IBRAMS FRANCE
Présentation générale de IBRAMS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IBRAMS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IBRAMS FRANCE est situé au 114 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 juillet 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514393628 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29A ( Édition de logiciels système et de réseau)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels système et de réseau
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29A (Édition de logiciels système et de réseau), les activités sont :
- - l'édition de logiciels réseau
- - l'édition de logiciels système d'exploitation
Chiffre d’affaire
IBRAMS FRANCE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 10 325.00 € pour un résultat de -3 438.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
IBRAMS FRANCE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si IBRAMS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39514393628
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IBRAMS FRANCE de part son activité de 58.29A ( Édition de logiciels système et de réseau) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (95.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IBRAMS FRANCE
- 2012-08-19 : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : A. B. EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 25 Août 2009 Président : HOHM Johan en fonction le 09 Août 2012
- 2015-07-12 : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : A. B. EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 25 Août 2009 Directeur général : MICHALSKI Andreas en fonction le 03 Juillet 2015 Président : BARTH Peter en fonction le 03 Juillet 2015
- 2019-05-21 : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : A.B.EXPERTISE COMPTABLE modification le 17 Mai 2019 ; Président : MICHALSKI Andreas modification le 17 Mai 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IBRAMS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IBRAMS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514393628 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-07-01 : mercredi 01 juillet 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29A : Édition de logiciels système et de réseau |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels système et de réseau |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de systèmes d'exploitation, édition de logiciels réseau |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IBRAMS FRANCE- 110
2018 | 144 581.00 | 62 141.00 |
2017 | 82 440.00 |
2018 | 37 000.00 |
2017 |
2018 | 375 608.00 |
2017 |
2018 | 62 141.00 |
2017 |
2018 | 10 325.00 |
2017 |
2018 | -3 438.00 |
2017 |
2018 | -8 862.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IBRAMS FRANCE- mercredi 01 juillet 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/07/2009N° RCS : 514393628 - Dénomination : IBRAMS FRANCE - Adresse : - Activité : plateforme de marketing et communication sur internet. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : CLEMENTINI Laurent Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : A. B. EXPERTISE COMPTABLE
- dimanche 19 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120159 publié le 19/08/2012Annonce n° 1129 N° RCS : 514393628 - Dénomination : IBRAMS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : A. B. EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 25 Août 2009 Président : HOHM Johan en fonction le 09 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- dimanche 12 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150132 publié le 12/07/2015Annonce n° 1642 N° RCS : 514393628 - Dénomination : IBRAMS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : A. B. EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 25 Août 2009 Directeur général : MICHALSKI Andreas en fonction le 03 Juillet 2015 Président : BARTH Peter en fonction le 03 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190097 publié le 21/05/2019Annonce n° 2421 N° RCS : 514393628 - Dénomination : IBRAMS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : NIEZA & ASSOCIES en fonction le 25 Août 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : A.B.EXPERTISE COMPTABLE modification le 17 Mai 2019 ; Président : MICHALSKI Andreas modification le 17 Mai 2019 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 06 juin 2019: Jugement
Bodacc A publié le 06/06/2019Annonce n° 2312 N° RCS : 514393628 - Dénomination : IBRAMS FRANCE 114 rue Chaptal 92300 Levallois-Perret plateforme de marketing et communication sur internet. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 mai 2019, désignant liquidateur Selarl C.Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 171 Avenue AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IBRAMS FRANCE- mercredi 01 juillet 2009 : Ouvert
114 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IBRAMS FRANCE- AMC : 13 AV DE L EUROPE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
- CAPSULETECH SAS : 76 AV DE FRANCE 75013 PARIS 13
- COCOMO : 231 RUE SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- DB SAS : RUE PARC DE L'ISAC 44530 GUENROUET
- GREEN GREENS : 23 AV JACQUES DEMOLIN 93150 LE BLANC-MESNIL
- IABAKO : 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- IOBEYA : 1 RUE GALVANI 91300 MASSY
- LMOSOFT : 199 RUE HELENE BOUCHER 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- NEVEO SA : 11B RUE VAN EYCK
- NOVASOFT : 4 AV D AUVERGNE 13600 LA CIOTAT
- SAASWEDO : 32 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS 2
- SYNERGIE EST SERVICES : 4 RUE DES EPICEAS 25640 ROULANS
- THEOLEX : 231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- THIRTYSEVEN : 16 RUE DUCHEFDELAVILLE 75013 PARIS 13
- YELDA : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IBRAMS FRANCE- LEPERRIER RENE : 22 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PARMENTIER LUCIE : 7 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PIODI SEBASTIEN : 7 RUE PASTEUR 92300 LEVALLOIS-PERRET
- TORREGROSSA MAX : 124 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ABOD : 12 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CHAVINI RIVAY : 84 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EUROPA CLIM : 119 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- HEA EXPERTISE : 92 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- LACHAT : 16 RUE BARBES 92300 LEVALLOIS-PERRET
- NADINFO : 28 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- NOP SPORT : 57 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- PRIMA SOLUTIONS HOLDING : 6 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SBG SUPPORT SERVICES : 70 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SELARLU PANACCIONE : 35 PL GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRET
- SUSHI GOURMET AJACCIO : 101 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IBRAMS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives