADET Jean-Hubert Pascal Robert en fonction le 25 Janvier 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 16 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 03 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180234 publié le 07/12/2018Annonce n° 2292 N° RCS : 511095614 - Dénomination : LALUNA - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 50000 EUR - Administration : Gérant partant : Legrand, Thierry Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LALUNA- mercredi 01 avril 2009 : Ouvert
24 QUAI GUINE 85100 LES SABLES D'OLONNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LALUNA- CAVIGIOLI STEPHANE : 2 RUE SAINT MARTIN 15300 MURAT
- PESTEIL FABRICE : 13 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- PICOT DILLY THIERRY : 9 AV DU DOCTEUR POULAIN 55600 MONTMEDY
- BRION : 6 PL DES DEUX ALPES 38860 LES DEUX ALPES
- DACA : 120 AV NARCISSE PLANAS 66200 ELNE
- GT LOISIRS : 7 RUE DES ROSES 57300 TREMERY
- LE GOLF DE SAVIGNY : 2 RUE DU NICKEL 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- LE LAC DU BISTROQUET : 300 CHE DU LAC 31840 AUSSONNE
- MHC 31 : 19 RUE DES CHANGES 31000 TOULOUSE
- MICHOLI : 66 AV DU CANIGOU 66170 SAINT FELIU D'AVALL
- PETIT LAMY SAS : 2 RUE COYSEVOX 75018 PARIS 18
- SARL BRASSERIE DES QUATRE CHEMINS : PL MAURICE ROZAND 83000 TOULON
- SARL LIORA : LE CHAMP VACHER 63500 VODABLE
- SUAY : 8 RUE DU CLOS RENE 34000 MONTPELLIER
- YOLUNDA AS : 34 RUE JULIETTE RECAMIER 69006 LYON 6EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LALUNA- ANDRE FRANCOISE : HALLES CENTRALES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- BOUARD DANIELLE : QUAI DU BRISE LAMES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- BROSSARD FABIEN : 10 IMP DES ROUGES GORGES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- GOURRAUD CECILE : HALLES CENTRALES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- KOUKOU JAMAL : 41 PAS DU PALAIS R DU PALAIS 85100 LES SABLES D'OLONNE
- RUCHAUD MONIQUE : 60 BD AMPERE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- TOURNOIS NICOLAS : LA PLAGE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- D4 SERVICES : 60 RUE GUYNEMER 85100 LES SABLES D'OLONNE
- DM CONSTRUCTION : 66 BD AMPERE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- ELFE : 32 AV GEORGES POMPIDOU 85100 LES SABLES D'OLONNE
- LE SEMAPHORE : 93 RUE DU SEMAPHORE 85100 LES SABLES D'OLONNE
- PHARMACIE SERENG : 54 PRO GEORGES CLEMENCEAU 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SCI LE POILU DE FRANCE : 16 RUE DES HALLES 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SCI REDIER : 1 PRO WILSON 85100 LES SABLES D'OLONNE
- SYND COPROPRIETE IMMEUBLE CHOUANS : 70 AV D AQUITAINE 85100 LES SABLES D'OLONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LALUNARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives