T3S
Présentation générale de T3S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société T3S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société T3S est situé au 2 IMP LEBOUIS 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 15 mai 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514231935 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
T3S à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
T3S est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si T3S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57514231935
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à T3S de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société T3S
- 2012-07-18 : Gérant : SHEEHAN Thomas en fonction le 12 Août 2009
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société T3S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | T3S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514231935 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-05-15 : vendredi 15 mai 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de T3SIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société T3S- mardi 20 décembre 2011: Depot des comptes
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120137 publié le 18/07/2012Annonce n° 2685 N° RCS : 514231935 - Dénomination : T3S - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SHEEHAN Thomas en fonction le 12 Août 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 octobre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/10/2015N° RCS : 514231935 - Dénomination : T3S - Adresse : 12 rue Raymond Aron 75013 Paris - Activité : L'acquisition la gestion et la détention des titres de sociétés française et étrangères de toutes formes et notamment des titres de la société atelier Tom Sheehan et partenaire et des parts sociales de la société SARL Atsp architecture + la ville. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1184000 EUR - Administration : Gérant : Sheehan, Thomas.
- mardi 27 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190150 publié le 06/08/2019Annonce n° 1907 N° RCS : 514231935 - Dénomination : T3S - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1184000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société T3S- mercredi 15 juillet 2015 : Fermé
25 AV DE LA REPUBLIQUE 92340 BOURG-LA-REINE - samedi 01 juin 2019 : Fermé
12 RUE RAYMOND ARON 75013 PARIS 13 - samedi 01 juin 2019 : Ouvert
2 IMP LEBOUIS 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société T3S- AJC FINANCES : 4 IMP DE LA CROIX BLANCHE 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
- COUSIN DEVELOPPEMENT : 350 RUE DE BORDEAUX 16000 ANGOULEME
- H.I.G. HOLDING IMMOBILIERE GEVAUX : 5 RUE DES PRAIRIES 74100 ANNEMASSE
- HOLDING OCEA : 113 RUE DES FUSILLES 59160 LILLE
- HTA INGENIERIE : 97 RUE GRIEG 30900 NIMES
- KELS : 10 RUE BRACKENHOFFER 67100 STRASBOURG
- L.B. FRANCE : 22 RUE DES CLOSERIES 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE
- MOREGASTECH : CHE DES GLODENNES 59178 HASNON
- MPHR INDUSTRIE : 48 RUE DE BRUNOY 94440 VILLECRESNES
- NOVALFI INVEST 5 : 260 RUE GUILLAUME DU VAIR 13290 AIX-EN-PROVENCE
- SAS 20 POMPIDOU : 1 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX
- SAS TERRE DES FEES : RUE CHARLES LINDBERGH 35150 JANZE
- SC AV INVEST : 69 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME : 34 RUE ROYALE 92210 SAINT-CLOUD
- TS INVESTISSEMENT : 74 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société T3S- FURUKATA KATSUMI : 13 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- LANGLADE GERARD : 68 AV JEAN MOULIN 75014 PARIS 14
- NEY ADDIE : 128 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14
- PAUL JACQUES : 92 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- ROBERT BENJAMIN : 9 RUE D ODESSA 75014 PARIS 14
- SIBRE CHRISTINE : 23 RUE BENARD 75014 PARIS 14
- ASS TRAINING INSERTION : 8 AV DE LA PORTE DIDOT 75014 PARIS 14
- BOURGOGNE RELIURE : 25 RUE JEAN DOLENT 75014 PARIS 14
- CAVERNE : 97 BD ARAGO 75014 PARIS 14
- GARCHES AVENUE : 16 RUE FRIANT 75014 PARIS 14
- LES EDITIONS D'ITHAQUE : 165 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- NET SUD : 93 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- SEP SOC D ENDUIT ET DE PEINTURE : 7 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- SKYNETRIX : 29 BD EDGAR QUINET 75014 PARIS 14
- SYNDIC DE COPR 4 RUE FRIANT 75014 PARIS : 4 RUE FRIANT 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société T3SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives