DEEZER
Présentation générale de DEEZER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DEEZER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DEEZER est situé au 24 RUE DE CALAIS 75009 PARIS 9
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 20 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 511716573 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 196 982,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes)
L'activité déclarée au greffe est : Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 63.11Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- - les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Chiffre d’affaire
DEEZER à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 149 114 945.00 € pour un résultat de -63 504 252.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
DEEZER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DEEZER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86511716573
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DEEZER de part son activité de 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (67.4% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (6.5% des salariés)
- 05005 : Statut des Caisses d'épargne (4.2% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (2.9% des salariés)
- 00184 : Imprimeries de labeur (1.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DEEZER
- 2009-12-31 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Benassaya, Jonathan, modification du Directeur général délégué et Administrateur Marhely, Daniel, nomination de l'Administrateur : AGF PRIVATE EQUITY représentée par LAUTOUR, Guillaume, Adresse : 89 rue Lafayette 75009 Paris, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS
- 2010-03-17 : modification du Président du conseil d'administration Benassaya, Jonathan, nomination du Directeur général non Administrateur : Dauchez, Axel
- 2011-02-28 : Président du conseil d'administration partant : Benassaya, Jonathan, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Dauchez, Axel, nomination de l'Administrateur : ORANGE VALLEE représentée par POUILLY, Ludovic, Adresse : 13 rue du Long des Bois 78690 Saint-Rémy-l'Honoré
- 2012-07-18 : Administrateur partant : ORANGE VALLEE, nomination de l'Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONS représenté par Pouilly Ludovic Adresse : 13 rue de Long des Bois 78690 St Rémy l'Honoré
- 2012-08-14 : nomination de l'Administrateur : D'hauteville, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Mohaupt, Hermann Siegfried Jörg
- 2013-03-28 : Administrateur partant : DOTCORP ASSET MANAGEMENT, nomination de l'Administrateur : DOTCORP FINANCE III PRIVATE EQUITY FUND (Société en commandite par actions immatriculation RCS Luxembourg N° B 134377) représenté par Contra Annie nom d'usage : Ferton Adresse : 24 rue des Carmes 75005 Paris
- 2014-03-16 : modification de l'Administrateur Idinvest Partners, modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Laroye Serge Adresse : 9 route de la Troche 78490 Grosrouvre
- 2014-03-25 : nomination du Président du conseil d'administration : Bench, Didier, modification du Directeur général Dauchez, Axel
- 2015-04-30 : Directeur général partant : Dauchez, Axel
- 2015-04-30 : modification du Directeur général et Administrateur Marhely, Daniel, nomination du Directeur général délégué : Baldeyrou, Simon
- 2015-04-30 : nomination du Directeur général : Albrecht, Hans-Holger, modification de l'Administrateur Marhely, Daniel
- 2015-07-16 : modification du Directeur général et Administrateur Albrecht, Hans-Holger
- 2015-11-10 : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Louette Pierre Adresse : 13 rue Preschez 92210 Saint-Cloud
- 2016-01-26 : modification de l'Administrateur Idinvest Partners représenté par , Grossmann Benoist Adresse : 26 rue Constant Pape 92140 Clamart
- 2016-03-18 : Directeur général délégué partant : Baldeyrou, Simon
- 2016-03-18 : nomination du Directeur général délégué : De Gemini, Louis-Alexis
- 2018-04-20 : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Kessler David Adresse : 7 bis rue Saint-Gilles 75003 Paris
- 2018-10-30 : Administrateur partant : Mohaupt, Hermann Siegfried Jörg
- 2019-03-01 : nomination de l'Administrateur : Almaiman, Talal Ibrahim
- 2021-01-22 : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Bombrun Christian Adresse : 23 rue Berger 75001 Paris
Les autres mandats des administrateurs
- Marhely Daniel :
- 2016-07-19 : DJIT (513627299)
- ERNST & YOUNG ET AUTRES :
- 2021-01-24 : SCCV CACHAN GABRIEL PERI 3 (812051829)
- 2021-01-22 : FLEURY MICHON TRAITEUR DE LA MER (509596896)
- 2021-01-21 : CHAMPIGNY LA BOULONNERIE (819546185)
- 2021-01-21 : CONVENIENCE (433972577)
- 2021-01-21 : 3 S (444991681)
- 2021-01-21 : BAGNEUX BOURG LA REINE (820201341)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-20 : EVTRONIC (500494984)
- 2021-01-20 : ROHAN INVESTISSEMENT (518811468)
- 2021-01-19 : SAVOIE AUTOMOBILES DIFFUSION (329062269)
- 2021-01-19 : PARIS NORD SAS (798737805)
- 2021-01-19 : WISE-INTEGRATION (881644900)
- 2021-01-14 : SATYS ELECTRIC GROUP (447538182)
- 2021-01-14 : SCCV SPASSAS (817499361)
- 2021-01-14 : GISMAN (380685297)
- 2021-01-14 : TECHNOSENS EVOLUTION (833295637)
- 2021-01-10 : SCCV BOULOGNE TILLEULS (820232700)
- 2021-01-07 : UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (France) (853214336)
- 2021-01-07 : EOLE ANDIGNY 8 (799439757)
- 2021-01-07 : SAGEES REUNION (394037451)
- AUDITEX SAS :
- 2020-10-14 : CANON FRANCE BUSINESS SERVICES (400767786)
- 2020-02-11 : MVCI France (434973012)
- 2020-02-11 : MVCI HOLIDAYS FRANCE (440365740)
- 2019-04-28 : SOCIETE ALLUMETTIERE FRANCAISE (319252441)
- 2019-02-15 : SNC Villages Nature Hébergements II (793202144)
- 2019-02-13 : SNC Villages Nature Equipements I (793200551)
- 2019-02-10 : ROCHER PARTICIPATIONS (349032946)
- 2018-12-26 : BUT INTERNATIONAL (722041860)
- 2018-12-23 : SUBLIMED (813959012)
- 2018-12-21 : STONHARD (381195619)
- 2018-08-05 : VR SERVICES (428821896)
- 2018-07-31 : CARBOLINE FRANCE (389676784)
- 2018-07-31 : CLINIQUE GENERALE DE L'ETANG DE BERRE (635780604)
- 2018-07-29 : GRAVOTECH MANAGEMENT 2 (509835658)
- 2018-07-25 : HORTUS (488399536)
- 2018-07-11 : GFI INFORMATIQUE (385365713)
- 2018-07-08 : TRENCH FRANCE SAS (945753002)
- 2018-06-10 : ALIGN AEROSPACE FRANCE SAS (533468666)
- 2018-06-06 : SCHOTT SFAM (016380081)
- 2018-05-27 : OZIDIS (970201604)
- non :
- 2021-01-26 : MAP VITRE (440310431)
- 2021-01-26 : MAP MALO (440310621)
- 2021-01-26 : MAP REDON (440311181)
- 2021-01-26 : LES TROIS ROCHES (société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, à capital variable) (736320334)
- 2021-01-26 : SCI DREUX SQUARE (824110043)
- 2021-01-26 : MAP BRUZ (440311330)
- 2021-01-26 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MELUN SAINT MANDE (424281210)
- 2021-01-26 : SCI LYON LA MANUFACTURE (833972698)
- 2021-01-26 : SCI LE PUY TOUR MAUBOURG (823210398)
- 2021-01-26 : EMAN (885360974)
- 2021-01-24 : SCI MANON GESTION (494856024)
- 2021-01-24 : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE SARRELFING (325184976)
- 2021-01-24 : VIA Océan (891791089)
- 2021-01-24 : ESPACE EMMANUEL DE CROY (440293207)
- 2021-01-24 : PA INVEST 2 (879956027)
- 2021-01-24 : M.R concepts (819521881)
- 2021-01-24 : Art'Sol Béton Ciré (829101831)
- 2021-01-24 : HOSPITALIA (451315188)
- 2021-01-24 : SCI DE L'ODET (444230387)
- 2021-01-24 : CLINIQUE BENIGNE JOLY (451363550)
- ORANGE VALLEE :
- 2011-01-05 : WORMEE (421039553)
- D'hauteville Guillaume :
- 2018-08-05 : SCI GRAND CAP (480024421)
- 2015-08-30 : UNION HOTELIERE DU CAP (956804066)
- DOTCORP ASSET MANAGEMENT :
- 2012-07-27 : IFRAME-APPS (533914370)
- 2008-04-03 : GUIDE DES PROMOS (501676621)
- Idinvest Partners :
- 2020-07-16 : TIM TALENT (813043692)
- 2020-06-18 : AMBLER (840859300)
- 2020-04-26 : MARIANNE FORMATION (799351887)
- 2020-03-18 : OnTruck Holding SAS (844258814)
- 2020-01-22 : COLONIES (824567721)
- 2019-04-16 : MALT COMMUNITY (791354871)
- 2019-03-05 : Majelan (840769269)
- 2019-02-14 : SHIPFIX TECHNOLOGIES S.A.S. (844732081)
- 2018-09-21 : KACTUS (812350684)
- 2018-09-14 : LENDIX (804264174)
- 2018-09-12 : REGARDS (511962219)
- 2018-06-30 : TRUSTINSOFT (793371907)
- 2018-06-14 : BIOMODEX (809099088)
- 2018-03-13 : DRIVEFORME (799927801)
- 2018-02-06 : ACTILITY (522305473)
- 2017-09-26 : MELCHIOR INVESTISSEMENTS ET INDUSTRIES (505355016)
- 2017-08-25 : LUMAPPS (788743474)
- 2017-07-02 : JOBTEASER (508271715)
- 2017-06-16 : EUROPEAN HOMES HP 2 (828526558)
- 2016-12-07 : WEISHARDT HOLDING (352411680)
- Bench Didier :
- 2012-08-01 : GAZELLE 2 (479187734)
- 2010-04-20 : FINANCIERE WRT (498003805)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DEEZER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DEEZER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 511716573 00072 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-20 : vendredi 20 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 63.11Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Services d'information |
Division | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DEEZER- CO
2017 | 227 782 122.00 | 188 843 230.00 |
2016 | 38 938 891.00 | 225 364 111.00 |
2017 | 196 982.00 |
2016 | 196 982.00 |
2017 | -62 281 199.00 |
2016 | -56 569 128.00 |
2017 | 188 843 230.00 |
2016 | 225 364 111.00 |
2017 | 149 114 945.00 | 280 766 198.00 |
2016 | 131 651 253.00 | 231 644 893.00 |
2017 | -63 504 252.00 |
2016 | -59 112 673.00 |
2017 | -62 281 199.00 |
2016 | -56 569 128.00 |
2017 | 144 825 000.00 |
2016 | 144 825 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DEEZER- vendredi 20 mars 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/03/2009N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - Adresse : 21 rue de Cléry 75002 Paris - Activité : Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50406.64 EUR - Administration : Président : Benassaya, Jonathan, Directeur général et Administrateur : Marhely, Daniel, Administrateur : DOTCORP ASSET MANAGEMENT, Commissaire aux comptes titulaire : Decourtray, Erik, Commissaire aux comptes suppléant : Lefaucheux, Jean-Loic. .
- mardi 23 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090118 publié le 23/06/2009Annonce n° 1767 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 57241.07 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 31 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090252 publié le 31/12/2009Annonce n° 1831 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. Développement et édition de sites internet, vente d'espaces publicitaires, achat et revente de matériel et prise de participations et intérêts dans toute entreprise. - forme juridique : Société anonyme - capital : 74111.82 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Benassaya, Jonathan, modification du Directeur général délégué et Administrateur Marhely, Daniel, nomination de l'Administrateur : AGF PRIVATE EQUITY représentée par LAUTOUR, Guillaume, Adresse : 89 rue Lafayette 75009 Paris, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mercredi 17 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100053 publié le 17/03/2010Annonce n° 1201 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. Développement et édition de sites internet, vente d'espaces publicitaires, achat et revente de matériel et prise de participations et intérêts dans toute entreprise. - forme juridique : Société anonyme - capital : 74111.82 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Benassaya, Jonathan, nomination du Directeur général non Administrateur : Dauchez, Axel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100129 publié le 06/07/2010Annonce n° 1011 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. Développement et édition de sites internet, vente d'espaces publicitaires, achat et revente de matériel et prise de participations et intérêts dans toute entreprise. - forme juridique : Société anonyme - capital : 80600.57 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 28 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110042 publié le 28/02/2011Annonce n° 1487 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. Développement et édition de sites internet, vente d'espaces publicitaires, achat et revente de matériel et prise de participations et intérêts dans toute entreprise. - forme juridique : Société anonyme - capital : 80600.57 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 28 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110042 publié le 28/02/2011Annonce n° 1488 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group Le développement de logiciels, brevets, droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou de toute autre solution technologique, l'acquisition, la gestion de valeurs mobilières et de tous droits sociaux. Développement et édition de sites internet, vente d'espaces publicitaires, achat et revente de matériel et prise de participations et intérêts dans toute entreprise. - forme juridique : Société anonyme - capital : 90562.36 EUR - Administration : Président du conseil d'administration partant : Benassaya, Jonathan, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Dauchez, Axel, nomination de l'Administrateur : ORANGE VALLEE représentée par POUILLY, Ludovic, Adresse : 13 rue du Long des Bois 78690 Saint-Rémy-l'Honoré - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 18 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120137 publié le 18/07/2012Annonce n° 2155 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 90562.36 EUR - Administration : Administrateur partant : ORANGE VALLEE, nomination de l'Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONS représenté par Pouilly Ludovic Adresse : 13 rue de Long des Bois 78690 St Rémy l'Honoré - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- mardi 14 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120156 publié le 14/08/2012Annonce n° 1158 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 119425.48 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : D'hauteville, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Mohaupt, Hermann Siegfried Jörg - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- jeudi 15 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120221 publié le 15/11/2012Annonce n° 1012 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 119425.48 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 28 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130062 publié le 28/03/2013Annonce n° 1542 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 119425.48 EUR - Administration : Administrateur partant : DOTCORP ASSET MANAGEMENT, nomination de l'Administrateur : DOTCORP FINANCE III PRIVATE EQUITY FUND (Société en commandite par actions immatriculation RCS Luxembourg N° B 134377) représenté par Contra Annie nom d'usage : Ferton Adresse : 24 rue des Carmes 75005 Paris - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- jeudi 28 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130062 publié le 28/03/2013Annonce n° 1549 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 16 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140053 publié le 16/03/2014Annonce n° 1078 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Idinvest Partners, modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Laroye Serge Adresse : 9 route de la Troche 78490 Grosrouvre - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- mardi 25 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140059 publié le 25/03/2014Annonce n° 950 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : nomination du Président du conseil d'administration : Bench, Didier, modification du Directeur général Dauchez, Axel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 30 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150084 publié le 30/04/2015Annonce n° 759 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : Directeur général partant : Dauchez, Axel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 30 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150084 publié le 30/04/2015Annonce n° 770 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : modification du Directeur général et Administrateur Marhely, Daniel, nomination du Directeur général délégué : Baldeyrou, Simon - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 30 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150084 publié le 30/04/2015Annonce n° 781 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Albrecht, Hans-Holger, modification de l'Administrateur Marhely, Daniel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 16 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 1416 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121899.18 EUR - Administration : modification du Directeur général et Administrateur Albrecht, Hans-Holger - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150207 publié le 28/10/2015Annonce n° 2897 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121928.18 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 28 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150207 publié le 28/10/2015Annonce n° 2904 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 121971.68 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 28 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150207 publié le 28/10/2015Annonce n° 2911 N° RCS : 511716573 - Dénomination : Odyssey Music Group - forme juridique : Société anonyme - capital : 122261.68 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 28 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150207 publié le 28/10/2015Annonce n° 2918 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 128535.25 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le capital (augmentation)
- mardi 10 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150216 publié le 10/11/2015Annonce n° 1712 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 128535.25 EUR - Administration : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Louette Pierre Adresse : 13 rue Preschez 92210 Saint-Cloud - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- mardi 26 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160017 publié le 26/01/2016Annonce n° 3778 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 128535.25 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Idinvest Partners représenté par , Grossmann Benoist Adresse : 26 rue Constant Pape 92140 Clamart - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- vendredi 18 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160055 publié le 18/03/2016Annonce n° 1080 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 128535.25 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Baldeyrou, Simon - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160055 publié le 18/03/2016Annonce n° 1085 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 162758.39 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : De Gemini, Louis-Alexis - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 17 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160160 publié le 17/08/2016Annonce n° 1046 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 196981.53 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 31 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170251 publié le 31/12/2017Annonce n° 1375 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 196981.54 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 20 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180077 publié le 20/04/2018Annonce n° 1037 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 197439.74 EUR - Administration : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Kessler David Adresse : 7 bis rue Saint-Gilles 75003 Paris - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et le représentant permanent
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180130 publié le 11/07/2018Annonce n° 2944 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 197556.69 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180207 publié le 30/10/2018Annonce n° 2242 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 197556.69 EUR - Administration : Administrateur partant : Mohaupt, Hermann Siegfried Jörg - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 01 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190043 publié le 01/03/2019Annonce n° 1371 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 248799.39 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Almaiman, Talal Ibrahim - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190055 publié le 19/03/2019Annonce n° 2126 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 248950.19 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 18 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019Annonce n° 1621 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 249039.64 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 15 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 15 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 14 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200032 publié le 14/02/2020Annonce n° 2094 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 275976.29 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 22 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200058 publié le 22/03/2020Annonce n° 1167 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 276188.49 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 21 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200139 publié le 21/07/2020Annonce n° 2830 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 276601.15 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 08 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200174 publié le 08/09/2020Annonce n° 1699 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 277847.46 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 30 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200190 publié le 30/09/2020Annonce n° 551 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 277847.46 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 19 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200225 publié le 19/11/2020Annonce n° 3340 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 278023.79 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 22 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210015 publié le 22/01/2021Annonce n° 877 N° RCS : 511716573 - Dénomination : DEEZER - forme juridique : Société anonyme - capital : 282994.59 EUR - Administration : modification de l'Administrateur ORANGE PARTICIPATIONS représenté par , Bombrun Christian Adresse : 23 rue Berger 75001 Paris - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et le représentant permanent
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DEEZER- jeudi 07 octobre 2010 : Fermé
21 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2 - jeudi 06 septembre 2012 : Fermé
108 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2 - mercredi 09 septembre 2020 : Fermé
12 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9 - dimanche 01 avril 2018 : Ouvert
20 RUE SAINT FRANCOIS 33000 BORDEAUX - mardi 31 mars 2020 : Fermé
55 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8 - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
4 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS 9 - mercredi 09 septembre 2020 : Ouvert
24 RUE DE CALAIS 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DEEZER- JACQUET LAURENT : 17 PRO ANDRE JACQUEMIN 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
- ALIEL : 19 RES GEORGES JOUBIN 28250 DIGNY
- ARMADOCS : RUE DU COMMERCE 56000 VANNES
- BEEDEEZ : 4 RUE DE LA PIERRE LEVEE 75011 PARIS 11
- BORDERCLOUD : 245 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- CALLENDAR : 1 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
- DRINSAS TOWN S L : BARCELONE
- FIDZUP : 13 RUE MADAME DE SANZILLON 92110 CLICHY
- MARIN SOFTWARE : 118 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- NIPPON KANGYO KAKUMARU SECURITEES CO LTD : CHP CHUO KY TOKYO
- SARL MALIK PHONE : 7 RUE GAUTIER ROUX 06000 NICE
- SOCIETE D'ETUDES ET DEFENSE : 23 RUE JEAN GRAS 06150 CANNES
- SOCIETE EUROPEENNE D'INGENIERIE INFORMATIQUE : RTE DE BERIGNY 14490 LITTEAU
- STRASBOURGEOISE PRESTATIONS VOC INFORMAT : 14 BD DE NANCY 67000 STRASBOURG
- YANPORT : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DEEZER- AL KUWARI SHEAIL : 6 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9
- FARAH CLAIRE : 6 RUE ALFRED STEVENS 75009 PARIS 9
- GUEDJ JULIE : 12 RUE LAMARTINE 75009 PARIS 9
- HEDIN COQUEREL ANNE SOPHIE : 15 RUE AMBROISE THOMAS 75009 PARIS 9
- KOUNKOU DOMINIQUE : 13 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- ACTION CULTURE THEATRE POUR L ENTREPRISE : 8 RUE VICTOR MASSE 75009 PARIS 9
- BASEMENT PRODUCTIONS : 38 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- CONSEIL BUSINESS DEVELOPMENT : 5 RUE JOUBERT 75009 PARIS 9
- D'ORNANO FINANCE : 14 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- DUCLOS DESIGN : 16 RUE DE NAVARIN 75009 PARIS 9
- ETUD TRANS IMMO MARCH BI : 26 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9
- EXTENS E-HEALTH FUND III S.L.P : 6 VLA BALLU 75009 PARIS 9
- HAIRFIE : 9 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- PRONY IMMOBILIER : 86 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- SCI ORNE : 48 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DEEZERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives