PAINS ET CIE
Présentation générale de PAINS ET CIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PAINS ET CIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PAINS ET CIE est situé au 20 BD DE CLICHY 75018 PARIS 18
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 mai 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 512302506 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie)
L'activité déclarée au greffe est : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.71C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie), les activités sont :
- - la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes
Mais exclus
- - la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
Chiffre d’affaire
PAINS ET CIE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 726 037.00 € pour un résultat de -25 533.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
PAINS ET CIE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PAINS ET CIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51512302506
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PAINS ET CIE de part son activité de 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie) sont :
- 00843 : Boulangeries pâtisseries artisanales (93.2% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (3.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aljane, ali
- aljane, mohamed ;
- aljane, mohamed,
- aljane, tahar
- djerad, monji
- djerad, monji,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PAINS ET CIE
- 2009-11-10 : Gérant partant : Aljane, Mohamed, nomination du Gérant : Djerad, Monji
- 2015-07-22 : Gérant partant : Djerad, Monji, nomination du Gérant : Aljane, Ali
- 2019-04-21 : nomination du Gérant : Aljane, Mohamed
- 2020-10-20 : Gérant partant : Aljane, Ali ; Gérant partant : Aljane, Mohamed ; nomination du Gérant : Aljane, Tahar
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PAINS ET CIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PAINS ET CIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 512302506 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-05-01 : vendredi 01 mai 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 10.71C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires |
Activite | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PAINS ET CIE- CO
2016 | 241 028.00 | 215 916.00 |
2015 | 25 112.00 |
2016 | 2 000.00 |
2015 |
2016 | -25 817.00 |
2015 |
2016 | 215 916.00 |
2015 |
2016 | 726 037.00 | 726 037.00 |
2015 |
2016 | -25 533.00 |
2015 |
2016 | -25 817.00 |
2015 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PAINS ET CIE- jeudi 11 juin 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/06/2009N° RCS : 512302506 - Dénomination : PAINS ET CIE - Adresse : 20 boulevard de Clichy 75018 Paris - Activité : Boulangerie pâtisserie confiserie glaces (sans fabrication) sandwiches et vente à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : Gérant : Aljane, Mohamed. .
- mardi 10 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090217 publié le 10/11/2009Annonce n° 874 N° RCS : 512302506 - Dénomination : PAINS ET CIE Boulangerie pâtisserie confiserie glaces (sans fabrication) sandwiches et vente à emporter - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : Gérant partant : Aljane, Mohamed, nomination du Gérant : Djerad, Monji - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- mercredi 22 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150138 publié le 22/07/2015Annonce n° 2659 N° RCS : 512302506 - Dénomination : PAINS ET CIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : Gérant partant : Djerad, Monji, nomination du Gérant : Aljane, Ali - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 21 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190079 publié le 21/04/2019Annonce n° 1663 N° RCS : 512302506 - Dénomination : PAINS ET CIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Aljane, Mohamed - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200204 publié le 20/10/2020Annonce n° 2965 N° RCS : 512302506 - Dénomination : PAINS ET CIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : Gérant partant : Aljane, Ali ; Gérant partant : Aljane, Mohamed ; nomination du Gérant : Aljane, Tahar - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PAINS ET CIE- vendredi 01 mai 2009 : Ouvert
20 BD DE CLICHY 75018 PARIS 18
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PAINS ET CIE- ALEXANDRE CEDRIC : 68 RUE DES ARENES 39100 DOLE
- FAVREAU JEROME : 3 PL BUJEAUD 85210 SAINTE-HERMINE
- PEGUY BEATRICE : PLACE DE LA BASCULE 69770 LONGESSAIGNE
- ROYNARD VALERIE : LA FILLONNERIE 37510 VILLANDRY
- AUX PAS DE FONTENAY : 1 RUE DALAYRAC 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- BARITEAU : 18 RUE DES MARCHANDS 17540 VERINES
- BOULANGERIE DE L'HERMITAGE : 22 RUE CHAMP FLEURI 97490 SAINT-DENIS
- BOULANGERIE DE LA MAIRIE DE MEULAN : 2 RUE DU MARECHAL FOCH 78250 MEULAN-EN-YVELINES
- BOULANGERIE DES 4 ANGES : 299 RUE CARNOT 71000 MACON
- BOULANGERIE PATISSERIE LA PALUARDE : RUE PRINCIPALE 04120 LA PALUD-SUR-VERDON
- EFE FIRIN : 7 PL JULES VALLES 91000 EVRY-COURCOURONNES
- HFORNAX : 38 RUE DE LA REPUBLIQUE 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE
- LE FOURNIL DU LEGUE : 6 QUAI GABRIEL PERI 22190 PLERIN
- SARL BRUMANO : 127 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- SARL MENARD : BOURG 44270 PAULX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PAINS ET CIE- CARIOU PATRICIA : 128 RUE ORDENER 75018 PARIS 18
- CLAVEL MAXIME : 53 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 18
- GROUSSEAU CELINE : 56 RUE LETORT 75018 PARIS 18
- KERTING ALAIN : 3 PL CHARLES BERNARD 75018 PARIS 18
- PASCUAL TOBES ANTOLINA : 6 RUE ANDRE ANTOINE 75018 PARIS 18
- RIVIERE ANTOINE : 8 RUE CALMELS 75018 PARIS 18
- ALMICO : 3 RUE DURANTIN 75018 PARIS 18
- BATBOUT : 7 RUE LABAT 75018 PARIS 18
- BEDE MARIE : 6 BD DE LA CHAPELLE 75018 PARIS 18
- COPR 59 RUE DUHESME : 59 RUE DUHESME 75018 PARIS 18
- FERRO CAT : 9 RUE ANDRE MESSAGER 75018 PARIS 18
- GF PARTNER : 127 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS 18
- INDIVISION MALLET DEPREZ : 31 RUE LEPIC 75018 PARIS 18
- SCI RUE ROGER SALENGRO : 21 RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS 18
- THIZI USSIREM LA COLLINE DE L'ESPOIR : 60 RUE HERMEL 75018 PARIS 18
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PAINS ET CIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives