LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND
Présentation générale de LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND est situé au 4 RUE DE LA BOURSE 69001 LYON 1ER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 avril 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 521023283 au greffe de LYON
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27521023283
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND
- 2011-01-12 : Co-gérant : MATHEVON Carole Co-gérant : CHAZALON Romain Co-gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine
- 2012-02-22 : Cogérant : MATHEVON Carole Cogérant : CHAZALON Romain Cogérant : BENIER Guillaume Marc Antoine Cogérant : GLAIROUX Jérôme en fonction le 14 Février 2012
- 2014-10-09 : Gérant : CHAZALON Romain Gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine Gérant : GLAIROUX Jérôme en fonction le 14 Février 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 521023283 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-04-01 : jeudi 01 avril 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFONDIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND- vendredi 02 avril 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/04/2010N° RCS : 521023283 - Dénomination : LINK ARCHITECTES - BENIER CHAZALON MATHEVON ARCHITECTES ASSOCIES - Adresse : 18 rue Georges Teissier 42000 Saint-Etienne - Activité : exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, la fonction de maître d'oeuvre,toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et aménagement de l'espace - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MATHEVON Carole Co-gérant : CHAZALON Romain Co-gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine
- mercredi 12 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110008 publié le 12/01/2011Annonce n° 1290 N° RCS : 521023283 - Dénomination : LINK ARCHITECTES - BENIER CHAZALON MATHEVON ARCHITECTES ASSOCIES exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, la fonction de maître d'oeuvre,toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et aménagement de l'espace - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MATHEVON Carole Co-gérant : CHAZALON Romain Co-gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- dimanche 17 avril 2011: Vente
Bodacc A publié le 11/03/2011Annonce n° 370 N° RCS : 521023283 - Dénomination : LINK ARCHITECTES - BENIER CHAZALON MATHEVON ARCHITECTES ASSOCIES 11 rue de la République 42000 Saint-Etienne exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, la fonction de maître d'oeuvre,toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et aménagement de l'espace - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MATHEVON Carole Co-gérant : CHAZALON Romain Co-gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : L'ESSOR - Opposition : au fonds vendu : GB ARCHITECTE 1Bis Rue du Moulin Gillier 42290 SORBIERS - Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 5.000,00 EUR
- mercredi 22 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120037 publié le 22/02/2012Annonce n° 1252 N° RCS : 521023283 - Dénomination : LINK ARCHITECTES - BENIER - CHAZALON - GLAIROUX - MATHEVON - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Cogérant : MATHEVON Carole Cogérant : CHAZALON Romain Cogérant : BENIER Guillaume Marc Antoine Cogérant : GLAIROUX Jérôme en fonction le 14 Février 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 27 février 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 09 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140194 publié le 09/10/2014Annonce n° 1245 N° RCS : 521023283 - Dénomination : LINK ARCHITECTES - BENIER - CHAZALON - GLAIROUX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Gérant : CHAZALON Romain Gérant : BENIER Guillaume Marc Antoine Gérant : GLAIROUX Jérôme en fonction le 14 Février 2012 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- lundi 11 janvier 2016: Depot des comptes
- samedi 13 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND- vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
18 RUE GEORGES TEISSIER 42000 SAINT-ETIENNE - jeudi 10 décembre 2015 : Fermé
11 RUE DE LA REPUBLIQUE 42000 SAINT-ETIENNE - lundi 27 novembre 2017 : Ouvert
4 RUE DE LA BOURSE 69001 LYON 1ER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND- BERGER DOMINIQUE : 2 RUE DE LA RESISTANCE 42000 SAINT-ETIENNE
- COUISSIN CEDRIC : 28 RUE DU BARRY 30210 COLLIAS
- DELENTE ARNAUD : 15 RUE LEON GIRAUD 75019 PARIS 19
- GALENNE EMILIE : RTE DE DIEULEFIT 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
- HASSELMANN RENAUD : 1604 RUE DE CHENONCEAUX 37150 DIERRE
- HUMBERT EMILE : 68 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS 3
- KESSLER CHRISTIAN : 1 PL DE L EUROPE 44400 REZE
- MAXIT AUDREY : 18 RUE MATHIEU DE LA DROME 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- MOLARD MORGANE : 9 RESIDENCE LE PETIT HAC 22630 SAINT-JUVAT
- MOUGIN NICOLAS : AV DES TROIS PONTS 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
- PIAZZON SERGE : 8 AV DE LA REPUBLIQUE 68000 COLMAR
- WAHARTE JEAN : 40 RUE GEILER 67000 STRASBOURG
- ATELIER 15 JUILLET : 9 PL DE LA REPUBLIQUE 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
- PLANETARCHI : 29 CHE DES PINS 31600 SAUBENS
- URBEO : 8 QUAI ANTOINE RIBOUD 69002 LYON 2EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFOND- ANDALI PAUL : 1 RUE CAMILLE JORDAN 69001 LYON 1ER
- FABIANI MARION : 38 QUAI SAINT VINCENT 69001 LYON 1ER
- REISER GEOFFROY : 9 PL TOBIE ROBATEL 69001 LYON 1ER
- ROUSSELET MARIANNE : 1 RUE THIMONNIER 69001 LYON 1ER
- SIGAUD MATHIEU : 1 RUE DU JARDIN DES PLANTES 69001 LYON 1ER
- ARTS & ENFANCE : 23 RUE ROYALE 69001 LYON 1ER
- ASSOCIATION CULTURELLE DES ETUDIANTS DES BEAUX ARTS DE LYON : 10 RUE NEYRET 69001 LYON 1ER
- BOOTS & CATS : 110 BD DE LA CROIX ROUSSE 69001 LYON 1ER
- COPROPRIETE : 25 RUE SGT BLANDAN 69001 LYON 1ER
- MC VAPE : 20 RUE ROYALE 69001 LYON 1ER
- SCI EUROHABITAT : 8 QUAI JEAN MOULIN 69001 LYON 1ER
- SCI RENE 35 : 8 QUAI JEAN MOULIN 69001 LYON 1ER
- SYND DE COPROPRIETE 4 R DE LA MARTINIERE : 4 RUE DE LA MARTINIERE 69001 LYON 1ER
- VETERINAIRES ENTRECHATS : 3 PL LOUIS PRADEL 69001 LYON 1ER
- VIP TRIP : 19 RUE DESIREE 69001 LYON 1ER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LINK ARCHITECTES - CHAZALON - GLAIROUX - LAFONDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives