PUICHERIC ENERGY
Présentation générale de PUICHERIC ENERGY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PUICHERIC ENERGY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PUICHERIC ENERGY est situé au 75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 20 mai 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 522741826 au greffe de MONTPELLIER
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PUICHERIC ENERGY à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 146 083.00 € pour un résultat de -55 171.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PUICHERIC ENERGY est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 0467608088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr
TVA intracommunautaire
Si PUICHERIC ENERGY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09522741826
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PUICHERIC ENERGY de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PUICHERIC ENERGY
- 2016-05-19 : Commissaire aux comptes suppléant : BELEN Pierrick en fonction le 10 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : AXIOME AUDIT en fonction le 10 Janvier 2013 Président : GREEN UTILITY FRANCE SAS représenté par LORZ Fabian en fonction le 13 Mai 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PUICHERIC ENERGY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PUICHERIC ENERGY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 522741826 00138 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-05-20 : jeudi 20 mai 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PUICHERIC ENERGY- CO
2020 | 1 258 270.00 | 688 489.00 |
2019 | 569 782.00 | 763 764.00 |
2020 | 1 000.00 |
2019 | 1 000.00 |
2020 | -55 171.00 |
2019 | 6 762.00 |
2020 | 688 489.00 |
2019 | 763 764.00 |
2020 | 146 083.00 | 146 083.00 |
2019 | 163 576.00 |
2020 | -55 171.00 |
2019 | 6 762.00 |
2020 | -55 171.00 |
2019 | 6 762.00 |
2020 | 906 050.00 | 449 922.00 |
2019 | 221 006.00 | 235 122.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PUICHERIC ENERGY- dimanche 08 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110090 publié le 08/05/2011Annonce n° 793 N° RCS : 522741826 - Dénomination : PUICHERIC ENERGY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 18 janvier 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/01/2013N° RCS : 522741826 - Dénomination : PUICHERIC ENERGY - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BELEN Pierrick Commissaire aux comptes titulaire : AXIOME AUDIT Président : VIVERIS INFRASTRUCTURES
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 19 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160098 publié le 19/05/2016Annonce n° 143 N° RCS : 522741826 - Dénomination : PUICHERIC ENERGY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BELEN Pierrick en fonction le 10 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : AXIOME AUDIT en fonction le 10 Janvier 2013 Président : GREEN UTILITY FRANCE SAS représenté par LORZ Fabian en fonction le 13 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 13 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 27 novembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 28 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PUICHERIC ENERGY- lundi 09 août 2010 : Fermé
93 PL PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
RUE EMILE LEVASSOR 11100 NARBONNE - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
AV JULIEN PANCHOT 66000 PERPIGNAN - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
ZAC COURTELINE 66750 SAINT-CYPRIEN - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
1 RUE DU COMPTOIR DE LA REDOUTE 11160 RIEUX-MINERVOIS - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
IMP DE CREVE COEUR 34200 SETE - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
18 RTE D AGDE 34120 PEZENAS - vendredi 01 octobre 2010 : Fermé
RUE DE CHIMINIE 34300 AGDE - lundi 29 octobre 2012 : Fermé
770 AV ALFRED SAUVY 34470 PEROLS - mercredi 02 février 2011 : Fermé
AV DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX - vendredi 29 avril 2011 : Ouvert
2 RUE DE LA PAIX 11700 PUICHERIC - jeudi 05 janvier 2017 : Fermé
565 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 - jeudi 05 janvier 2017 : Ouvert
75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PUICHERIC ENERGY- AUGUIN PASCAL : LE GRAND MOULIN 85210 LA CHAPELLE-THEMER
- BONNAFOUS LAURENT : LD RUDELLE 81350 SAINT-GREGOIRE
- CANIVET FABIEN : 10 RUE DE LA PERELLE 50620 LE DEZERT
- DUPONT OLIVIER : 91 RUE ARISTIDE BRIAND 88110 RAON L'ETAPE
- DUVERNEY-PRET MIKAEL : 79 RUE DU DOCTEUR MOTTARD 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
- MARQUIS YVES : 3 RUE SAINT JOSEPH 49710 SEVREMOINE
- TERNOIR GILLES : 2 ALL DES MARNIERES 41290 VIEVY-LE-RAYE
- THIBAUT CHRISTOPHE : 9 CHE DU BUDEL 34160 SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR
- CP RETOUR SUR L'ISLE : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER
- ENGIE GREEN CHEMIN DES HAGUENETS : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- INVEST RURALE 5 SARL : 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- LA NINOQUE ENERGY : LA NINOQUE 32450 SARAMON
- SAINTE ANNE PROD : 28 LOT ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE LA VALLEE MASSON : 330 RUE DU PORT SALUT 60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE
- SOLAR 10 : RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PUICHERIC ENERGY- BALAGUE THOMAS : 5 RUE DU PILA SAINT GELY 34000 MONTPELLIER
- BRIAND EMMANUEL : 133 AV THEROIGNE DE MERICOURT 34000 MONTPELLIER
- DUMAS MICHELE : 1122 AV DU PIREE 34000 MONTPELLIER
- GARNIER LUCIE : 37 RUE FREDERIC BAZILLE 34000 MONTPELLIER
- PELLETIER CHARLES : 12 RUE MONTCALM 34000 MONTPELLIER
- C & R FINANCE : 1350 AV ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER
- LE CADRAN SOLAIRE : 12 RUE SAINT FIRMIN 34000 MONTPELLIER
- LE D OC : 48 RUE CLAUDE BALBASTRE 34000 MONTPELLIER
- LE DRAGON BLEU : 41 AV GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER
- NG INVEST 02 : 1321 AV DE LA POMPIGNANE 34000 MONTPELLIER
- SCI LA RUFFE : 500 RUE LEON BLUM 34000 MONTPELLIER
- SCM COULLET-PRIVAT : 120 AV NINA SIMONE 34000 MONTPELLIER
- TANIKEL : 31 RUE DE MAGUELONE 34000 MONTPELLIER
- URBA 362 : 75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
- YOURPARK : 114 RUE BARTHOLDI 34000 MONTPELLIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PUICHERIC ENERGYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives