CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58
Présentation générale de CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 est situé au ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 26 mai 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513193177 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 410 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 141 886.00 € pour un résultat de 56 107.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05513193177
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58
- 2010-03-17 : Président de la société : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc
- 2016-06-10 : Président : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 07 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 07 Juin 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513193177 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-05-26 : mardi 26 mai 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58- CO
2020 | 1 067 670.00 | 622 748.00 |
2019 | 444 921.00 | 671 731.00 |
2020 | 410 000.00 |
2019 | 410 000.00 |
2020 | 45 353.00 |
2019 | 46 579.00 |
2020 | 622 748.00 |
2019 | 671 731.00 |
2020 | 141 886.00 | 141 886.00 |
2019 | 146 485.00 |
2020 | 56 107.00 |
2019 | 57 811.00 |
2020 | 45 353.00 |
2019 | 46 579.00 |
2020 | 70 000.00 |
2019 | 70 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58- mardi 26 mai 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/05/2009N° RCS : 513193177 - Dénomination : CENTRALE SOLAIRE N° 22 - Adresse : Actipole 85 85170 Belleville-sur-Vie - Activité : Exploitation de centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président de la société : DUBREUIL Paul-Henri Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc.
- mercredi 17 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100053 publié le 17/03/2010Annonce n° 2270 N° RCS : 513193177 - Dénomination : CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28-56- 58 Exploitation de centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 410000.00 EUR - Administration : Président de la société : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc - Modification : Augmentation de capital Changement de dénomination sociale
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 23 mai 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160114 publié le 10/06/2016Annonce n° 3112 N° RCS : 513193177 - Dénomination : CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28-56- 58 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 07 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 07 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 22 mai 2019: Depot des comptes
- mercredi 12 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58- mardi 01 décembre 2009 : Ouvert
17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS - mardi 26 mai 2009 : Ouvert
ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58- ADELIN JOEL : 572 AV DE LA GARE 31470 FONSORBES
- AUROUSSEAU PHILIPPE : 23 GRANDE RUE 21520 GEVROLLES
- GASTON JEAN : 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE
- LALANNE CHRISTOPHE : 481 QUA JOUANICOT 40210 ESCOURCE
- MATHIEU ROMAIN : 8 RUE DES EPINETTES 18800 FARGES-EN-SEPTAINE
- MONMARIN STEPHANE : 96 ALL DES CLEMATITES 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
- OURRAD SEBASTIEN : 20 ALL DES BLEUETS 77390 GUIGNES
- QUERALT CHRISTIAN : AU VILLAGE 32300 SAINT-ELIX-THEUX
- DHAMMA ENERGY DEVELOPMENT : 4 AV DU MARECHAL FOCH 95100 ARGENTEUIL
- EDV : 82 RUE DU PONT LALAIE 54110 LENONCOURT
- FPV CAPU DI PADULA : 1 RUE DU DOC MORUCCI 20200 BASTIA
- LES VENTS DE LA MOIVRE 5 : 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
- SARL DU MOULIN DE MENESPLET : LA RIVIERE DE MALEVILLE 12260 VILLENEUVE
- SNC MAOLIVIER 77 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SOCIETE HYDROELECTRIQUE D IZOTGES : 42 IMP DU SOLEIL 34200 SETE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58- BONNET OPHELIE : 3 RUE DU LORIOT 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- BRENUGAT CHRISTOPHE : 15 RUE DE LA MARTINIERE 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- BUTAUD ROMAIN : 20 LA MILLIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- DELAMPLE SERGE : 2 RUE DES ECUS 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- DUBUSSE LAURENCE : 7 RUE DES PRES HAUTS 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- DUVAL JEREMY : 6 RUE MADELEINE CHUSSEAU 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- VARHOUVER NATHALIE : 2 IMP DES CHARMILLES 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- ANDIJO : 5 RUE DU PAREAU 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DES ECOLES PRIVEES DE BEAUFOU BELLEVILLE SUR VIE LA GENETOUZE SAINT DENIS LA CHAVASSE : 18 RUE DU STADE 85170 BELLEVIGNY
- CENTRALE SOLAIRE N 50 : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
- LETRIO : LA POIRIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- MKM : LA VILLENIERE 85170 BEAUFOU
- NIAOULI : 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- REALISATIONS KB : 15 RUE DES ANEMONES 85170 BELLEVIGNY
- VENDEE ESPACE KARTING : LE PETIT BOURBON 85170 BELLEVIGNY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CENTRALE SOLAIRE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS BAT 28 56 58Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives