AIRINVEST 3
Présentation générale de AIRINVEST 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AIRINVEST 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AIRINVEST 3 est situé au ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 26 mai 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513221598 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien)
L'activité déclarée au greffe est : Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.35Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- - avions
- - ballons à air chaud
- - la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- - location de montgolfières
Mais exclus
- - la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
Chiffre d’affaire
AIRINVEST 3 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 326 413.00 € pour un résultat de 239 936.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AIRINVEST 3 est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si AIRINVEST 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05513221598
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AIRINVEST 3 de part son activité de 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AIRINVEST 3
- 2013-01-06 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc Président : DUBREUIL Valérie en fonction le 27 Décembre 2012
- 2016-07-31 : Président : DUBREUIL Valérie en fonction le 27 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AIRINVEST 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AIRINVEST 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513221598 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-05-26 : mardi 26 mai 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 77.35Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AIRINVEST 3- CO
2019 | 21 481 392.00 | 18 223 657.00 |
2018 | 3 257 735.00 | 19 220 624.00 |
2019 | 200 000.00 |
2018 | 200 000.00 |
2019 | -1 292 525.00 |
2018 | -1 871 203.00 |
2019 | 18 223 657.00 |
2018 | 19 220 624.00 |
2019 | 1 326 413.00 | 1 326 413.00 |
2018 | 1 658 077.00 |
2019 | 239 936.00 |
2018 | 261 015.00 |
2019 | -1 292 525.00 |
2018 | -1 871 203.00 |
2019 | 16 633 000.00 | 15 046 000.00 |
2018 | 1 586 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AIRINVEST 3- mardi 26 mai 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/05/2009N° RCS : 513221598 - Dénomination : CENTRALE SOLAIRE N° 28 - Adresse : Actipole 85 85170 Belleville-sur-Vie - Activité : Exploitation de centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président de la société : DUBREUIL Paul-Henri Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 06 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130004 publié le 06/01/2013Annonce n° 2662 N° RCS : 513221598 - Dénomination : AIRINVEST 3 location d'avions. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc Président : DUBREUIL Valérie en fonction le 27 Décembre 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160149 publié le 31/07/2016Annonce n° 1191 N° RCS : 513221598 - Dénomination : AIRINVEST 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DUBREUIL Valérie en fonction le 27 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 27 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 27 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 15 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160222 publié le 15/11/2016Annonce n° 1401 N° RCS : 513221598 - Dénomination : AIRINVEST 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mardi 11 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AIRINVEST 3- jeudi 27 décembre 2012 : Ouvert
ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AIRINVEST 3- ABBC : 222 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- AERO PACIFICO 2 : 16 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- AERO29 : 110 RUE CHARLES NUNGESSER 29490 GUIPAVAS
- AIR MAYENNE : 11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL
- ALBATROS : 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE
- ARKOS AVIATION : 32 RUE ROUGET DE LISLE 92800 PUTEAUX
- BERRA 1 : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- CIEL VOYAGE SAS : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- FARAWAYAERO : 23 LA FEUILLERE 72610 BERUS
- FLEET MANAGEMENT AIRWAYS SA : 4 RUE DU SIMPLON
- GAMA : 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- MASC (FRANCE) SARL : 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- OXYGENE MONTGOLFIERES : 2 RUE DU LAVOIR 39100 MONNIERES
- PERLE 2 : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- SARL SKY LOC : 28 RUE NICEPHORE NIEPCE 71400 AUTUN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AIRINVEST 3- AMELIN CLARISSE : 5 RUE DES HETRES 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- LY LY HOUA : 9 RUE DES CORMIERS 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- MOUSSON JOSEPH : 1 LD LE CERISIER 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- AGENCE RELLINGER : 6 PL DU PRIEURE 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- AMBITION CLIMATIQUE : 5 LA MIGNARDIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SALIGNY : 85170 BELLEVIGNY
- CENTRALE SOLAIRE N 130 : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
- CTRE COM ACTION SOCIALE DE DOMPIERRE : 20 RUE DU VIEUX BOURG 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE SAINT DENIS LA CHEVASSE : 6 RUE ABBE PIERRE ARNAUD 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- RACINEUX HOLDING IMMO : 11 RUE ROBERT SCHUMAN - ZI L'ERAUDIERE 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- SCCV LE JARDIN D'AMELIE : BD EIFFEL 85170 BELLEVIGNY
- SCCV PORT PRESTIGE : BD EIFFEL - BELLEVILLE-SUR-VIE 85170 BELLEVIGNY
- SCI DE L'AURIERE : LE SABLE 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- SCI ET AGRICOLE DE L'AURIERE : LD L'AURIERE 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- SCI LE MOULIN : LE MOULIN DE LA JARRIE 85170 BELLEVIGNY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AIRINVEST 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives