HAUCK FRANCE
Présentation générale de HAUCK FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HAUCK FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HAUCK FRANCE est situé au 29 RUE DE LORRAINE 78200 MANTES-LA-JOLIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 05 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 511585861 au greffe de EVRY
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 15 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
HAUCK FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -23 888.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
HAUCK FRANCE est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si HAUCK FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24511585861
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HAUCK FRANCE de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bastide- le du sophie
- dr van kaldenkerken thomas herman
- fontaine doussaint marine
- keil jens ulrich
- silvera patrick, josé, michel
- van de putte anton
Les modifications survenues dans l'administration de la société HAUCK FRANCE
- : Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel ; Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- 2011-02-15 : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009
- 2015-07-10 : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009 Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel en fonction le 01 Juillet 2015
- 2015-11-22 : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009 Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel en fonction le 01 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DOUSSAINT Marine en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LE DU Sophie en fonction le 16 Novembre 2015
- 2020-04-16 : Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel ; Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- 2020-05-05 : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- 2020-07-21 : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Gérant : KEIL Jens Ulrich ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- 2020-12-08 : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Gérant : KEIL Jens Ulrich ; Gérant : DR VAN KALDENKERKEN Thomas Herman ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- 2020-12-10 : Gérant : DR VAN KALDENKERKEN Thomas Herman ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
Les autres mandats des administrateurs
- bastide- le du sophie :
- 2020-05-24 : BCN (439982562)
- fontaine doussaint marine :
- 2020-11-17 : FIDASSYL (488068057)
- 2020-05-24 : BCN (439982562)
- 2019-08-01 : KANKYO (820302529)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HAUCK FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HAUCK FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 511585861 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-05 : jeudi 05 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HAUCK FRANCE- CO
2020 | 464 647.00 | 419 189.00 |
2019 | 45 458.00 | 819 462.00 |
2020 | 15 000.00 |
2019 | 15 000.00 |
2020 | -23 888.00 |
2019 | 5 257.00 |
2020 | 419 188.00 |
2019 | 819 464.00 |
2020 | 267 594.00 |
2019 | 267 594.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HAUCK FRANCE- jeudi 01 janvier 1970: Modification
Bodacc B n° publié le //Annonce n° 5838 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE Achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; Activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; Achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; Participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel ; Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 05 mars 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/03/2009N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE - Adresse : - Activité : achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture; activité d'intermédiaire dans le commerce de Ces produits; achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi; participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant : FEYLER Béatrice. Gérant : FEYLER Jorg.
- mardi 15 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110032 publié le 15/02/2011Annonce n° 2797 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 02 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 10 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150131 publié le 10/07/2015Annonce n° 2678 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009 Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel en fonction le 01 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 22 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150225 publié le 22/11/2015Annonce n° 1750 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : FEYLER Jorg en fonction le 03 Avril 2009 Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel en fonction le 01 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DOUSSAINT Marine en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LE DU Sophie en fonction le 16 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 25 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2020: Creation
Bodacc A publié le 16/04/2020N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE - Adresse : 29 Rue de Lorraine 78200 Mantes-la-Jolie - Activité : achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant : SILVERA Patrick, José, Michel ; Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine
- mardi 05 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200087 publié le 05/05/2020Annonce n° 2169 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE Achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; Activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; Achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; Participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 21 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200139 publié le 21/07/2020Annonce n° 3230 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE Achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; Activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; Achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; Participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Gérant : KEIL Jens Ulrich ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 08 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200238 publié le 08/12/2020Annonce n° 2099 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE Achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; Activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; Achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; Participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VAN DE PUTTE Anton ; Gérant : KEIL Jens Ulrich ; Gérant : DR VAN KALDENKERKEN Thomas Herman ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 10 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200240 publié le 10/12/2020Annonce n° 4087 N° RCS : 511585861 - Dénomination : HAUCK FRANCE Achat, vente, importation, exportation, distribution d'articles de puériculture ; Activité d'intermédiaire dans le commerce de ces produits ; Achat, vente, représentation pour tous commerces et tous produits ; Toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social et tout objet similaire ou connexe dans les limites autorisées par la loi ; Participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DR VAN KALDENKERKEN Thomas Herman ; Commissaire aux comptes titulaire : BASTIDE- LE DU Sophie ; Commissaire aux comptes suppléant : FONTAINE DOUSSAINT Marine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HAUCK FRANCE- mercredi 25 mars 2020 : Fermé
66 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE - mercredi 25 mars 2020 : Ouvert
29 RUE DE LORRAINE 78200 MANTES-LA-JOLIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HAUCK FRANCE- BENNIS ADNANE : 32 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- CATWALK 669 SL : C NARCIS MONTURIOL 1B NAVE 1
- CFP CATERING : 2 AV JEAN PIERRE TIMBAUD 78190 TRAPPES
- FABRIMAT : 4 BD CARNOT 95400 VILLIERS-LE-BEL
- FGPARTNER : 31 RUE LEON DEHUZ 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- FR DESTOCK : 47 RUE CARTIER BRESSON 93500 PANTIN
- MANIMEKALAI : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- MENTORSTART : 48 RUE DU FORT DE VAUX 55100 VERDUN
- MOKE INTERNATIONAL LIMITED : UNIT 3 STABLE COURTYARD WINGRAVE
- MP CONCEPT : 147 AV MARCEL MERIEUX 69530 BRIGNAIS
- NIXDORF IMPORT EXPORT : LA DESIRADE 97232 LE LAMENTIN
- ORTEX : 79 RTE DE GRIGNY 91130 RIS-ORANGIS
- SOTHINGS : 24 RUE GARNIER PAGES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- TERASCREEN : 33 RUE DE PONTOISE 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
- TURBO IMPEX : 590 MODEL TOWN EXTENSION
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HAUCK FRANCE- AMDOUNI WALID : 21 BD DU MAL JUIN 78200 MANTES-LA-JOLIE
- CAMARA HUSSEIN : 2 RUE SERGE NOYER 78200 MANTES-LA-JOLIE
- CENTONI MICHEL : 1 RUE DE L AUBERGE 78200 FLACOURT
- GASMI MOHAMED : 35 BD DU MAL JUIN 78200 MANTES-LA-JOLIE
- LAVERT JOFFREY : 8 IMP DE NORMANDIE 78200 BUCHELAY
- LECOINTE ALEXANDRA : 8 ALL DE TOURAINE 78200 MAGNANVILLE
- BESTHETIC : 54 RUE DE LORRAINE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- HISTOIRES ET CULTURES : 110 BD CARNOT 78200 MANTES-LA-JOLIE
- IMMO DE ABREU : 5 RUE YVES DE KERGUELEN 78200 MANTES-LA-JOLIE
- MERVEILLES : 2 RUE DE LA HAYE GROSSETS 78200 MANTES-LA-JOLIE
- PIZZA FAMILY : 22 RUE SAINTE ANNE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- SCI AZAD : 50 RUE PIERRE SEMARD 78200 MANTES-LA-JOLIE
- SCI DU 19 AV DE LA REPUBLIQUE : 19 AV DE LA REPUBLIQUE 78200 MANTES-LA-JOLIE
- SCI JUPITER : 74 RUE CASTOR 78200 MANTES-LA-JOLIE
- TONG ASSOCIES : 6 RUE D ALSACE 78200 MANTES-LA-JOLIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HAUCK FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives