SAINT GILLES SUD
Présentation générale de SAINT GILLES SUD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAINT GILLES SUD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAINT GILLES SUD est situé au RPT DE L'EUROPE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 20 mai 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 522687896 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 200 à 249 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 716,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11F ( Hypermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Hypermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11F (Hypermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
Chiffre d’affaire
SAINT GILLES SUD à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 70 394 596.00 € pour un résultat de 1 792 197.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 200 à 249 salariés
Greffe
SAINT GILLES SUD est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si SAINT GILLES SUD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15522687896
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAINT GILLES SUD de part son activité de 47.11F ( Hypermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (96.2% des salariés)
- 00179 : Coopératives de consommation (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet guillet bouju associes
- cabinet leprince et associes,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAINT GILLES SUD
- 2011-10-31 : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011
- 2013-07-25 : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général délégué : GARREAU Marie-Dominique en fonction le 17 Juillet 2013
- 2014-07-23 : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général délégué : GARREAU Marie-Dominique en fonction le 17 Juillet 2013 Directeur général délégué : GOUDY Yann en fonction le 15 Juillet 2014
- 2014-11-27 : Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Président : GOUDY Yann en fonction le 19 Novembre 2014
- 2017-10-13 : Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet guillet bouju associes :
- 2021-01-26 : CLISSON IMMO (311263412)
- 2020-12-11 : GALLIANCE NUEIL (334315488)
- 2020-12-04 : DELTAVIT (313296550)
- 2020-12-03 : CONSEILS ET COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES (775668262)
- 2020-10-09 : TECHNOVIA (323998542)
- 2020-10-06 : NEXT (803725530)
- 2020-09-29 : SLAMI (072200280)
- 2020-09-11 : ANTHALDIS (484938691)
- 2020-08-27 : D.T.E. - DECLIC TRANSPORTS EXPRESS (414444463)
- 2020-06-25 : DIS'AUTOMATIC (393759022)
- 2020-05-17 : SCABRI (801720269)
- 2020-03-17 : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS AVICOLES (350299590)
- 2020-02-28 : ALPM (749905220)
- 2020-01-28 : SYNODIANCE (424640514)
- 2019-11-08 : GIROPHARM (383574654)
- 2019-11-08 : SOCIETE DU YACHT-CLUB INTERNATIONAL DE PORNIC (870801545)
- 2019-10-04 : VAL'IANCE (348950817)
- 2019-08-27 : I.C.M. STRUCTURE (503352015)
- 2019-08-21 : HYGIENE ENVIRONNEMENT BRETAGNE (480932219)
- 2019-08-16 : RICHARD SAS (864800149)
- cabinet leprince et associes, :
- 2014-03-27 : L'ORGANISATION FUNERAIRE (542058458)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAINT GILLES SUD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAINT GILLES SUD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 522687896 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-05-20 : jeudi 20 mai 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11F : Hypermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 31 avec 200 à 249 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Hypermarchés |
Synonyme | hypermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAINT GILLES SUD- CO
2020 | 40 322 304.00 | 24 828 952.00 |
2019 | 15 493 352.00 | 26 632 232.00 |
2020 | 1 000 716.00 |
2019 | 1 000 716.00 |
2020 | 1 100 045.00 |
2019 | 1 391 211.00 |
2020 | 24 828 952.00 |
2019 | 26 632 232.00 |
2020 | 70 394 596.00 |
2019 | 68 915 852.00 |
2020 | 1 792 197.00 |
2019 | 2 296 872.00 |
2020 | 1 100 045.00 |
2019 | 1 391 211.00 |
2020 | 19 160 352.00 | 6 593 120.00 |
2019 | 10 942 562.00 | 1 624 670.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAINT GILLES SUD- jeudi 10 juin 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/06/2010N° RCS : 522687896 - Dénomination : SGS 2 - Adresse : Parc Commercial Océanis 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500.00 EUR - Administration : Président de la société : GOUDY Jean Etienne Joseph
- vendredi 14 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110200 publié le 14/10/2011Annonce n° 1812 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SGS 2 commerce de tous produits et articles, ainsi que la prestation de services se rapportant à l'exploitation d'un supermarché ou hypermarché. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de l'origine de fond personne morale.
- lundi 31 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110212 publié le 31/10/2011Annonce n° 1563 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000716.00 EUR - Administration : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 21 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120036 publié le 21/02/2012Annonce n° 1900 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD commerce de tous produits et articles, ainsi que la prestation de services se rapportant à l'exploitation d'un supermarché ou hypermarché, l'activité d'achat et de revente d'objets mobiliers usagés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 25 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130142 publié le 25/07/2013Annonce n° 2111 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général délégué : GARREAU Marie-Dominique en fonction le 17 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 27 novembre 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 790 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000716.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- mercredi 23 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140139 publié le 23/07/2014Annonce n° 1140 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GOUDY Jean Etienne Joseph Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général délégué : GARREAU Marie-Dominique en fonction le 17 Juillet 2013 Directeur général délégué : GOUDY Yann en fonction le 15 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 27 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140228 publié le 27/11/2014Annonce n° 1262 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DEPOUEZ Hervé en fonction le 24 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2011 Président : GOUDY Yann en fonction le 19 Novembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 16 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 16 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 16 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170197 publié le 13/10/2017Annonce n° 2659 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000716 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- dimanche 07 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 12 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 27 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180247 publié le 27/12/2018Annonce n° 4536 N° RCS : 522687896 - Dénomination : SAINT GILLES SUD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000716 EUR - Administration : - Modification : Mise en location gérance d'une branche d'activité de fonds de commerce de station de lavage et nettoyage de véhicules à compter du 09.04.2018 à la société LIMITS ACCESS RCS 417786415
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAINT GILLES SUD- jeudi 01 septembre 2011 : Ouvert
RPT DE L'EUROPE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - samedi 08 août 2020 : Ouvert
RUE AMBROISE PARE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAINT GILLES SUD- AMPHIONAL : 21 RUE DU CLOS FLEURI 74500 PUBLIER
- BALSAMINE : RUE DE LA ROCHE 85190 AIZENAY
- CLERMONT FERRAND DISTRIBUTION : 175 BD GUSTAVE FLAUBERT 63000 CLERMONT-FERRAND
- DIEDIS : ZA DE HELLIEULE 2 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- DISTRIBUTION CASINO FRANCE : 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE
- DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR : RTE DU POINT DU JOUR 44600 SAINT-NAZAIRE
- GEVREDIS : RTE N 74 21220 BROCHON
- GOBIN MACE DISTRIBUTION : ZA D'ACTIVITES LE BUTAI 44320 CHAUMES-EN-RETZ
- HYPER CK : 1 AV DES OCEANITES 97410 SAINT-PIERRE
- LA NEGRESSE DISTRIBUTION : RUE DES HIRONDELLES 64200 BIARRITZ
- MASALA : LA VILLE 47520 LE PASSAGE
- RMS 46 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 46) : DOM DE SAINT JEAN LA SOURCE 11100 NARBONNE
- ROCHOUD : BD STEPHANE MOREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SA DU ROND POINT : RTE DU MUY 83120 SAINTE-MAXIME
- SOPLEX : 15 RUE DE SAINT ALBAN 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAINT GILLES SUD- BERLAND JOSETTE : 14 RUE DES PETITES FONTAINES 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- BLANCHARD PAUL : 9 RUE DU FIEF DE L ORMEAU 85800 LE FENOUILLER
- CHABAULT VALENTINE : 37 AV DE LA PLAGE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- DANIAUD GUILLAUME : 10 RUE DE LA BERGERIE 85800 GIVRAND
- VILAIN SANDRINE : 5 RUE DES VANNEAUX 85800 LE FENOUILLER
- ACREA : 98 QUAI DE LA REPUBLIQUE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- ASSOCIATION ART'AMIS : 35 RUE DU MARECHAL LECLERC 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- CTB : 13 QUAI DU PORT FIDELE 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- EMCO : 18 RUE DU PARC 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- HOLDING PFC : 5 RUE DE LA FONTAINE 85800 LE FENOUILLER
- PLJ VISION : RUE DES COUVREURS 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- PUBLIZAR : 20 RUE DES BUTTES 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- SARL SEGUIN MEUBLES - DEPOT VENTE : 13 RUE DES MENUISIERS 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- SCI DE LA TOUCHE : 1 IMP NOTRE-DAME DES CHAMPS 85800 LE FENOUILLER
- SCI LE CHAMP BLANC : RTE DE L AIGUILLON 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAINT GILLES SUDRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives