MARCEAU ISF 2010
Présentation générale de MARCEAU ISF 2010
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MARCEAU ISF 2010 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MARCEAU ISF 2010 est situé au 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 13 août 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 514619337 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 267 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
MARCEAU ISF 2010 à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -292 211.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MARCEAU ISF 2010 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MARCEAU ISF 2010 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09514619337
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MARCEAU ISF 2010 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bechet, françois-xavier ;
- bechet, françois-xavier, nomination de l'
- bernaud, ronan
- garrec, gildas
- garrec, gildas, nomination de l'
- lecointe, pascal, nomination de l'
- lecoq, mickaël
- lepetit, philippe
- lepetit, philippe, nomination de l'
- mailleux, lionel
- rouxel, david
Les modifications survenues dans l'administration de la société MARCEAU ISF 2010
- 2009-11-15 : Administrateur partant : Lepetit, Philippe, nomination de l'Administrateur : Garrec, Gildas
- 2010-06-25 : Administrateur partant : Garrec, Gildas, nomination de l'Administrateur : Bernaud, Ronan
- 2012-12-07 : Administrateur partant : Mailleux, Lionel
- 2016-04-24 : Administrateur partant : Lecointe, Pascal, nomination de l'Administrateur : Bechet, François-Xavier, nomination de l'Administrateur : Lepetit, Philippe
- 2016-04-24 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bechet, François-Xavier, nomination de l'Administrateur : Lecoq, Mickaël
- 2018-11-29 : Administrateur partant : Lecoq, Mickaël
- 2020-01-17 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bechet, François-Xavier ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Rouxel, David
Les autres mandats des administrateurs
- bernaud, ronan :
- 2018-10-26 : MARCEAU ISF OPTIMISATION (510879471)
- garrec, gildas :
- 2019-05-26 : NOX INGENIERIE (395301641)
- 2019-02-21 : HPI 3 (538258013)
- 2016-08-30 : POLE FONCIERE (535294201)
- 2015-04-24 : BG 44 (480089366)
- lecointe, pascal, nomination de l' :
- 2016-04-13 : MARCEAU ISF OPTIMISATION (510879471)
- lepetit, philippe, nomination de l' :
- 2008-10-21 : PONT D'ASNIERES (420179806)
- mailleux, lionel :
- 2012-12-04 : MARCEAU ISF OPTIMISATION (510879471)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MARCEAU ISF 2010 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MARCEAU ISF 2010 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 514619337 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2009-08-13 : jeudi 13 août 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MARCEAU ISF 2010- CO
2017 | 1 143 825.00 | 443 825.00 |
2016 | 700 000.00 | 693 254.00 |
2017 | 1 267 200.00 |
2016 | 1 267 200.00 |
2017 | -292 211.00 |
2016 | -189 175.00 |
2017 | 443 825.00 |
2016 | 693 254.00 |
2017 | -292 211.00 |
2016 | -189 175.00 |
2017 | -292 211.00 |
2016 | -189 175.00 |
2017 | 104 446.00 |
2016 | 104 446.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MARCEAU ISF 2010- jeudi 13 août 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/08/2009N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU OPTIMUM - Adresse : 38 avenue Marceau 75008 Paris - Activité : La prise de participation dans des petites et moyennes entreprises (la (les) Entreprise(S)) situées sur le territoire de l'Union Européenne répondant à la définition de l'Annexe I du règlement ce N°800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008. - forme juridique : Société anonyme - capital : 100300 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Lecoq, Mickaël, Administrateur : Mailleux, Lionel, Administrateur : Lecointre, Pascal, Administrateur : Lepetit, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire : Aiach, Gad, Commissaire aux co
- dimanche 15 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090220 publié le 15/11/2009Annonce n° 3037 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU OPTIMUM La prise de participation dans des petites et moyennes entreprises (la (les) Entreprise(S)) situées sur le territoire de l'Union Européenne répondant à la définition de l'Annexe I du règlement ce N°800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008. - forme juridique : Société anonyme - capital : 100300 EUR - Administration : Administrateur partant : Lepetit, Philippe, nomination de l'Administrateur : Garrec, Gildas - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100070 publié le 11/04/2010Annonce n° 1782 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 La prise de participation dans des petites et moyennes entreprises (la (les) Entreprise(S)) situées sur le territoire de l'Union Européenne répondant à la définition de l'Annexe I du règlement ce N°800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008. - forme juridique : Société anonyme - capital : 100300 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 1048 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 La prise de participation dans des petites et moyennes entreprises (la (les) Entreprise(S)) situées sur le territoire de l'Union Européenne répondant à la définition de l'Annexe I du règlement ce N°800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008. - forme juridique : Société anonyme - capital : 100300 EUR - Administration : Administrateur partant : Garrec, Gildas, nomination de l'Administrateur : Bernaud, Ronan - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100176 publié le 10/09/2010Annonce n° 779 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 La prise de participation dans des petites et moyennes entreprises (la (les) Entreprise(S)) situées sur le territoire de l'Union Européenne répondant à la définition de l'Annexe I du règlement ce N°800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120237 publié le 07/12/2012Annonce n° 1831 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : Administrateur partant : Mailleux, Lionel - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130039 publié le 24/02/2013Annonce n° 744 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- dimanche 24 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160081 publié le 24/04/2016Annonce n° 2982 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : Administrateur partant : Lecointe, Pascal, nomination de l'Administrateur : Bechet, François-Xavier, nomination de l'Administrateur : Lepetit, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160081 publié le 24/04/2016Annonce n° 2990 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bechet, François-Xavier, nomination de l'Administrateur : Lecoq, Mickaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 13 décembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 04 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 29 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180228 publié le 29/11/2018Annonce n° 2324 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : Administrateur partant : Lecoq, Mickaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190213 publié le 05/11/2019Annonce n° 2179 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 17 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200012 publié le 17/01/2020Annonce n° 3424 N° RCS : 514619337 - Dénomination : MARCEAU ISF 2010 - forme juridique : Société anonyme - capital : 1267200 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bechet, François-Xavier ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Rouxel, David - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MARCEAU ISF 2010- jeudi 12 juillet 2012 : Fermé
38 AV MARCEAU 75008 PARIS 8 - lundi 26 août 2019 : Fermé
11 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8 - lundi 26 août 2019 : Ouvert
49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MARCEAU ISF 2010- ANNAPURNA CAPITAL : 22 AV EMILE DESCHANEL 75007 PARIS 7
- ARTIFICES LIFT : 96 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
- BERDANT : 16 AV DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS 7
- CEDALION INVEST : 102 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- ETYMO : 25 RUE SAINT HILAIRE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- K A S H : 49 CRS XAVIER ARNOZAN 33000 BORDEAUX
- KLUB INVEST : 14 AV D ANVERS 06000 NICE
- LOUISCOME : ZA LA METAIRIE 35520 MELESSE
- ND HOLDING : 35 RUE DE VERDUN 94260 FRESNES
- PARLANTI FINANCES : 2 RUE BRETEUIL 13001 MARSEILLE 1
- R HOLDING FINANCE : 8 RUE JACQUES MONOD 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- SARL NAOUSSA : 56 RUE LOUISE WEISS 22100 DINAN
- SCI CTVAL : LA SERVATIE 19190 LANTEUIL
- SOFIFRA : 6 RUE DES QUARTIERS 22800 SAINT-DONAN
- VALKIA : 100 RUE DU CALVAIRE 59510 HEM
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MARCEAU ISF 2010- BHAGANOOA SANDY CHRIST : 7 RUE DE BERNE 75008 PARIS 8
- JULIA THIBAULT : 136 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- WAXIN SANDRA : 5 RUE DE SAINT PETERSBOURG 75008 PARIS 8
- ASS A.P.I.P.F. : 4 AV RUYSDAEL 75008 PARIS 8
- CENTRALE SOLAIRE CONSTANTIN 22 : 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
- DIGILEAD : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
- EKOZE : 178 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- EUROPE CABLE DISTRIBUTION : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- EXPO'NENTIEL : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- LOGICOR QUARTZ MOISSY II SARL : 134 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- PRUNEAUX ET ARMAGNAC LECTOUROIS : 26 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- QUADRILLE CAPITAL : 16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SCI BLANQUI : 18 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- SCI LES PRES BORDEAUX IV : 66 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- SYND COPR 62 R J.J. ROUSSEAU PARIS 1 : 217 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MARCEAU ISF 2010Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives