AIRINVEST 9
Présentation générale de AIRINVEST 9
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AIRINVEST 9 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AIRINVEST 9 est situé au ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 26 mai 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513221614 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 101 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
AIRINVEST 9 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 353 083.00 € pour un résultat de -69 071.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AIRINVEST 9 est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si AIRINVEST 9 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53513221614
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AIRINVEST 9 de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AIRINVEST 9
- 2016-07-10 : Président : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 06 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AIRINVEST 9 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AIRINVEST 9 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513221614 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-05-26 : mardi 26 mai 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AIRINVEST 9- CO
2019 | 38 931 955.00 | 36 762 052.00 |
2018 | 2 169 903.00 | 20 385 053.00 |
2019 | 101 000.00 |
2018 | 101 000.00 |
2019 | -2 223 340.00 |
2018 | -3 019 136.00 |
2019 | 36 762 052.00 |
2018 | 20 385 053.00 |
2019 | 1 353 083.00 | 1 353 083.00 |
2018 | 1 284 850.00 |
2019 | -69 071.00 |
2018 | -144 217.00 |
2019 | -2 223 340.00 |
2018 | -3 019 136.00 |
2019 | 2 000.00 |
2018 | 2 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AIRINVEST 9- mardi 26 mai 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/05/2009N° RCS : 513221614 - Dénomination : CENTRALE SOLAIRE N° 30 - Adresse : Actipole 85 85170 Belleville-sur-Vie - Activité : Exploitation de centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président de la société : DUBREUIL Paul-Henri Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc.
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mardi 31 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130251 publié le 31/12/2013Annonce n° 1401 N° RCS : 513221614 - Dénomination : GDAD l'acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, toutes participations dans le capital de toutes sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 101000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Modification de la dénomination. Modification de l'activité.
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- dimanche 10 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160135 publié le 10/07/2016Annonce n° 1238 N° RCS : 513221614 - Dénomination : GDAD - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DUBREUIL Paul-Henri Louis Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 06 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 01 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 12 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AIRINVEST 9- vendredi 13 décembre 2013 : Ouvert
ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AIRINVEST 9- NOGHEROTTO NADIA : MOULIN DE L'EVEQUE 11230 RIVEL
- RAMOND HERVE : LA BOURIETTE 81150 CASTELNAU-DE-LEVIS
- AUPILA : 66 AV DE LA LIBERATION 33740 ARES
- BIPICO : RUE MASSENET 67000 STRASBOURG
- CEDVAL : CHATEAU FEUILLET 38150 CHANAS
- MAGNOLIA : 3 RUE DU MONT GIVRE 58320 POUGUES-LES-EAUX
- SCI ALLEE DU CHATEAU : 1 PL DE L EGLISE 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
- SCI CANTARELLA : 16 AV DU MARECHAL JUIN 54000 NANCY
- SCI DE LA MORTHE : RUE DE L'EUROPE 70700 BUCEY-LES-GY
- SCI GATTI-RENOLDE : 1 RTE DE BREVAL 28260 GILLES
- SCI LE PONT DE BOURG : LE COLOMBIER 24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
- SCI SAINT GERMAIN : 55 RUE JEAN BOUCHET 86000 POITIERS
- SCI SAINTE MARIE : 38 RUE DE LONGVIC 21000 DIJON
- SCI YUSHENG : 1 LOT DES LETCHIS 97427 L'ETANG SALE
- TOURNE FLAM FONCIERE : 5 CHE DE MONLONG 31100 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AIRINVEST 9- BOURCIER BERNARD : 1 RUE JEANNE ROY 85170 BEAUFOU
- CANTEL MARIE LAURE : 12 RUE DES HOUX 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- GILBERT MARCEL : 201 LE PRE VALLON 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- LEBRUN EVELYNE : 33 RUE DES COUX 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- OSMOND ALOIS : 3 RUE DES CHAUMES 85170 BEAUFOU
- ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BEAUFOU : PL DES TILLEULS 85170 BEAUFOU
- AUTO BELLEVIGNY : 1 RUE DE L'EPINE 85170 BELLEVIGNY
- EARL BOURMAUD : LE DEFFEND 85170 BELLEVIGNY
- INDIVISION E ET B VERDEAU : ROMEFORT 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- LE POIRE SALIGNY VENDEE HANDBALL : L IDONNIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- NBCOM : 49 ROUCHERE OUEST 85170 BELLEVIGNY
- PLACE DE L'EGLISE : LA COUR BELLEVILLE SUR VIE 85170 BELLEVIGNY
- ROCHE EVASION : ZA DE L'ERAUDIERE 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- SCI LA RIBOTIERE : LA RIBOTIERE 85170 LE POIRE-SUR-VIE
- SCI MANUCHO 3 : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AIRINVEST 9Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives