SOCOBAT
Présentation générale de SOCOBAT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCOBAT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCOBAT est situé au 47 RUE DE LA FERME 93100 MONTREUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 23 décembre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 519902043 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SOCOBAT à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 3 838 839.00 € pour un résultat de 192 955.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOCOBAT est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCOBAT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73519902043
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCOBAT de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bejanin - dermagne - maekawa associes
- hardy marc, jacques
- m2h
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCOBAT
- 2011-07-26 : Gérant : HARDY Marc, Jacques modification le 18 Juillet 2011
- 2017-07-11 : Gérant : HARDY Marc, Jacques modification le 18 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2017
- 2020-09-01 : Président : HARDY Marc, Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES
- 2020-12-13 : Président : M2H ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES
Les autres mandats des administrateurs
- bejanin - dermagne - maekawa associes :
- 2020-10-31 : TPS (525388740)
- 2019-12-26 : CORTEX (562030353)
- 2019-07-21 : VISION France SAS (529797367)
- 2019-07-18 : EDIPOST (317037521)
- 2019-03-28 : LA FOLIE DES GRANDEURS (323690313)
- 2019-01-25 : LES 4 C (532708385)
- 2018-02-16 : Energie Eolienne des Hauteurs de Gatine (495301855)
- 2017-10-22 : HERBERT INVEST (349665042)
- 2011-07-31 : L'AVIATEUR (397574179)
- 2008-04-13 : SOCIETE FRONTENAC (552078701)
- 2008-04-13 : SOCIETE D EXPLOITATION DE GRANDS HOTELS (572011013)
- m2h :
- 2020-12-17 : AO SOLUTIONS (433871910)
- 2020-12-13 : SOCOBAT CPC (833737471)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCOBAT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCOBAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 519902043 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-12-23 : mercredi 23 décembre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCOBAT- CO
2016 | 2 655 412.00 | 2 414 421.00 |
2015 | 240 991.00 | 2 440 991.00 |
2016 | 1 000 000.00 |
2015 | 1 000 000.00 |
2016 | 239 299.00 |
2015 | 127 141.00 |
2016 | 2 414 421.00 |
2015 | 2 440 991.00 |
2016 | 3 838 839.00 | 3 838 839.00 |
2015 | 3 053 699.00 |
2016 | 192 955.00 |
2015 | 121 976.00 |
2016 | 239 299.00 |
2015 | 127 141.00 |
2016 | 1 926 054.00 | 425 840.00 |
2015 | 1 399 598.00 | 100 616.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCOBAT- mercredi 23 décembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/12/2009N° RCS : 519902043 - Dénomination : TGMH HOLDING - Adresse : - Activité : participation dans toute entreprise commerciale, de services, financière ou immobilière. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : Co-gérant : GUICHAOUA Thierry, Francois Co-gérant : HARDY Marc, Jacques
- mardi 26 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110143 publié le 26/07/2011Annonce n° 1430 N° RCS : 519902043 - Dénomination : M2H SOLUTIONS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HARDY Marc, Jacques modification le 18 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant. Modification de la dénomination. Modification du nom commercial. Modification du sigle.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- lundi 25 novembre 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 12 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140111 publié le 12/06/2014Annonce n° 4199 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT toutes activités de construction de rénovation ou de transformation de bâtiments, l'achat, la vente, l'Intermédiation se rapport à l'Objrt social ci dessus. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'activité.
- jeudi 19 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140116 publié le 19/06/2014Annonce n° 2495 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2016: Jugement
Bodacc A publié le 14/01/2016Annonce n° 2183 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT 47 rue de la Ferme 93100 Montreuil toutes activités de construction de rénovation ou de transformation de bâtiments, l'achat, la vente, l'Intermédiation se rapport à l'Objrt social ci dessus. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement modifiant le plan de sauvegarde. - Nature : Jugement modifiant le plan de sauvegarde
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- mardi 11 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170131 publié le 11/07/2017Annonce n° 1856 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : HARDY Marc, Jacques modification le 18 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 01 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200169 publié le 01/09/2020Annonce n° 2071 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT SOCOBAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HARDY Marc, Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
- dimanche 13 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200242 publié le 13/12/2020Annonce n° 2277 N° RCS : 519902043 - Dénomination : SOCOBAT Toutes activités de construction de rénovation ou de transformation de batiments, l'achat, la vente, l'intermédiation se rapport à l'objrt social ci dessus. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : M2H ; Commissaire aux comptes titulaire : BEJANIN - DERMAGNE - MAEKAWA ASSOCIES - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCOBAT- lundi 28 avril 2014 : SOCOBAT Ouvert
47 RUE DE LA FERME 93100 MONTREUIL - jeudi 16 juillet 2020 : Fermé
605 CHEMIN DES SAVOYARDS 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE - jeudi 16 juillet 2020 : Ouvert
2995 RTE DE VAUVENARGUES 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCOBAT- DEBARRE HENRI : 25 BD VAILLANT COUTURIER 93700 DRANCY
- DERENDINGER THIERRY : 16 RUE SUARD 25000 BESANCON
- HALIDI FATIMA : 85 RUE DU FOYER DES JEUNES 97650 BANDRABOUA
- MOUZAOUI FARID : 6 RUE CREUSE 67110 GUNDERSHOFFEN
- SAVARY DE BEAUREGARD HAROLD : 20 RUE DE VINCENNES 35700 RENNES
- SLIMANI MADANI : 84 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94140 ALFORTVILLE
- UCCIANI PHILIPPE : 20 RUE FRANCOISE SAGAN 62100 CALAIS
- CHAREYRE FRERES : 07210 BAIX
- CHARLES : HAM DU GROS FYS 76570 HUGLEVILLE-EN-CAUX
- DISTRI TP : VILLAGE DE TSARARANO 97660 DEMBENI
- IMAGINE COTE TRAVAUX : LE BUISSON DESSUS 74540 GRUFFY
- REHABILITACIONES TXINGUDI S. COOP : POLIGONO TXIPLAU 28
- SADECO CLOISONS : 2 RUE FELICIEN LESAGE 78360 MONTESSON
- SAS WANDA CONSTRUTION & RENOVATION : 49 ALL DES ERABLES 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
- SOVBATIMENT : 6 RUE DU COLOMBIER 91320 WISSOUS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCOBAT- CADOT CHRISTOPHE : 5 RUE JACQUART 93100 MONTREUIL
- CHARRIER LAURE : 41 RUE DU PLATEAU 93100 MONTREUIL
- CHEVILLOT JEAN-PAUL : 22 RUE DE LA REVOLUTION 93100 MONTREUIL
- WACHSBERGER UGO : 23 RUE DES BATTERIES 93100 MONTREUIL
- A.C.A.R : 175 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- AREVENT : 124 RUE DE VINCENNES 93100 MONTREUIL
- BATSA : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- BE FREE NETWORKS : 18 RUE BRULEFER 93100 MONTREUIL
- COMPAGNIE MERCOLEDI & CO : 23 RUE DE LA REPUBLIQUE 93100 MONTREUIL
- COMPAGNIE TURBULENCES : 36 RUE DU PLATEAU 93100 MONTREUIL
- EDUCATIONADVISOR : 28 RUE DE VILLIERS 93100 MONTREUIL
- FAUN : 4 RUE GUTENBERG 93100 MONTREUIL
- GC GLOBAL INVEST : 23 RUE EMILE ZOLA 93100 MONTREUIL
- LMD PRODUCTIONS : 23 RUE PARMENTIER 93100 MONTREUIL
- SCI L'USINE 44 : 48 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCOBATRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives