CMS-BFL
Présentation générale de CMS-BFL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CMS-BFL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CMS-BFL est situé au 2 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 23 juillet 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514029248 au greffe de NANTERRE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société créée de fait avec personne morale au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : société de participations financières de profession libérale d'avocats.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
CMS-BFL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CMS-BFL est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si CMS-BFL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89514029248
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CMS-BFL de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditeurs et conseils associes
- benichou jean-rené
- benoit olivier
- cagnat et associes - cabinet cagnat
- pimpaneau & associes
Les modifications survenues dans l'administration de la société CMS-BFL
- 2009-08-12 : Président : BENOIT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
- 2011-08-02 : Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011
- 2012-07-25 : Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 17 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011
- 2015-08-16 : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011
- 2018-02-14 : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT en fonction le 12 Février 2018
- 2019-03-06 : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT en fonction le 12 Février 2018 ; Président : BENICHOU Jean-Rene en fonction le 04 Mars 2019
- 2020-01-28 : Président : BENICHOU Jean-René ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES
Les autres mandats des administrateurs
- auditeurs et conseils associes :
- 2021-01-31 : SUZIE INVESTMENT (851616714)
- 2021-01-28 : PLATINIUM II (890556822)
- 2021-01-28 : AROME HOLDING (891978470)
- 2021-01-20 : MAI (409139441)
- 2021-01-19 : H & A LOCATION SAS (453712184)
- 2021-01-17 : PC30 FAMILY (488922634)
- 2021-01-15 : RUBEL & MENASCHE (562082990)
- 2021-01-15 : SERPIKOM (492531371)
- 2021-01-13 : MILOC (480075860)
- 2021-01-13 : OMBRIERE SOLAIRE DU MARCHE (527862866)
- 2021-01-10 : LUCERA (879223477)
- 2021-01-06 : FINANCIERE FDX (504209966)
- 2021-01-04 : GROUPE PHYSITEK (892541830)
- 2020-12-22 : PARC SOLAIRE CARRIÈRE DES PLAINES (524950177)
- 2020-12-22 : PHYSITEK DEVICES (830577292)
- 2020-12-17 : ATLAN'TECH (488694241)
- 2020-12-13 : SG PIERRE PATRIMOINE 2 (507717544)
- 2020-12-10 : PARC SOLAIRE DU CASTELLET 2 (527862916)
- 2020-12-10 : PARC SOLAIRE DE TRESQUES (524950599)
- 2020-11-24 : MAGILINE SUCCURSALES (499187920)
- benoit olivier :
- 2020-11-30 : BENOIT OLIVIER (892290768)
- 2020-05-15 : BENOIT OLIVIER (883406407)
- 2019-06-27 : VIA NOTARIA, MAUREL - HERARD - PICHARD - BENOIT - SEGUI-DISANTANTONIO, Notaires Associés, Société Titulaire d'Offices Notariaux à ARLES et SAINT-ETIENNE-DU-GRES (782699045)
- 2015-01-27 : LORRAINE BUREAUTIQUE (809134935)
- 2014-10-01 : BENOIT OLIVIER (807820204)
- 2014-07-07 : BENOIT OLIVIER (803301324)
- 2013-10-17 : Benoit Olivier (518014931)
- 2012-10-08 : LE BOURGEON DE L'OLIVIER (788615094)
- 2011-03-15 : SICA DES MARAICHERS DE BOURGOGNE RHONE ALPES (317995785)
- 2010-10-05 : TRANSLOR (525310728)
- 2010-04-27 : SCI LES OLIVIERS (521711358)
- 2010-03-15 : BENOIT OLIVIER (521140632)
- 2009-11-26 : BENOIT OLIVIER (519582332)
- 2009-06-30 : BENOIT OLIVIER (518425384)
- 2007-01-01 : BENOIT OLIVIER (508707726)
- 2006-03-09 : BENOIT OLIVIER (489728550)
- 2004-10-01 : BENOIT OLIVIER (479258915)
- 2004-01-02 : BENOIT OLIVIER (451433528)
- 2000-01-31 : BENOIT OLIVIER (429185234)
- 1999-01-01 : BENOIT OLIVIER (421743667)
- cagnat et associes - cabinet cagnat :
- 2021-01-17 : SAINTOISE (518908587)
- 2021-01-17 : CAMPALISE (518907522)
- 2021-01-10 : SEELK (828210971)
- 2021-01-05 : FREMAPI (377969118)
- 2020-12-20 : HOTELLO (798494662)
- 2020-12-20 : CHARLIE HOTEL TOULON (798589065)
- 2020-11-29 : ONLY SPORTS & PASSIONS (834961310)
- 2020-10-20 : WETIX AGENCY (481154938)
- 2020-09-15 : CERRETO PARTICIPATIONS (334384344)
- 2020-09-08 : TALENT WEB XTREME (843794827)
- 2020-07-28 : JRP (808506562)
- 2020-07-10 : AZUR TRAINING (518557475)
- 2020-03-29 : S-PASS (315734202)
- 2020-02-12 : MARIGNY SAS (537791253)
- 2019-11-07 : THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN (438224743)
- 2019-09-06 : AIGLE AZUR (309755387)
- 2019-08-05 : SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS LE CAPITOLE - II (852994961)
- 2019-04-04 : SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE MARIGNY (652003518)
- 2018-12-14 : FINANCIERE SAMOTHRACE S A (423945898)
- 2018-11-09 : MYTICKET (537487670)
- pimpaneau & associes :
- 2021-01-26 : INTUITIS-3 (789318896)
- 2021-01-17 : PC30 FAMILY (488922634)
- 2021-01-15 : SERPIKOM (492531371)
- 2020-12-17 : ATLAN'TECH (488694241)
- 2020-11-06 : BADIANE (421891797)
- 2020-11-05 : CLIMANET SERVICES (802747691)
- 2020-10-31 : CEIR (422702373)
- 2020-10-30 : MICROPOLE (341765295)
- 2020-10-13 : ADELYA TEXTILE CARE (811034883)
- 2020-10-09 : ARROW CAPITAL SOLUTIONS (453738551)
- 2020-10-08 : BARBARA BUI SA (325445963)
- 2020-09-25 : HOTELIERE DE BUSSY (422190678)
- 2020-09-22 : GREMTEK (332389279)
- 2020-09-01 : ADELYA TERRE D'HYGIENE (348214404)
- 2020-08-11 : MICROWAVE VISION (340342153)
- 2020-07-28 : Francis Lefebvre Avocats, Cabinet Lefebvre, CMS Francis Lefebvre Avocats et CMS Cabinet Lefebvre (722047164)
- 2020-07-16 : PLATINIUM POOL (804180669)
- 2020-06-28 : Virgo 2007bi (828427989)
- 2020-06-23 : ATRIOHM INVEST (820128213)
- 2020-05-03 : Les Bellevues (824515191)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CMS-BFL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CMS-BFL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514029248 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 2220 Société créée de fait avec personne morale |
Date de création de l'unité légale | 2009-07-23 : jeudi 23 juillet 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CMS-BFLIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CMS-BFL- jeudi 23 juillet 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/07/2009N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - Adresse : - Activité : société de participations financières de profession libérale d'avocats. - forme juridique : Sté de participations financières de prof libérale d'avocats sous forme de SAS - capital : 81900.00 EUR - Administration : Président : BENOIT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
- mercredi 12 août 2009: Creation
Bodacc A publié le 12/08/2009N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - Adresse : - Activité : société de participations financières de profession libérale d'avocats. - forme juridique : Sté de participations financières de prof libérale d'avocats sous forme de SAS - capital : 81900.00 EUR - Administration : Président : BENOIT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
- vendredi 06 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090215 publié le 06/11/2009Annonce n° 851 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Sté de participations financières de prof libérale d'avocats sous forme de SAS - capital : 2170350.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 06 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090235 publié le 06/12/2009Annonce n° 951 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Sté de participations financières de prof libérale d'avocats sous forme de SAS - capital : 2538900.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 03 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100001 publié le 03/01/2010Annonce n° 2263 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Sté de participations financières de prof libérale d'avocats sous forme de SAS - capital : 4954950.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 23 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010Annonce n° 2935 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société civile professionnelle d'avocats - capital : 5446350.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 10 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100153 publié le 10/08/2010Annonce n° 1647 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société civile professionnelle d'avocats - capital : 6019650.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 05 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100215 publié le 05/11/2010Annonce n° 3033 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société civile professionnelle d'avocats - capital : 5896800.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110148 publié le 02/08/2011Annonce n° 905 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 1730 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 6265350.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 29 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120020 publié le 29/01/2012Annonce n° 1466 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 6511050.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 18 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120095 publié le 18/05/2012Annonce n° 919 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 6879600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 25 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120142 publié le 25/07/2012Annonce n° 3607 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7166250.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 17 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2009 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 27 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130019 publié le 27/01/2013Annonce n° 1736 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7371050.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 28 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130144 publié le 28/07/2013Annonce n° 1568 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7657650.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 04 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130233 publié le 04/12/2013Annonce n° 2009 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7493850.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 21 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140014 publié le 21/01/2014Annonce n° 1854 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7698600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 31 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140145 publié le 31/07/2014Annonce n° 1942 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7985250.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150031 publié le 13/02/2015Annonce n° 1173 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 8108100.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 05 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150086 publié le 05/05/2015Annonce n° 1250 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 19 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150116 publié le 19/06/2015Annonce n° 2489 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 7944300.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 26 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150141 publié le 26/07/2015Annonce n° 1038 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 8353800.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 16 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150155 publié le 16/08/2015Annonce n° 1956 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150188 publié le 01/10/2015Annonce n° 3229 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 8108000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 17 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160011 publié le 17/01/2016Annonce n° 2700 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 8517600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 13 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160137 publié le 13/07/2016Annonce n° 1709 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 8722350.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 09 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170028 publié le 09/02/2017Annonce n° 2742 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 9131850.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- vendredi 19 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180013 publié le 19/01/2018Annonce n° 2284 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 9746100.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 14 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180031 publié le 14/02/2018Annonce n° 2189 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Président : MATTEOLI François-Xavier en fonction le 25 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT en fonction le 12 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 29 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180142 publié le 29/07/2018Annonce n° 2141 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 9868950.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 06 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190046 publié le 06/03/2019Annonce n° 2663 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES modification le 06 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT en fonction le 12 Février 2018 ; Président : BENICHOU Jean-Rene en fonction le 04 Mars 2019 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190104 publié le 31/05/2019Annonce n° 4160 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 10442250.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 21 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190118 publié le 21/06/2019Annonce n° 1457 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 10319400.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200019 publié le 28/01/2020Annonce n° 3156 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL Société de participations financières de profession libérale d'avocats - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 10933650.00 EUR - Administration : Président : BENICHOU Jean-René ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
- vendredi 15 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210010 publié le 15/01/2021Annonce n° 1624 N° RCS : 514029248 - Dénomination : CMS-BFL Société de participations financières de profession libérale d'avocats - forme juridique : Société de participations financières de professions libérales - capital : 11466000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CMS-BFL- lundi 30 mars 2015 : Fermé
6 VLA EMILE BERGERAT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - lundi 30 mars 2015 : Ouvert
2 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CMS-BFL- BEHIN FREDERIC : 195 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS 7
- CHATRY CLARISSE : 25 RUE D'ASTORG 75008 PARIS 8
- D HERBOMEZ ARNAUD : 14 RUE JEAN RICHEPIN 75116 PARIS 16
- DESCHAMPS OLIVIER : 7 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- FLATRES CLAIRE : 98 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- KERGALL SABRINA : 98 AV ALBERT DE MUN 44600 SAINT-NAZAIRE
- LEPRINCE HELENE : 1 RUE DU CHATEAU 72540 LOUE
- LERENARD CARINE : 6 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- MEZIANE DALILA : 14 RUE JEAN CLAUDE VIVANT 69100 VILLEURBANNE
- PICOLLET LAURENT : 199 RTE DE MENDE 34730 PRADES-LE-LEZ
- ROTH ALAIN : RUE DUGOMMIER 97110 POINTE-À-PITRE
- VETTER SACHA : 3 CHE DES PIERRES 25500 MORTEAU
- BERTRAND-RADISSON : 2 RUE DU COLOMBIER 45000 ORLEANS
- LES NOTAIRES D'OLEA : 772 AV JEAN MONNET 83190 OLLIOULES
- SCP CLEMENT-MOREAU : 38 RUE DE LA SARRA 69600 OULLINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CMS-BFL- KLEIN STEPHANE : 30 BD D ARGENSON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- KRIEF ANNE : 37 RUE CHAUVEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PERAS MARIE : 1 IMP TERRIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SARAN LAURENCE : 152 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- BOUILLET BOARD BRIEFING : 88 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- I D E A S CONSULT : 49 BD DU GENERAL KOENIG 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LES EDITIONS DU GENEPI : 13 RUE DE CHEZY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MEVOILA STUDIO : 64 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PAUL ET FELICIE : 6 RUE DE LONGPONT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- S.C. IMMOB P BOULOGNE REP PAR : 18 PL DU MARCHE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI CAPRI VENDIN : 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI EMPIRE ANTHO I : 78 BD BOURDON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI ST LE PHARE : 7 RUE MARTIN DE THEZILLAT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SECOND ARROW : AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SYND COPROP 47 BD DU CHATEAU : 47 BD DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CMS-BFLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives