MON-TEC
Présentation générale de MON-TEC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MON-TEC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MON-TEC est situé au 1 RUE SIR ALEXANDER FLEMING 93360 NEUILLY-PLAISANCE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 15 janvier 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 520321654 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 292 575,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
MON-TEC à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -64 651.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MON-TEC est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si MON-TEC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40520321654
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MON-TEC de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MON-TEC
- 2011-09-27 : Gérant : KARR Richard
- 2011-10-31 : Gérant : KARR Richard
- 2012-07-22 : Gérant : CAMPIN Georges, Pierre, Jean en fonction le 13 Juillet 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MON-TEC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MON-TEC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 520321654 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-01-15 : vendredi 15 janvier 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MON-TEC- CO
2020 | 728 321.00 | 708 731.00 |
2019 | 19 590.00 | 623 258.00 |
2020 | 292 575.00 |
2019 | 292 575.00 |
2020 | -64 651.00 |
2019 | 58 621.00 |
2020 | 708 731.00 |
2019 | 623 258.00 |
2020 | 553 954.00 |
2019 | 553 954.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MON-TEC- vendredi 15 janvier 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/01/2010N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES - Adresse : 18 allée Alfred Nobel 77410 Claye-Souilly - Activité : L'importation l'exportation l'achat la vente la location la fabrication la réparation l'exploitation et la distribution sur tous les continents et sous toutes leurs formes de tout matériel industriel : machines et pièces détachées - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : KARR Richard
- mardi 27 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110187 publié le 27/09/2011Annonce n° 2003 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES L'importation l'exportation l'achat la vente la location la fabrication la réparation l'exploitation et la distribution sur tous les continents et sous toutes leurs formes de tout matériel industriel : machines et pièces détachées - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : KARR Richard - Modification : Déclaration d'un nom commercial
- lundi 31 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110212 publié le 31/10/2011Annonce n° 1404 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES L'importation l'exportation l'achat la vente la location la fabrication la réparation l'exploitation et la distribution sur tous les continents et sous toutes leurs formes de tout matériel industriel : machines et pièces détachées - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 55000.00 EUR - Administration : Gérant : KARR Richard - Modification : Augmentation de capital
- dimanche 08 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120130 publié le 08/07/2012Annonce n° 1214 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES L'importation l'exportation l'achat la vente la location la fabrication la réparation l'exploitation et la distribution sur tous les continents et sous toutes leurs formes de tout matériel industriel : machines et pièces détachées - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 55500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 22 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120140 publié le 22/07/2012Annonce n° 1463 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CAMPIN Georges, Pierre, Jean en fonction le 13 Juillet 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mardi 24 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120141 publié le 24/07/2012Annonce n° 1567 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 95550 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 03 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130065 publié le 03/04/2013Annonce n° 1904 N° RCS : 520321654 - Dénomination : COMGES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 03 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130065 publié le 03/04/2013Annonce n° 1906 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- vendredi 19 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130138 publié le 19/07/2013Annonce n° 1527 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 148500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 12 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 03 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140126 publié le 03/07/2014Annonce n° 996 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 196500.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 01 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150124 publié le 01/07/2015Annonce n° 2502 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 228525.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 05 janvier 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160024 publié le 04/02/2016Annonce n° 1533 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 260550.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 29 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170020 publié le 29/01/2017Annonce n° 2803 N° RCS : 520321654 - Dénomination : MON-TEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 292575.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mardi 27 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 07 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 14 février 2021: Depot des comptes
- mardi 11 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MON-TEC- samedi 16 juin 2012 : Fermé
18 ALL ALFRED NOBEL 77410 CLAYE-SOUILLY - mardi 30 avril 2013 : Ouvert
1 RUE SIR ALEXANDER FLEMING 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MON-TEC- ABR.DUBAI : 5 RUE DES RETISSEYS 21240 TALANT
- ACIERS ET FERS DU HAUT DOUBS : RUE DU STADE 25120 MAICHE
- AERILIA ENVIRONNEMENT : 75 AV OEHMICHEN 25460 ETUPES
- BISAZZA SPA : 56 VIALE MILANO
- DISTRIRUN : 32 RUE LEON DIERX 97400 SAINT-DENIS
- F.P.M. : 5 PL DE L EGLISE 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- FCNS : 6 RUE ROGER SALENGRO 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- LA COLOMBE : 7 RUE AUGUSTE RENOIR 25000 BESANCON
- LEBON DESTOCKEUR : 19 CHE DE LA VICAIRE 04200 AUBIGNOSC
- M2 CARAIBES : 10 LOT WONCHE 97122 BAIE-MAHAULT
- MIKKAEL T : 37 RUE ERNEST COGNACQ 92300 LEVALLOIS-PERRET
- N.P.K PARIS INTERNATIONAL : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SASU BIGCONNECTION : 119 RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SOMFY SP. Z.O.O. : UL. MARYWILSKA 34
- TUQUET ET CIE : 97 RUE DE METZ 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MON-TEC- BOIAN IONUT ANDREI : 15 RUE DU BOIS D AVRON 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- GUENOUN SANDRA : 10 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- HOAREAU KEVIN : 32 RUE DU GENERAL DE GAULLE 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- IDOUDI KHALIL : 18 RUE FAIDHERBE 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- MASOO WANWIPA : 1 ALL DES ROSSIGNOLS 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- NACRO REGINA : 10 RUE DES MORANDS 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- NOIROT ALAIN : 44 BD GALLIENI 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- BARROSO & CIE : 8 BD FICHOT 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- DOUCEUR DES ILES CREOLES : 10 RUE DES MORANDS 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- JSN COURTAGE : 89 AV DU MARECHAL FOCH 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- LE FOURNIL R : 1 RUE DES RENOUILLERES 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- LOVESON CADEAU VTC : 1 RUE PIERRE DE COUBERTIN 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- MORIN KRISTINA : 78 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- NORY : 126 AV DU MARECHAL FOCH 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- SCM NEUILLY ALEXANDRE : 36 RUE ALEXANDRE PREMIER 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MON-TECRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives