SL SOLAR
Présentation générale de SL SOLAR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SL SOLAR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SL SOLAR est situé au LD LA CARRIERE 79420 SAINT-LIN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 04 août 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514092592 au greffe de NIORT
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SL SOLAR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 220 988.00 € pour un résultat de 158 415.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SL SOLAR est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si SL SOLAR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01514092592
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SL SOLAR de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SL SOLAR
- 2011-01-16 : Président de la société : GUERLAIS Bernard
- 2017-05-26 : Président : GUERLAIS Bernard modification le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAND Jean-Georges en fonction le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : ROECK Vincent en fonction le 22 Mai 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SL SOLAR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SL SOLAR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514092592 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-08-04 : mardi 04 août 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SL SOLAR- 110
2019 | 1 146 533.00 | 813 536.00 |
2018 | 332 998.00 | 806 505.00 |
2019 | 15 000.00 |
2018 | 15 000.00 |
2019 | 457 335.00 |
2018 | 511 655.00 |
2019 | 813 536.00 |
2018 | 806 505.00 |
2019 | 220 988.00 |
2018 | 207 735.00 |
2019 | 158 415.00 |
2018 | 145 453.00 |
2019 | 131 351.00 |
2018 | 122 165.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SL SOLAR- mercredi 12 août 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/08/2009N° RCS : 514092592 - Dénomination : SL SOLAR - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Président : GUERLAIS Bernard
- vendredi 18 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090244 publié le 18/12/2009Annonce n° 3543 N° RCS : 514092592 - Dénomination : SL SOLAR production d'énergie photovoltaïque. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
- dimanche 16 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110011 publié le 16/01/2011Annonce n° 978 N° RCS : 514092592 - Dénomination : SL SOLAR Production d'énergie électrique photovoltaïque - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Président de la société : GUERLAIS Bernard - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 05 février 2014: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170100 publié le 26/05/2017Annonce n° 1900 N° RCS : 514092592 - Dénomination : SL SOLAR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GUERLAIS Bernard modification le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAND Jean-Georges en fonction le 22 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : ROECK Vincent en fonction le 22 Mai 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 21 février 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SL SOLAR- samedi 09 octobre 2010 : Fermé
14 AV DES BORDES 94510 LA QUEUE-EN-BRIE - vendredi 04 décembre 2009 : Ouvert
LD LA CARRIERE 79420 SAINT-LIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SL SOLAR- BRIN STEPHANE : 5 RUE DE LA VALLEE 85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX
- COULON JACQUES : 2 RUE DU BAS TAILLIS 08260 ETEIGNIERES
- DELBREIL PHILIPPE : 13 RTE DE VILPERT 78610 LES BREVIAIRES
- DUCERT JEAN-PASCAL : CHE DE BROCCA 09700 SAVERDUN
- MAURICETTE PAUL : 5 RUE DU DOCTEUR ALBERT CALMETTE 22440 PLOUFRAGAN
- REGENT MARIE PIERRE : 19 RUE DES COUDREAUX 78711 MANTES-LA-VILLE
- ALPHONSE PROD : 28 LOT ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE
- COMPLEMENT@G : 9 RUE DE DAUBENSAND 67860 BOOFZHEIM
- CONORA SARL 6 : 71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES
- ED34 : 32 CHE DE TOUNY 81150 LAGRAVE
- EULALIE : 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
- LAVANSOL M10 : RTE DE LA COTE D'AZUR 13590 MEYREUIL
- SNC ROCLA 17 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SNC SOLAR ELECTRISUD : HABITATION SIGY 97280 VAUCLIN
- SOLAIRE ROUSSILLON : RTE DE SAINT CYPRIEN 66200 CORNEILLA-DEL-VERCOL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SL SOLAR- BRAULT ARLETTE : LA CHAUVELIERE 79420 SAINT-LIN
- HUBERT RENE : LD LA BARRE SANGLIER 79420 SAINT-LIN
- JASMIN YOLAINE : LA GARANDELIERE 79420 CLAVE
- LANDREAU FREDERIC : LA GARANDELIERE 79420 CLAVE
- LEFEVRE KATHLEEN : 10 IMP DES BRENIERES 79420 REFFANNES
- PAIN ANDRE : 79420 VAUTEBIS
- PROUST FRANCK : 79420 CLAVE
- VIAUD FABRICE : LD LA GRANDE MEILLERAYE 79420 BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
- AF MACONNERIE : L'AMBILLARDIERE 79420 SAINT-LIN
- ASSOCIATION SPORTIVE : 79420 BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
- BIEN-ETRE RENOVATION (B.E.R) : LA POURGERE 79420 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
- DES BOIS DE BOUT : LIEU-DIT MONTRAVEL 79420 VAUSSEROUX
- GAEC LA GUILLOTIERE : 4 LD LA GUILLOTIERE 79420 VAUSSEROUX
- JMESI : 6 CHE DU BAS BOURG 79420 CLAVE
- LAGENARIA MUSICA : LE BOURG 79420 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SL SOLARRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives