LES SAPINS
Présentation générale de LES SAPINS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES SAPINS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES SAPINS est situé au 2 BRANLEIX 35330 MERNEL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 12 avril 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 522252584 au greffe de RENNES
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
LES SAPINS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LES SAPINS est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si LES SAPINS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87522252584
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES SAPINS de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES SAPINS
- 2019-10-17 : Gérant : REBOUX, LEJOP Maryvonne en fonction le 14 Octobre 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES SAPINS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES SAPINS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 522252584 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-04-12 : lundi 12 avril 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES SAPINSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES SAPINS- lundi 12 avril 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/04/2010N° RCS : 522252584 - Dénomination : LES SAPINS - Adresse : la Jaunais 35330 Mernel - Activité : Production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : LEJOP Pierric
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- mercredi 07 mai 2014: Depot des comptes
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190201 publié le 17/10/2019Annonce n° 584 N° RCS : 522252584 - Dénomination : LES SAPINS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : REBOUX, LEJOP Maryvonne en fonction le 14 Octobre 2019 - Modification : Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES SAPINS- lundi 01 juillet 2019 : Fermé
LA JAUNAIS 35330 MERNEL - lundi 01 juillet 2019 : Ouvert
2 BRANLEIX 35330 MERNEL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES SAPINS- BLANC MARIE : 12 RTE DES ROCHES 40100 DAX
- ISABELLE JEAN-MARIE : 6 HILAIRE 33430 BAZAS
- VUAGNOUX GREGOIRE : 1477 RTE DE LA FILLIERE 74570 FILLIERE
- CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES PS2 : 100 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92400 COURBEVOIE
- CORSICA SOLE 9 : VILLAGE 20251 PANCHERACCIA
- COUSSAOU : 65230 POUY
- CURE ENERGIE PRODUCTION : 20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- ENRGY IMMO : LE MOULIN DOUAULT 86200 LA ROCHE-RIGAULT
- ENTEK : 7 IMP DES PAMPLEMOUSSES 97411 SAINT-PAUL
- EOLIENNES DE PIENNES ONVILLERS : 27 QUAI DE LA FONTAINE 30900 NIMES
- HYDROFAB : LD LA FABRIQUE 47160 BUZET-SUR-BAISE
- MEUSE SOLAIRE : 2 RTE DE BAR 55130 ABAINVILLE
- PVOLTEUS 31 : 51 RUE HENRI BECQUEREL JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
- SAS JOFFREDO : KERRIO 56390 GRAND-CHAMP
- SOLAIREPARCA124 : 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES SAPINS- DE LA BOUERE JOSEPH : LE HAUT BRENU 35330 VAL D'ANAST
- GILBERT DONATIEN : 4 RUE DU BOIS GUIMARD 35330 COMBLESSAC
- MALLET CELINE : 5 LA CHESNAIS ES PERCHES 35330 VAL D'ANAST
- MICHEL THIERRY : 2 RUE DE CAMPEL 35330 VAL D'ANAST
- MONNIER EDOUARD : COUTOUZE 35330 VAL D'ANAST
- NOEL MICKAEL : LIRVOUIE 35330 LES BRULAIS
- QUILY RENE : L'OURME GUY 35330 COMBLESSAC
- ROGER CHRISTOPHE : LD LE HAUT BRENU 35330 VAL D'ANAST
- CHRISTOPHE LEFEUVRE : LA JOSSAIS 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC
- COMMUNE DE LOUTEHEL : 3 RUE DE LA VIGNE 35330 LOUTEHEL
- DU DOMAINE : LA PELTRAIS 35330 VAL D'ANAST
- EURL ISA PROMOTION : LA GOMMERAIS 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC
- LE VERGER D'AVALLON : LE ROCHER 35330 VAL D'ANAST
- LES CAMELIAS : 84 RUE DE GUER 35330 VAL D'ANAST
- SCI COMAC IMMO : 8 RUE DE L'EGLISE 35330 VAL D'ANAST
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES SAPINSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives