SOLAIRESENEZERGUES
Présentation générale de SOLAIRESENEZERGUES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOLAIRESENEZERGUES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOLAIRESENEZERGUES est situé au 108 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 décembre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 519192496 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SOLAIRESENEZERGUES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 687 608.00 € pour un résultat de 103 440.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SOLAIRESENEZERGUES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOLAIRESENEZERGUES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00519192496
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOLAIRESENEZERGUES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ebner, michaël,
- ebner, michaël,
- fidus,
- lebegue, eric
- pham-ba, jean-pascal,
- solairedirect,
- spielmann, andré
- teva beteiligungsgesellschaft mbh représenté par hrb 175265 rcs munich,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOLAIRESENEZERGUES
- 2013-11-07 : Gérant partant : Pham-Ba, Jean-Pascal, nomination du Président : Solairedirect, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lebegue, Eric
- 2014-04-23 : Président partant : Solairedirect, nomination du Président : TEVA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT Mbh représenté par HRB 175265 RCS MUNICH, nomination du Directeur général : Ebner, Michaël, nomination du Directeur général : Spielmann, André
- 2015-06-07 : Directeur général partant : Ebner, Michaël, Directeur général partant : Spielmann, André
Les autres mandats des administrateurs
- fidus, :
- 2017-07-19 : AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION AAC (333812519)
- 2016-12-27 : NEOWEBCAR MULTIMEDIA SAS (512408360)
- 2016-06-28 : UNIGRAINS CREDIT (542101464)
- 2016-05-22 : SOLAIREFIGANIERES (509611414)
- 2016-03-06 : EPEL (562078592)
- 2016-01-20 : EDCO FRANCE (807827290)
- 2015-12-18 : ALVIMEDICA MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE (792665978)
- 2015-12-18 : HAUSSMANN PRIVATE EQUITY (512585423)
- 2015-08-18 : PLISSON ET COMPAGNIE (652011008)
- 2015-05-08 : CAR (COMPAGNIE ARRAGON RIBOT) (482538428)
- 2015-03-25 : BERCY TRANSACTION (410310544)
- 2014-07-17 : PORTHEAULT (350554929)
- 2014-07-06 : DOMAINE DE LA SABLONNIERE (404972747)
- 2014-03-25 : WORKMAN TURNBULL (494789381)
- 2013-12-15 : FINANCIERE AUDIT ET SOLUTIONS (429112675)
- 2013-07-17 : SANKO CONSTRUCTION & AGRICULTURAL MACHINERY EUROPE SAS (794301937)
- 2012-08-26 : YACAST FRANCE (430348870)
- 2012-07-03 : CORNILLEAU CROISSANCE (752484246)
- 2012-03-06 : COMETOPARIS (423436153)
- 2011-11-15 : LOGFI (350876819)
- lebegue, eric :
- 2020-10-18 : COMINVEST (410356901)
- 2020-08-26 : MILLIMAN SAS (501636534)
- 2018-10-02 : COMAUTO (490257573)
- 2018-08-17 : CONDOR ENTERTAINMENT (521986422)
- 2018-02-22 : CEE Parc Solaire Esparron 1 (522974716)
- 2017-11-09 : CEE Parc Solaire Esparron 2 (522969161)
- 2017-11-08 : CEE Parc Solaire Saint Hilaire (522976604)
- 2016-12-27 : NEOWEBCAR MULTIMEDIA SAS (512408360)
- 2016-05-22 : SOLAIREFIGANIERES (509611414)
- 2016-03-24 : BERCY CHAMP DE MARS (421279886)
- 2016-03-23 : BERCY PARTICIPATION (389085242)
- 2015-12-18 : HAUSSMANN PRIVATE EQUITY (512585423)
- 2015-10-07 : Solairedirect (492490057)
- 2015-08-30 : SolaireTarissou (524429412)
- 2015-08-26 : SolaireFontenay-le-Comte (513699652)
- 2015-08-26 : SolaireCodelannes (524393543)
- 2015-08-26 : SolaireLigugé (513700476)
- 2015-08-26 : SolaireSaint-Germain-Moulin (517898557)
- 2015-08-26 : SolaireSadirac (510924038)
- 2015-08-26 : SolaireBlond (514146091)
- solairedirect, :
- 2015-07-22 : SolaireMontjay-Sorbiers (752363085)
- 2014-11-25 : CEE Parc Solaire Esparron 1 (522974716)
- 2014-11-23 : CEE Parc Solaire Esparron 2 (522969161)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOLAIRESENEZERGUES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOLAIRESENEZERGUES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 519192496 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-12-15 : mardi 15 décembre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOLAIRESENEZERGUES- CO
2019 | 6 114 877.00 | 4 953 775.00 |
2018 | 1 161 103.00 | 5 638 150.00 |
2019 | 100.00 |
2018 | 100.00 |
2019 | 31 010.00 |
2018 | -244 677.00 |
2019 | 4 953 775.00 |
2018 | 5 638 150.00 |
2019 | 687 608.00 | 687 608.00 |
2018 | 649 083.00 |
2019 | 103 440.00 |
2018 | -242 940.00 |
2019 | 31 010.00 |
2018 | -244 677.00 |
2019 | 5 983 143.00 |
2018 | 5 983 143.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOLAIRESENEZERGUES- mardi 15 décembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/12/2009N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireParcMP088 - Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris - Activité : La production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 100 EUR - Administration : Gérant : Pham-Ba, Jean-Pascal.
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130157 publié le 16/08/2013Annonce n° 904 N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireSénezergues - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- lundi 14 octobre 2013: Depot des comptes
- jeudi 07 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130215 publié le 07/11/2013Annonce n° 1836 N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireSénezergues - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Pham-Ba, Jean-Pascal, nomination du Président : Solairedirect, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lebegue, Eric - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 23 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140079 publié le 23/04/2014Annonce n° 1220 N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireSénezergues - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : Président partant : Solairedirect, nomination du Président : TEVA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT Mbh représenté par HRB 175265 RCS MUNICH, nomination du Directeur général : Ebner, Michaël, nomination du Directeur général : Spielmann, André - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 14 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 07 avril 2015: Depot des comptes
- dimanche 07 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150107 publié le 07/06/2015Annonce n° 1068 N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireSénezergues - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : Directeur général partant : Ebner, Michaël, Directeur général partant : Spielmann, André - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180100 publié le 29/05/2018Annonce n° 1990 N° RCS : 519192496 - Dénomination : SolaireSénezergues - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOLAIRESENEZERGUES- mardi 31 mars 2015 : Fermé
52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 - lundi 26 mars 2012 : Ouvert
LEYGUES 15340 SENEZERGUES - vendredi 30 mars 2018 : Fermé
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - vendredi 30 mars 2018 : Ouvert
108 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOLAIRESENEZERGUES- BERTONAZZI PHILIPPE : 9 GRANDE RUE 28700 MORAINVILLE
- BISLEAU LAURENT : 10 IMP LES DEMANGERES 85540 CURZON
- COSS GREGORY : 113 RTE DE SARDIEU 38870 SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
- DUSSERE SEUZARET CATHERINE : LD SALYMES 07230 LABLACHERE
- HISLER SEBASTIEN : 188 HAUTE GOUTTE 67130 NEUVILLER-LA-ROCHE
- MARTIN STEPHANE : LAMBAUDIERE 35140 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX
- PAPENS MARTINE : 35 LOT LA PINEDE 13120 GARDANNE
- SALOMON STEPHANE : 44 RUE DE LA BEUCINIERE 90200 LEPUIX
- VO HOANG CUONG : 9 SQ DE BRETAGNE 77186 NOISIEL
- BOIS ET BIOMASSE ENERGIE : RTE DE LA COTE D AZUR 13590 MEYREUIL
- DU FORT MIROIR : CHE DE MESSON 10190 FONTVANNES
- HYDROLEX : 560 CHE DES TRAVERSES 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
- PIROUAS ENERGIE : CHE DE LARTIGUE 64300 SAINT-GIRONS-EN-BEARN
- S.A.S. LA FRANCAISERIE : LA FRANCAISERIE 50160 TORIGNY-LES-VILLES
- SARL PRE DU GROSOLAIRE : LE FOREST 05700 SIGOTTIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOLAIRESENEZERGUES- BENADDI GHITA : 56 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SIAVELLIS GEORGES : 55 BD LANNES 75116 PARIS 16
- AM INVESTMENT : 51 BD LANNES 75116 PARIS 16
- CARIAD : 5 RUE MESNIL 75116 PARIS 16
- EIFFEL ESSENTIEL MANAGER : 9 RUE NEWTON 75116 PARIS 16
- FREDERIC GILBERT FINANCES CONSEILS : 48 RUE VITAL 75116 PARIS 16
- HANNOUN & BENIKING : 147 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16
- I-KAPITAL : 10 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- JARDINS DU MEDOC GAILLAN : 26 RUE DE MONTEVIDEO 75116 PARIS 16
- SARL GETRACO FRANCE : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SCI FRAMATI : 27 RUE DURET 75116 PARIS 16
- SCI L'ARBOIS : 25 RUE VINEUSE 75116 PARIS 16
- SCI TARA : 20 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- SDC 127 RUE DE LA TOUR 75016 PARIS : 127 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16
- SEQUOYA INVEST 26 : 145 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOLAIRESENEZERGUESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives