ALLO FRAIS
Présentation générale de ALLO FRAIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALLO FRAIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALLO FRAIS est situé au 17 RUE DU VIDE ARPENTS 77100 MEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 15 octobre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 517962098 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.39A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.39A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés), les activités sont :
- - le commerce de gros alimentaire spécialisé sur la chaîne du froid, mais peu ou pas spécialisé par produit
Chiffre d’affaire
ALLO FRAIS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 868 580.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ALLO FRAIS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si ALLO FRAIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44517962098
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALLO FRAIS de part son activité de 46.39A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés) sont :
- 00573 : Commerces de gros (60.3% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (26.1% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (2.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.4% des salariés)
- 01396 : Industries des produits alimentaires élaborés (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- coupe, michel jean-pierre,
- dupre angélique juliette marie
- evryenne d'audit,
- juris consultant,
- sarl gilles vacher
- verrecchia romain françois domenico
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALLO FRAIS
- 2011-04-28 : Président de la société : VERRECCHIA Romain François Domenico Directeur général : DUPRE Angélique Juliette Marie
- 2012-06-19 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Coupe, Michel Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EVRYENNE D'AUDIT
- 2016-06-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Coupe, Michel Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : JURIS CONSULTANT, Commissaire aux comptes suppléant partant : EVRYENNE D'AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL GILLES VACHER
Les autres mandats des administrateurs
- evryenne d'audit, :
- 2016-06-15 : SOCIETE COMMERCIALE D'APPROVISIONNEMENT (775606569)
- juris consultant, :
- 2017-01-06 : HALLES DE RUNGIS (394493753)
- 2016-03-07 : INVEST IDF 16R (817860240)
- sarl gilles vacher :
- 2017-01-06 : HALLES DE RUNGIS (394493753)
- 2016-09-02 : LES EMBALLAGES DU VAL DE LOIRE (388986457)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALLO FRAIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALLO FRAIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 517962098 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-10-15 : jeudi 15 octobre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 46.39A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits surgelés, vendeur de produits surgelés en gros, grossiste de surgelés, vendeur de surgelés en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALLO FRAIS- CO
2018 | 5 181 048.00 | 4 531 150.00 |
2017 | 649 897.00 |
2018 | 100 000.00 |
2017 |
2018 | 868 580.00 |
2017 |
2018 | 4 531 150.00 |
2017 |
2018 | 1 550 075.00 |
2017 | 1 550 075.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALLO FRAIS- jeudi 15 octobre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/10/2009N° RCS : 517962098 - Dénomination : ALLO FRAIS - Adresse : 17 rue du Vide Arpent 77100 Meaux - Activité : Achat vente en gros et demi-gros de fruits et légumes alimentation générale et tous produits distribués en grande et moyenne surface. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président de la société : DUPRE Angélique Juliette Marie
- lundi 18 avril 2011: Depot des comptes
- jeudi 28 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110083 publié le 28/04/2011Annonce n° 3916 N° RCS : 517962098 - Dénomination : ALLO FRAIS Achat vente en gros et demi-gros de fruits et légumes alimentation générale et tous produits distribués en grande et moyenne surface. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président de la société : VERRECCHIA Romain François Domenico Directeur général : DUPRE Angélique Juliette Marie - Modification : Changement de président du conseil d'administration
- mardi 19 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120116 publié le 19/06/2012Annonce n° 1839 N° RCS : 517962098 - Dénomination : ALLO FRAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Coupe, Michel Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : EVRYENNE D'AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 07 avril 2015: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- dimanche 26 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160125 publié le 26/06/2016Annonce n° 1030 N° RCS : 517962098 - Dénomination : ALLO FRAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Coupe, Michel Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : JURIS CONSULTANT, Commissaire aux comptes suppléant partant : EVRYENNE D'AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL GILLES VACHER - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 11 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALLO FRAIS- samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
17 RUE DU VIDE ARPENTS 77100 MEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALLO FRAIS- PUNG SIENG-IM : 7 RUE DES CAYENNES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- BLANC MARINE & CIE : ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT-DE-FRANCE
- COPAL REUNION : 12 RUE DE LA BOULANGERIE 97427 L'ETANG SALE
- DISTRIPATES NORMANDIE : AV DU CDT BERNARD BICHERAY 76000 ROUEN
- FREIBERGER LEBENSMITTEL GMBH & CO PRODUKTIONS UND VERTRIEB KG : ZERPENSCHLEUSER RING 1
- HUBCO : 40 RUE DU SEMINAIRE 94550 CHEVILLY-LARUE
- IDEAL BLUE : 275 CHE DE PARRIAOU 06640 SAINT-JEANNET
- SANDORGEL : 48 RUE DES RENARDS 78500 SARTROUVILLE
- SCG - SOCIETE DE COMMERCE GENERALE : 143 AV DE KERADENNEC 29000 QUIMPER
- SH78 : 476 RTE DE FLINS 78410 BOUAFLE
- SOBRAQUES DISTRIBUTION S.A.S : 335 AV DE MILAN 66000 PERPIGNAN
- SOCIETE ARMEMENT DES MASCAREIGNES : 2 RUE DE DJIBOUTI 97420 LE PORT
- SOFRIMA DISTRIBUTION : ZI LA LEZARDE 97232 LE LAMENTIN
- SURGELES MARKET : 63 AV DE FONTVERT 84130 LE PONTET
- TEIX DISTRIBUTION : 19 RUE DE BEURLAY 17250 TRIZAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALLO FRAIS- AIT AMMAR AMAR : 51 RUE RENE BAZIN 77100 MEAUX
- CAMBON ALEXANDRE : 7 RUE DU CHATEAU 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
- COLLIN MARIE LISE : 16 RUE DU MARECHAL DE LUXEMBOURG 77100 MEAUX
- FOURMONT FABIEN : 10 RUE ROCHARD 77100 MEAUX
- MATHORE FREDERIC : 61 RUE APOLLINAIRE 77100 MEAUX
- TONDEUR ROBIN : 37 RUE PIERRE BRASSEUR 77100 MEAUX
- VAIDA CIPRIAN VASILE : 1275 RTE DE CONDE 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- LA PROTECTION SOLAIRE D ILE DE FRANCE : 1 RUE RONSARD 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- MEDICORSE : 3 MAIL DES CORSES 77100 MEAUX
- MPS RENOVATION : 47 ALL DES PLATANES 77100 MEAUX
- S.C.I DU FIGUIER : 15 RUE CHARLES TELLIER 77100 MEAUX
- SCI AHAVA : 21 RUE DES CORDELIERS 77100 MEAUX
- SCI DE L EPINETTE : RUE GEORGES CLAUDE 77100 MEAUX
- SCI DEM'S : 2 RUE DES PERDRIX 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- SIMAR : 39 RTE DE VARREDDES 77100 MEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALLO FRAISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives