I.C.S. ASSURANCES
Présentation générale de I.C.S. ASSURANCES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société I.C.S. ASSURANCES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société I.C.S. ASSURANCES est situé au 18 RUE DES PARISIENS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 13 juillet 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513813477 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 296 861,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
I.C.S. ASSURANCES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 032 711.00 € pour un résultat de 623 294.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
I.C.S. ASSURANCES est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si I.C.S. ASSURANCES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57513813477
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à I.C.S. ASSURANCES de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société I.C.S. ASSURANCES
- 2012-11-20 : Président : CODERT François Jean en fonction le 03 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BOTBOL Patrick modification le 12 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LOUSQUY Raphaël en fonction le 12 Novembre 2012
- 2014-08-26 : Commissaire aux comptes titulaire : BOTBOL Patrick modification le 12 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LOUSQUY Raphaël en fonction le 12 Novembre 2012 Président : NEWCO en fonction le 18 Août 2014
- 2016-09-23 : Président : NEWCO en fonction le 18 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CGI Consulting en fonction le 20 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : FEIBEL Jean-Pierre en fonction le 20 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société I.C.S. ASSURANCES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | I.C.S. ASSURANCES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513813477 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-07-13 : lundi 13 juillet 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de I.C.S. ASSURANCES- CO
2019 | 7 482 023.00 | 7 367 183.00 |
2018 | 114 840.00 | 6 888 514.00 |
2019 | 296 861.00 |
2018 | 296 861.00 |
2019 | 411 973.00 |
2018 | 250 443.00 |
2019 | 7 367 183.00 |
2018 | 6 888 514.00 |
2019 | 6 032 711.00 |
2018 | 3 759 107.00 |
2019 | 623 294.00 |
2018 | 372 973.00 |
2019 | 411 973.00 |
2018 | 250 443.00 |
2019 | 6 616 904.00 | 51 493.00 |
2018 | 6 565 411.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société I.C.S. ASSURANCES- mardi 01 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090231 publié le 01/12/2009Annonce n° 1249 N° RCS : 513813477 - Dénomination : I.C.S ASSURANCES L'audit, le conseil, et le courtage en matière d'assurance et de réassurance. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 296861 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 15 décembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/12/2009N° RCS : 513813477 - Dénomination : I. C. S ASSURANCES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 296861.00 EUR - Administration : Président : CODERT François Jean Commissaire aux comptes suppléant : BOTBOL Patrick Commissaire aux comptes titulaire : AFYNEO AUDIT & EXPERTISE
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120224 publié le 20/11/2012Annonce n° 1819 N° RCS : 513813477 - Dénomination : I. C. S ASSURANCES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CODERT François Jean en fonction le 03 Décembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BOTBOL Patrick modification le 12 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LOUSQUY Raphaël en fonction le 12 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 11 février 2013: Depot des comptes
- mardi 26 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140162 publié le 26/08/2014Annonce n° 807 N° RCS : 513813477 - Dénomination : I. C. S ASSURANCES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BOTBOL Patrick modification le 12 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LOUSQUY Raphaël en fonction le 12 Novembre 2012 Président : NEWCO en fonction le 18 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160187 publié le 23/09/2016Annonce n° 5005 N° RCS : 513813477 - Dénomination : I. C. S ASSURANCES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NEWCO en fonction le 18 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CGI Consulting en fonction le 20 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : FEIBEL Jean-Pierre en fonction le 20 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 29 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180228 publié le 29/11/2018Annonce n° 3180 N° RCS : 513813477 - Dénomination : I.C.S ASSURANCES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 30 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société I.C.S. ASSURANCES- lundi 02 novembre 2009 : Fermé
111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - dimanche 07 février 2010 : Ouvert
51 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET - dimanche 01 juillet 2018 : Ouvert
18 RUE DES PARISIENS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
107 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société I.C.S. ASSURANCES- COIGNARD DIDIER : 4 LE CLAIRAY 35750 IFFENDIC
- DE BENOIST DE GENTISSARD PIERRE-EDOUARD : 10 RUE LEON BOYER 37000 TOURS
- DE GUIO FRANCOISE : 55 RUE ST EXUPERY 57800 FREYMING-MERLEBACH
- DECHATRE KARINE : 37 RUE DE VERDUN 23110 EVAUX-LES-BAINS
- MAGNIER CHRISTOPHE : 11 RUE PAUL CROGNIER 80540 BOVELLES
- MONBUREAU JEAN-BAPTISTE : 53 GRANDE RUE 23260 CROCQ
- MOULY JAMES : 15 RUE GRANDE 77120 BEAUTHEIL-SAINTS
- TRIPONEL MAURICE : 23 RUE DU VAL DU PATRE 68500 ORSCHWIHR
- VASSEUR FRANCK : 8 PL DU CHAMP DE MARS 50000 SAINT-LO
- AUDIT BILAN CONSEIL PATRIMONIAL : 65 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- CABINET PLAGNE : 65 AV JEAN JAURES 30900 NIMES
- CREDIT-LAB : 9 VLA DES ORMES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- KL CONSEIL : 24 RUE DE LA CHALOTAIS 35000 RENNES
- MFA COURTAGE : 21 RUE DE LA DIVISION LECLERC 91300 MASSY
- SOC CF GASTALDI : HAM DU SOLEIL FRAGONNARD 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société I.C.S. ASSURANCES- BRAUD VIRGINIE : 15 RUE YVONNE DE GAULLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- KAD'OGLOU GREGORY : 17 RUE OLYMPE DE GOUGES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- LI PERRINE : 200 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- MESRATI SALIHA : 2 RUE LOUIS MELOTTE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- PIAT VERONIQUE : 40 RUE DE NANTERRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- AMICALE FRANCO ARMENIENNE DES HAUTS-DE-SEINE : 16 PL DE L HOTEL DE VILLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- ASS SPORTIVE SCOLAIRE DE L'INSTITUT DEPARTEMENTAL GUSTAVE BAGUER : 35 RUE DE NANTERRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- ELAN INFORMATIQUE : 25 RUE D ANJOU 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- J2B CARRIERES : 3 RUE DE LA COMETE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- MRV : 17 AV DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- NAJAH : 226 AV D ARGENTEUIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCCV PCFA : 5 GR CHARLES DE GAULLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCI FRANCOIS IMMO : 294 AV DES GRESILLONS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCI MANOR : 30 RUE DE NORMANDIE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- URBAN SHUTTLE : 17 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société I.C.S. ASSURANCESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives