ARSAC 1
Présentation générale de ARSAC 1
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARSAC 1 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARSAC 1 est situé au 108 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 17 novembre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 518534342 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
ARSAC 1 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 151 331.00 € pour un résultat de -39 156.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ARSAC 1 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ARSAC 1 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR70518534342
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARSAC 1 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ebner, michael,
- ebner, michael,
- fidus,
- lebègue, eric
- pham-ba, jean-pascal,
- solairedirect,
- spielmann, andre
- teva beteiligungs gmbh - société de partitipation financière - hrb 175265 rcs munich,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARSAC 1
- 2014-03-13 : Gérant partant : Pham-Ba, Jean-Pascal, nomination du Président : Solairedirect, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lebègue, Eric
- 2014-09-10 : Président partant : Solairedirect, nomination du Président : TEVA Beteiligungs GmbH - société de partitipation financière - HRB 175265 RCS Munich, nomination du Directeur général : Ebner, Michael, nomination du Directeur général : Spielmann, Andre
- 2015-06-07 : Directeur général partant : Ebner, Michael, Directeur général partant : Spielmann, Andre
Les autres mandats des administrateurs
- ebner, michael, :
- 2015-06-07 : PINTESEQUE (522071737)
- 2015-06-07 : ARSAC 3 (538671538)
- 2015-06-07 : SolaireSisteron (503708356)
- 2015-06-07 : SolaireArpajon-sur-Cère (513745133)
- 2015-06-07 : SolaireSénezergues (519192496)
- 2015-06-07 : LUCET (524012325)
- 2015-05-29 : QUATRE VALLEES ENERGIES (752417980)
- ebner, michael, :
- 2015-06-07 : PINTESEQUE (522071737)
- 2015-06-07 : ARSAC 3 (538671538)
- 2015-06-07 : SolaireSisteron (503708356)
- 2015-06-07 : SolaireArpajon-sur-Cère (513745133)
- 2015-06-07 : SolaireSénezergues (519192496)
- 2015-06-07 : LUCET (524012325)
- 2015-05-29 : QUATRE VALLEES ENERGIES (752417980)
- fidus, :
- 2017-07-19 : AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION AAC (333812519)
- 2016-12-27 : NEOWEBCAR MULTIMEDIA SAS (512408360)
- 2016-06-28 : UNIGRAINS CREDIT (542101464)
- 2016-05-22 : SOLAIREFIGANIERES (509611414)
- 2016-03-06 : EPEL (562078592)
- 2016-01-20 : EDCO FRANCE (807827290)
- 2015-12-18 : ALVIMEDICA MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE (792665978)
- 2015-12-18 : HAUSSMANN PRIVATE EQUITY (512585423)
- 2015-08-18 : PLISSON ET COMPAGNIE (652011008)
- 2015-05-08 : CAR (COMPAGNIE ARRAGON RIBOT) (482538428)
- 2015-03-25 : BERCY TRANSACTION (410310544)
- 2014-07-17 : PORTHEAULT (350554929)
- 2014-07-06 : DOMAINE DE LA SABLONNIERE (404972747)
- 2014-03-25 : WORKMAN TURNBULL (494789381)
- 2013-12-15 : FINANCIERE AUDIT ET SOLUTIONS (429112675)
- 2013-07-17 : SANKO CONSTRUCTION & AGRICULTURAL MACHINERY EUROPE SAS (794301937)
- 2012-08-26 : YACAST FRANCE (430348870)
- 2012-07-03 : CORNILLEAU CROISSANCE (752484246)
- 2012-03-06 : COMETOPARIS (423436153)
- 2011-11-15 : LOGFI (350876819)
- solairedirect, :
- 2015-07-22 : SolaireMontjay-Sorbiers (752363085)
- 2014-11-25 : CEE Parc Solaire Esparron 1 (522974716)
- 2014-11-23 : CEE Parc Solaire Esparron 2 (522969161)
- spielmann, andre :
- 2015-06-07 : PINTESEQUE (522071737)
- 2015-06-07 : SolaireArpajon-sur-Cère (513745133)
- 2015-06-07 : LUCET (524012325)
- 2014-09-10 : ARSAC 3 (538671538)
- 2014-04-23 : SolaireSisteron (503708356)
- 2014-04-23 : SolaireSénezergues (519192496)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARSAC 1 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARSAC 1 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 518534342 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-11-17 : mardi 17 novembre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARSAC 1- CO
2019 | 10 539 502.00 | 8 315 319.00 |
2018 | 2 224 184.00 | 9 133 463.00 |
2019 | 100.00 |
2018 | 100.00 |
2019 | -46 268.00 |
2018 | -90 889.00 |
2019 | 8 315 319.00 |
2018 | 9 133 463.00 |
2019 | 1 151 331.00 | 1 151 331.00 |
2018 | 1 105 347.00 |
2019 | -39 156.00 |
2018 | -87 810.00 |
2019 | -46 268.00 |
2018 | -90 889.00 |
2019 | 9 309 378.00 | 1 318 400.00 |
2018 | 5 601 378.00 | 2 389 600.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARSAC 1- mardi 17 novembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/11/2009N° RCS : 518534342 - Dénomination : SolaireParcMP073 - Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris - Activité : La production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 100 EUR - Administration : Gérant : Pham-Ba, Jean-Pascal.
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- samedi 15 février 2014: Depot des comptes
- vendredi 28 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140042 publié le 28/02/2014Annonce n° 1204 N° RCS : 518534342 - Dénomination : ARSAC 1 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- jeudi 13 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140051 publié le 13/03/2014Annonce n° 790 N° RCS : 518534342 - Dénomination : ARSAC 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Pham-Ba, Jean-Pascal, nomination du Président : Solairedirect, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lebègue, Eric - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140173 publié le 10/09/2014Annonce n° 2578 N° RCS : 518534342 - Dénomination : ARSAC 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : Président partant : Solairedirect, nomination du Président : TEVA Beteiligungs GmbH - société de partitipation financière - HRB 175265 RCS Munich, nomination du Directeur général : Ebner, Michael, nomination du Directeur général : Spielmann, Andre - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- dimanche 07 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150107 publié le 07/06/2015Annonce n° 1056 N° RCS : 518534342 - Dénomination : ARSAC 1 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : Directeur général partant : Ebner, Michael, Directeur général partant : Spielmann, Andre - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180100 publié le 29/05/2018Annonce n° 1783 N° RCS : 518534342 - Dénomination : ARSAC 1 Production d'électricité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARSAC 1- mardi 31 mars 2015 : Fermé
52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 - lundi 15 octobre 2012 : Fermé
LES ADRETS 83860 NANS-LES-PINS - lundi 17 septembre 2012 : Ouvert
LD LE SALZET 33460 ARSAC - vendredi 30 mars 2018 : Fermé
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - vendredi 30 mars 2018 : Ouvert
108 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARSAC 1- BERTRAND PHILIPPE : 43300 VISSAC-AUTEYRAC
- CHALENCON RICHARD : 8 RUE DU MAIRE LUCIEN ERB 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
- COELHO ERIC : 32 BD DUMAY DELILLE 91230 MONTGERON
- DUSSAUD THIERRY : LE CHASTELAS 07380 JAUJAC
- FIORANI ALAN : 18 RTE DE GIRON 01800 CHARNOZ-SUR-AIN
- ROBIN MICHEL : LD PETITE ROUTE DES BARRES 38138 LES COTES D'AREY
- SAULIN PHILIPPE : 12 RUE DE LA GARE 80540 MOLLIENS-DREUIL
- SAUNIER-CAILLY JOSETTE : ALL DU NOIX BLANC 38610 GIERES
- CP DE LABASTIDE : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER
- ERELIA BLESMES : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- HORIZON PHOTOVOLTAIQUE 6 : 34 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
- KRONOSOL SARL 51 : 9 CROISEE DES LYS 68300 SAINT-LOUIS
- LE MINOTAURE : 2 CHE DU REL 80540 CAMPS-EN-AMIENOIS
- SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BENUREAU : 1 LA GUALONNIERE 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- SOLARPIOUX : 99 IMP DU CHASSELAT 83210 LA FARLEDE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARSAC 1- RICHARDSON MARK : 26 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- VELARD GUILLAUME : 6 RUE DURET 75116 PARIS 16
- ZANG THIERRY : 29 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- AMICALE CONCESSIONNAIRE FORD : 141 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16
- ETCHE MENDIA : 12 VLA SCHEFFER 75116 PARIS 16
- FONCIERE DE L'ARC ANTIBES : 5 RUE CHALGRIN 75116 PARIS 16
- GERMAINE RONDU : 10 RUE VITAL 75116 PARIS 16
- HANELI : 7 RUE DE SONTAY 75116 PARIS 16
- INDIVISION SEMERDJIAN - AGUILERA LIAIS DU ROCHER : 8 VLA BOISSIERE 75116 PARIS 16
- MDL 5 : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SCI DU HAMEAU : 53 BD LANNES 75116 PARIS 16
- SCI ERIUS : 31 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
- SCI TOV IMMO : 6 AV BUGEAUD 75116 PARIS 16
- SIMORGH INVEST : 48 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE DU 49 RUE DU DOCTEUR ROUX : 44 RUE PAUL VALERY 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARSAC 1Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives