U THINK
Présentation générale de U THINK
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société U THINK et ses dirigeants.
Immatriculation
La société U THINK est situé au 14 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 75005 PARIS 5
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 28 avril 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 512448184 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 78.10Z ( Activités des agences de placement de main-d'?uvre)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de placement de main-d'?uvre
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 78.10Z (Activités des agences de placement de main-d'?uvre), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités consistant à lister les postes vacants et à orienter ou placer les candidats à l'emploi, les personnes orientées ou placées n'étant pas des salariés des agences de placement.
- - la recherche, la sélection, l'orientation et le placement de personnel, y compris les activités de recherche et de placement de cadres
- - les activités des agences de placement de main-d'uvre en ligne
- - les activités des agences et bureaux de sélection d'acteurs et de figurants, telles que les agences de distribution de rôles
- - les activités des psychologues pour le recrutement de personnel
Mais exclus
- - les activités des imprésarios et des agents ou agences similaires (cf74.90B)
Chiffre d’affaire
U THINK à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 838 353.00 € pour un résultat de 84 627.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
U THINK est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si U THINK est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03512448184
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à U THINK de part son activité de 78.10Z ( Activités des agences de placement de main-d'?uvre) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (33.1% des salariés)
- 02378 : Travail temporaire intérimaires (11% des salariés)
- 01420 : Institutions d'assurance chômage Unedic (9.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (7% des salariés)
- 01516 : Organismes de formation (6.2% des salariés)
- 01413 : Travail temporaire permanents (3.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (26.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- auditex,
- aunay, michel,
- beas
- bres, jean-luc
- bres, jean-luc,
- deloitte & associes,
- ernst & young audit,
- ernst & young audit,
- kuhlmann, thibault
- rap,
- val audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société U THINK
- 2013-02-28 : Président partant : Rap, nom d'usage : Rebiere, Cécile Isabelle Catherine, nomination du Président : Bres, Jean-Luc
- 2015-09-01 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Aunay, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : VAL AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2016-04-03 : Président partant : Bres, Jean-Luc, nomination du Président : Kuhlmann, Thibault
- 2017-10-24 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- auditex, :
- 2017-10-22 : SEVELIND (388561110)
- 2017-09-19 : THIONVILLE DISTRIBUTION (528040132)
- 2016-07-20 : CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - CEF (502807167)
- 2016-06-14 : REXEL DEVELOPPEMENT SAS (480172840)
- 2015-11-30 : ALLIANCE ETIQUETTES (811822170)
- 2015-02-17 : SNC COEUR D'ORLY COMMERCES (504831207)
- 2015-02-05 : SCI COEUR D'ORLY BUREAUX (504255118)
- 2014-04-25 : GAMDIS (801944794)
- 2014-01-22 : SAS Pôle de Santé de Mentale la Confluence (790533772)
- 2013-09-15 : EPHIGEA (475483319)
- 2013-09-12 : GALILEE (795237353)
- 2013-06-07 : FINANCIERE CEP (532452737)
- 2012-06-06 : REXEL FRANCE (309304616)
- 2012-03-23 : SAS SANTOLINE (484759055)
- 2012-03-11 : SOLOGNE FINANCES (398784645)
- 2011-04-10 : SECANT FRANCE (450275771)
- 2010-09-22 : G D F INVESTISSEMENTS (420851974)
- 2009-05-31 : LYMER (402711394)
- 2008-12-12 : DISTRITUR (411285232)
- 2008-10-17 : INOVALIS (420780835)
- aunay, michel, :
- 2011-06-09 : HOTELIERE DE L ACADEMIE (542052295)
- 2010-09-28 : FLIGHT CHARMANDISING (395143969)
- 2009-06-25 : SA MARJ (350279485)
- beas :
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- bres, jean-luc :
- 2016-04-05 : UNIVERSAL MUSIC FRANCE (414945188)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- kuhlmann, thibault :
- 2016-07-07 : CORCOVADO (524966991)
- 2016-04-03 : UNIVERSAL MUSIC FRANCE SMP (410062434)
- val audit, :
- 2018-10-16 : AYA (842762692)
- 2017-07-12 : PATCHANKA (353119993)
- 2015-12-13 : SOCIETE D'AMENAGEMENT DES ARCHERS (750575433)
- 2015-11-02 : C.2.G. (381469964)
- 2015-10-13 : HOTEL KLEBER (722044336)
- 2015-10-08 : SENDA (447794785)
- 2014-04-30 : COGER (732065867)
- 2010-09-17 : ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A. (784702821)
- 2010-04-15 : HOTEL DES CHEVALIERS (612034223)
- 2009-12-24 : HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG (505011320)
- 2009-12-24 : HOTEL DU SEJOUR (692048358)
- 2009-09-30 : M.C.C.I. PARTICIPATIONS (490989175)
- 2009-09-18 : SAS PUISSANCE 5 (480175017)
- 2009-09-18 : HOTEL LE RELAIS SAINT-GERMAIN (338399884)
- 2009-03-05 : CONTACT PARTENAIRE CLIENT (411034911)
- 2008-11-23 : SOCIETE DE DISTRIBUTION DUPLEIX SODIPLEIX (328620927)
- 2008-11-19 : CEDIBAT (407760214)
- 2008-10-12 : SODISLET (418263547)
- 2008-05-20 : ETABLISSEMENTS DAPHY (602062721)
- 2008-04-04 : AGEST FINANCE (381952217)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société U THINK et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | U THINK |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 512448184 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-04-28 : mardi 28 avril 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 78.10Z : Activités des agences de placement de main-d'?uvre |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités liées à l'emploi |
Division | Activités des agences de placement de main-d'?uvre |
Activite | Activités des agences de placement de main-d'?uvre |
Synonyme | agence de placement, chasseur de tête, agence de recrutement, cabinet de recrutement, société de casting, agence de comédien, agence d'acteurs, agence de mannequins |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de U THINK- CO
2019 | 2 978 712.00 | 2 617 899.00 |
2018 | 360 813.00 | 1 800 438.00 |
2019 | 37 000.00 |
2018 | 37 000.00 |
2019 | 60 931.00 |
2018 | 117 549.00 |
2019 | 2 617 899.00 |
2018 | 1 800 438.00 |
2019 | 2 838 353.00 | 3 498 454.00 |
2018 | 660 101.00 | 3 324 079.00 |
2019 | 84 627.00 |
2018 | 163 276.00 |
2019 | 60 931.00 |
2018 | 117 549.00 |
2019 | 2 225 400.00 |
2018 | 2 225 400.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société U THINK- mardi 28 avril 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/04/2009N° RCS : 512448184 - Dénomination : U Think ! - Adresse : 14 rue Pierre Et Marie Curie 75005 Paris - Activité : Toutes activités associant l'image et/ou le nom d'un artiste à une marque ; toutes activités de mannequinât ; toutes activités de merchandising et notamment l'exploitation des images et/ou noms d'artistes sur tous supports. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Rap, Cécile Isabelle Catherine, nom d'usage : Rebiere, Commissaire aux comptes titulaire : Aunay, Michel, Commissaire aux comptes suppléant : VAL AUDIT. .
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 28 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130042 publié le 28/02/2013Annonce n° 3838 N° RCS : 512448184 - Dénomination : U Think ! - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Rap, nom d'usage : Rebiere, Cécile Isabelle Catherine, nomination du Président : Bres, Jean-Luc - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 01 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150167 publié le 01/09/2015Annonce n° 980 N° RCS : 512448184 - Dénomination : U Think ! - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Aunay, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : VAL AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160066 publié le 03/04/2016Annonce n° 2571 N° RCS : 512448184 - Dénomination : U Think ! - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Bres, Jean-Luc, nomination du Président : Kuhlmann, Thibault - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170204 publié le 24/10/2017Annonce n° 1693 N° RCS : 512448184 - Dénomination : U Think ! - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société U THINK- jeudi 21 octobre 2010 : Ouvert
14 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 75005 PARIS 5
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société U THINK- SEIGNEUR CHRISTOPHE : 331 RTE DU FEUG 74920 COMBLOUX
- ASSOCIATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI DU GIENNOIS : 8 RUE JEANNE D ARC 45500 GIEN
- B REICREMEL ET ASSOCIES : 15 AV DE L OBSERVATOIRE 75006 PARIS 6
- BONJOBI : 4 RUE ERNEST LEFEVRE 75020 PARIS 20
- CONSEILS EN RECRUTEMENT ASSOCIES : 21 RUE FRANCOIS GARCIN 69003 LYON 3EME
- EXTRAS ME : 35 GRANDE RUE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 4EME
- GECO RECRUTEMENT : 8 RUE MIREPORT 33310 LORMONT
- GROUPEMENT LOCAL D'EMPLOYEUR GRANDE DISTRIBUTION REUNION : 17 RUE DU GENERAL LAMBERT 97480 SAINT-JOSEPH
- HINOLISARI SUCCESS : 11 RUE DES ARQUEBUSIERS 75003 PARIS 3
- ID'JOBS : 10 RUE DE MEON 64000 PAU
- MANDAT 4.0 : 1 RUE DES EVEUSES 78120 RAMBOUILLET
- MARIANNE INTERNATIONAL : 17 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
- TROY EUROPE HR BV : WINDMOLEN 22
- VALREA INTERIM : 18 RUE COLBERT 21600 LONGVIC
- WORK HUNTER : 49 AV DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS 7
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société U THINK- GAUER DIDIER : 5 RUE GAY LUSSAC 75005 PARIS 5
- JOURNE JOEL : 4 RUE MAITRE ALBERT 75005 PARIS 5
- NATHAN FREDERIQUE : 212 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
- ALEPH ECRITURE SERVICES : 7 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
- CLUB DE PLONGEE DU V ME : 4 RUE DES ARENES 75005 PARIS 5
- EMA CAPITAL : 42 RUE MONGE 75005 PARIS 5
- HAIR DREAM 75005 : 84 BD SAINT MARCEL 75005 PARIS 5
- INDIVISION MIGUET : 18 RUE DES ECOLES 75005 PARIS 5
- KPLV : 2 RUE DU VAL DE GRACE 75005 PARIS 5
- LP CHECKPOINT PARIS : 42 RUE D ULM 75005 PARIS 5
- POMI V-MOUFFETARD : 142 RUE MOUFFETARD 75005 PARIS 5
- SCI ANGELUS : 60 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5
- SCI AZUR : 9 RUE DES ARENES 75005 PARIS 5
- SCI TE : 55 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5
- SUISSE-OCEAN PATRIMOINE : 21 RUE LHOMOND 75005 PARIS 5
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société U THINKRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives