SYLLAB
Présentation générale de SYLLAB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SYLLAB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SYLLAB est situé au 21 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 30 mars 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 512043688 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
SYLLAB à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SYLLAB est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SYLLAB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82512043688
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SYLLAB de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- goemaere, françois xavier
Les modifications survenues dans l'administration de la société SYLLAB
- 2015-05-03 : nomination du Gérant : Semin, Caroline
- 2016-01-10 : nomination du Gérant : Chevrel, nom d'usage : Chevrel, Romain
- 2016-11-29 : Gérant partant : Goemaere, François Xavier
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SYLLAB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SYLLAB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 512043688 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-03-30 : lundi 30 mars 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SYLLABIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SYLLAB- lundi 30 mars 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/03/2009N° RCS : 512043688 - Dénomination : VIACULTURE - Adresse : 39 rue Brochant 75017 Paris - Activité : Conseil aux entreprises et collectivités publiques et parapubliques dans les domaines de la culture, des loisirs, du tourisme et du développement des territoires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : Gérant : Goemaere, François Xavier. .
- mercredi 29 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120166 publié le 29/08/2012Annonce n° 1660 N° RCS : 512043688 - Dénomination : VIACULTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 15 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150052 publié le 15/03/2015Annonce n° 841 N° RCS : 512043688 - Dénomination : VIACULTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5810 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 03 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150085 publié le 03/05/2015Annonce n° 1112 N° RCS : 512043688 - Dénomination : VIACULTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5810 EUR - Administration : nomination du Gérant : Semin, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 10 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160006 publié le 10/01/2016Annonce n° 1615 N° RCS : 512043688 - Dénomination : VIACULTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8710 EUR - Administration : nomination du Gérant : Chevrel, nom d'usage : Chevrel, Romain - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mardi 29 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160232 publié le 29/11/2016Annonce n° 2405 N° RCS : 512043688 - Dénomination : SYLLAB - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6120 EUR - Administration : Gérant partant : Goemaere, François Xavier - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (diminution), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 17 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SYLLAB- vendredi 15 juin 2012 : Fermé
39 RUE BROCHANT 75017 PARIS 17 - vendredi 14 octobre 2016 : Fermé
15 RUE BROCHANT 75017 PARIS 17 - vendredi 14 octobre 2016 : Ouvert
21 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SYLLAB- BOUTRY JEAN LOUIS : 73 RUE BERTHE MORISOT 25000 BESANCON
- CHIFFOT GILLES GERARD : 35 RUE JEAN JAURES 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
- GREETHAM DAVID : 74 RUE DES SABLONS 78400 CHATOU
- VASSORT MARIE : 11 RUE DES DARDANELLES 75017 PARIS 17
- 2 GM FINANCE : 9 MTE DE LA BATTERIE 13007 MARSEILLE 7
- ALVES CORP : 1 RUE ROYALE 92210 SAINT-CLOUD
- ARBO-BIO-CONSEILS : 1 LA BAUBIERE 79310 SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
- FINANCIERE LG : 1 IMP DE LA FERME DE VARATRE 77127 LIEUSAINT
- IN SITU : 13 SQ DE PORT ROYAL 75013 PARIS 13
- ISHKA CONSULTING : 24 CRS DU MARECHAL FOCH 33000 BORDEAUX
- LADORE : 2 IMP DES FLEURS 65310 ODOS
- LMT CONSEIL : 23 RUE MONTBROUARD 95170 DEUIL-LA-BARRE
- RCA CONSEIL : 8 RUE ANDRE CHENIER 78000 VERSAILLES
- SARL SOPHARLAB : 832 RES LA LIANE DE JADE 97170 PETIT-BOURG
- THE LIQUOR CLUB : 89 RUE TAHERE 92210 SAINT-CLOUD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SYLLAB- FALL PAULIN : 85 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- PEPIN FLAVY : 15 RUE RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- PHARAON JOEL : 55 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- POUZAINT AMELIE : 276 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- RAISON THIERRY : 108 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
- ALERTI : 7 RUE PELEE 75011 PARIS 11
- ARG SARL : 1 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS 11
- ASSOCIATION FRANCAISE MCKENZIE (AFMCK) : 25 RUE DU GRAND PRIEURE 75011 PARIS 11
- BOURSE AFFAIRES PROJETS INNOVANTS : 3 RUE FRANCOIS NEUFCHATEAU 75011 PARIS 11
- CBC : 112 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
- COLLECTIF COHESION GESTION URBAINE ET SOCIALE : 2 RUE GOBERT 75011 PARIS 11
- GROUPE RECHER PLACEMENT FAMILIAL ADULTE : 39 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- MKA FINANCES : 66 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- PILO : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- SCAMPI : 104 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SYLLABRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives