SUNMED 3
Présentation générale de SUNMED 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SUNMED 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SUNMED 3 est situé au 20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 20 juillet 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 513989772 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SUNMED 3 à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SUNMED 3 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SUNMED 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01513989772
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SUNMED 3 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SUNMED 3
- 2011-05-12 : Président : JOUVEN Ornella Vanessa modification le 13 Janvier 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO PROVENCE en fonction le 04 Mai 2011
- 2015-05-21 : modification du Gérant De L'estang Du Rusquec, Vianney
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SUNMED 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SUNMED 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 513989772 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-07-20 : lundi 20 juillet 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SUNMED 3Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SUNMED 3- jeudi 12 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110093 publié le 12/05/2011Annonce n° 141 N° RCS : 513989772 - Dénomination : SUNMED 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : JOUVEN Ornella Vanessa modification le 13 Janvier 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mai 2011 Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO PROVENCE en fonction le 04 Mai 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- samedi 09 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 30 janvier 2015: Depot des comptes
- dimanche 26 avril 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 26/04/2015N° RCS : 513989772 - Dénomination : SUNMED 3 - Adresse : 20 rue Quentin-Bauchart 75008 Paris - Activité : Toutes opérations se rapportant a l'acquisition, la promotion, la construction ou l'exploitation de centrales électriques, solaires ainsi que la production et le négoce d'électricité d'origine solaire - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président : De L'estang Du Rusquec, Vianney, Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO PROVENCE, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
- jeudi 21 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150096 publié le 21/05/2015Annonce n° 1403 N° RCS : 513989772 - Dénomination : SUNMED 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : modification du Gérant De L'estang Du Rusquec, Vianney - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SUNMED 3- lundi 30 mars 2015 : Fermé
420 CHE DES MATTES 13600 LA CIOTAT - mardi 08 décembre 2009 : Ouvert
RTE D AVIGNON 30320 MARGUERITTES - lundi 30 mars 2015 : Ouvert
20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SUNMED 3- GUALCO STEPHANE : 7 RUE DES ROSES 41120 CANDE-SUR-BEUVRON
- JOURDA DENIS : 71 IMP DE L EGLISE 01300 MAGNIEU
- MARLOT DANIEL : 26 RUE SAINT PIERRE 45480 OUTARVILLE
- ROSSIGNOL GUY : 179 CHE FONT DE GARACH 13120 GARDANNE
- SABIN PATRICE : BELLEVUE 49420 OMBREE D'ANJOU
- TAULELLE ALAIN : 161 CHE DE LA CALMETTE 30000 NIMES
- CENTRALES SOLAIRES DE L ISLE SUR LA SORGUE : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER
- ENERGIE PERIGORD : PERIGORD 23230 GOUZON
- ENGIE GREEN POUGES : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- KERA : 19 AV JEAN-HENRI JAMBON 31770 COLOMIERS
- LHOMMEAU-ENERG : RUE DES ROSIERS 44190 CLISSON
- MICHEL JEAN-YVES : LES GAILLARDS 05200 SAINT-SAUVEUR
- NC CASTRES : 3 PL PIERRE RENAUDEL 69003 LYON 3EME
- PARC SOLAIRE DE TRESQUES : 84 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
- SARL A.T. INVEST : 1267 RTE DES BRUERES 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SUNMED 3- CASTANHEIRA PAULA : 37 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- GHARIBIAN ZOHREH : 27 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- LASFARGEAS SYLVIA : 4 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- PINTEA ELENA : 40 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- SEVDIK LISA-NIL : 17 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- CERCLE DE LA VOILE DE PARIS : 155 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- CLEAN EIGHT : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- GOALTIME : 57 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- GOTIC : 114 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- OBSIDIENNE : 1 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
- PINAKI 922 : 30 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SAINT HONORE EDEFX : 140 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SCI FRAMA : 11 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- SCI PARIS LABRUYERE : 28 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
- TOPAZE 504 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SUNMED 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives