VAL DE SEVRES
Présentation générale de VAL DE SEVRES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VAL DE SEVRES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VAL DE SEVRES est situé au 14 RUE LEO DESAIVRE 79410 ECHIRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 31 octobre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 518135249 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 180 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.23Z ( Pratique dentaire)
L'activité déclarée au greffe est : Pratique dentaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.23Z (Pratique dentaire), les activités sont :
- - les activités d'orthodontie
- - les activités de chirurgie buccale
- - les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
Mais exclus
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf86.90D)
Chiffre d’affaire
VAL DE SEVRES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 19 708.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
VAL DE SEVRES est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si VAL DE SEVRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62518135249
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VAL DE SEVRES de part son activité de 86.23Z ( Pratique dentaire) sont :
- 01619 : Cabinets dentaires (90.5% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VAL DE SEVRES
- 2010-10-06 : Gérant : PARODI Claude Co-gérant : DENIS Anne sophie Co-gérant : PARREAU Stéphanie marie josèphe Associé indéfiniment responsable : PARODI Claude Associé indéfiniment responsable : DENIS Anne sophie Associé indéfiniment responsable : PARREAU Stéphanie marie josèphe
- 2013-10-08 : Gérant : PARODI Claude Gérant : DENIS Anne Sophie Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013
- 2015-01-22 : Gérant : PARODI Claude Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 17 Octobre 2013 Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013 Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette en fonction le 14 Janvier 2015
- 2017-08-01 : Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 17 Octobre 2013 ; Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe ; Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013 ; Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette en fonction le 14 Janvier 2015
- 2018-11-13 : Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 09 Novembre 2018 ; Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe modification le 09 Novembre 2018 ; Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette modification le 09 Novembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VAL DE SEVRES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VAL DE SEVRES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 518135249 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2009-10-31 : samedi 31 octobre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 86.23Z : Pratique dentaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Pratique dentaire |
Synonyme | dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VAL DE SEVRES- CO
2020 | 951 184.00 | 472 740.00 |
2019 | 478 444.00 | 446 283.00 |
2020 | 180 000.00 |
2019 | 180 000.00 |
2020 | 19 708.00 |
2019 | 2 703.00 |
2020 | 472 740.00 |
2019 | 446 283.00 |
2020 | 200 336.00 | 33 397.00 |
2019 | 166 938.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VAL DE SEVRES- vendredi 02 avril 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/04/2010N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - Adresse : 635 Côte du Chaillot 79410 Echiré - Activité : L exercice de la profession de chirurgien dentiste - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 240030.00 EUR - Administration : Gérant : PARODI Claude Associé indéfiniment responsable : PARODI Claude Associé indéfiniment responsable : DENIS Anne sophie Associé indéfiniment responsable : PARREAU Stéphanie marie josèphe
- mercredi 06 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100194 publié le 06/10/2010Annonce n° 2653 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES L exercice de la profession de chirurgien dentiste - forme juridique : Société d'exercice libéral A.R.L. - capital : 240030.00 EUR - Administration : Gérant : PARODI Claude Co-gérant : DENIS Anne sophie Co-gérant : PARREAU Stéphanie marie josèphe Associé indéfiniment responsable : PARODI Claude Associé indéfiniment responsable : DENIS Anne sophie Associé indéfiniment responsable : PARREAU Stéphanie marie josèphe - Modification : Changement de gérant
- mardi 08 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130194 publié le 08/10/2013Annonce n° 1195 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PARODI Claude Gérant : DENIS Anne Sophie Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1363 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES chirurgien dentiste. - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité.
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150015 publié le 22/01/2015Annonce n° 1344 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PARODI Claude Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 17 Octobre 2013 Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013 Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette en fonction le 14 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170145 publié le 01/08/2017Annonce n° 1444 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 17 Octobre 2013 ; Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe ; Gérant : SAMPIETRO Andréa en fonction le 30 Septembre 2013 ; Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette en fonction le 14 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 31 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170219 publié le 15/11/2017Annonce n° 987 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 240000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180216 publié le 13/11/2018Annonce n° 923 N° RCS : 518135249 - Dénomination : VAL DE SEVRES - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 180000.00 EUR - Administration : Gérant : DENIS Anne Sophie modification le 09 Novembre 2018 ; Gérant : PARREAU Stéphanie Marie Josèphe modification le 09 Novembre 2018 ; Gérant : GALLAY Krystel Claire Lucette modification le 09 Novembre 2018 - Modification : Modification du capital.Modification de représentant.
- jeudi 01 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 23 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VAL DE SEVRES- dimanche 01 juin 2014 : Fermé
635 COTE DU CHAILLOT 79410 ECHIRE - dimanche 01 juin 2014 : Ouvert
14 RUE LEO DESAIVRE 79410 ECHIRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VAL DE SEVRES- ATTLAN SYLVIA : 1 ALL ALBERT ROUSSEL 95200 SARCELLES
- BERTRAND MANUEL : 39 AV DE GRAMMONT 37000 TOURS
- CHARDRON PAULINE : 44 RUE DE LA SABLIERE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- DURON OLIVIER : 2 RUE MELBOURNE 81200 MAZAMET
- ETCHEVERRIA LAURE : 47 AV DU RAINCY 93250 VILLEMOMBLE
- LAPINSKI CATHERINE : 42 RUE VERCINGETORIX 34500 BEZIERS
- MARIA OLIVIER : 40 RUE DU PALAIS 85100 LES SABLES D'OLONNE
- MEILLEROUX CHRISTIAN : 8 RUE THABAUD BOISLAREINE 36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
- PARCELIER JULIA : 4 ZA LE PAS DU SOC 33480 AVENSAN
- SOULES ELSA : PL DU COLONEL PARISOT 32290 AIGNAN
- TREBUCHET DOMINIQUE : 11 IMP DE LA FARANDOLE 13013 MARSEILLE 13
- ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DU NORD OUEST PARISIEN : 39 RUE CASTERES 92110 CLICHY
- SELARL ART : 108 AV VICTOR TUBY 06140 VENCE
- SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DOCTEUR ELISA BERTHELOT : 6 BD GEORGES POMPIDOU 14000 CAEN
- SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR MOREAU SPECIALISTE QUALIFIE EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE : 235 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VAL DE SEVRES- BEAUFORT CYRILLE : 503 RUE LE MOULIN DE RHE 79410 SAINT-GELAIS
- BLIN BERNARD : 5 RUE CIVRAIS 79410 CHERVEUX
- BOUTIN MICHELE : 79410 SAINT-REMY
- ETCHEGARAY BERTRAND : 351 RUE DE MURSAY 79410 ECHIRE
- LICETTE ENDJY : 110 RUE JEAN MOULIN 79410 ECHIRE
- MASSE LAURENT : 16 RTE DE COURSAY 79410 SAINT-MAXIRE
- PARROT MAXIME : 1 RUE DE LA GARENNE 79410 SAINT-MAXIRE
- SYLVESTRE LUCY : 1 IMPASSE DE POLLIGNY 79410 SAINT-GELAIS
- ASSO LOISIRS ET PARTAGE : 46 IMP DE LA CHAUVELIERE 79410 ECHIRE
- ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE : 79410 ECHIRE
- ATELIER D'IMAGES : 1819 RUE DE LA TAILLEE 79410 ECHIRE
- AUBINEAU & ASSOCIES : LD LES GRANDS RAVARDS 79410 SAINT-GELAIS
- SCI NAGECE : 476 RUE DES HERPENS 79410 SAINT-GELAIS
- WELCOME ECHIRE : 1 PL DE L'EGLISE 79410 ECHIRE
- YCARIA IMMO : RUE DES CHENES VERTS 79410 ECHIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VAL DE SEVRESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives