SCE
Présentation générale de SCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCE est situé au 59 RUE VALENTIN HAUY 83200 TOULON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 05 mai 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 523017515 au greffe de TOULON
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
SCE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 616 202.00 € pour un résultat de 165 144.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SCE est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si SCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54523017515
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCE de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCE
- 2010-09-16 : Gérant : VENELLI Cyril en fonction le 07 Septembre 2010
- 2013-02-20 : Gérant : VENELLI Cyril en fonction le 07 Septembre 2010 Gérant : PARRA Alain en fonction le 12 Février 2013
- 2017-02-28 : Directeur général : VENELLI Cyril modification le 23 Février 2017 ; Président : ALAIN PARRA AP3 en fonction le 23 Février 2017
- 2018-04-27 : Président : VENELLI Cyril modification le 25 Avril 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 523017515 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-05-05 : mercredi 05 mai 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCE- CO
2016 | 541 049.00 | 493 366.00 |
2015 | 47 684.00 | 212 149.00 |
2016 | 5 000.00 |
2015 | 5 000.00 |
2016 | 162 246.00 |
2015 | 50 989.00 |
2016 | 447 097.00 |
2015 | 212 149.00 |
2016 | 616 202.00 | 616 202.00 |
2015 | 303 928.00 |
2016 | 165 144.00 |
2015 | 52 904.00 |
2016 | 162 246.00 |
2015 | 50 989.00 |
2016 | 255 696.00 | |
2015 | 239 499.00 | 16 197.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCE- mercredi 05 mai 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/05/2010N° RCS : 523017515 - Dénomination : SARL SCE - Adresse : - Activité : formation conseil. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : GABETTO Stéphane
- jeudi 16 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100180 publié le 16/09/2010Annonce n° 1318 N° RCS : 523017515 - Dénomination : SARL SCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VENELLI Cyril en fonction le 07 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 20 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130036 publié le 20/02/2013Annonce n° 4044 N° RCS : 523017515 - Dénomination : SARL SCE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VENELLI Cyril en fonction le 07 Septembre 2010 Gérant : PARRA Alain en fonction le 12 Février 2013 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- mardi 28 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170041 publié le 28/02/2017Annonce n° 2423 N° RCS : 523017515 - Dénomination : SCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : VENELLI Cyril modification le 23 Février 2017 ; Président : ALAIN PARRA AP3 en fonction le 23 Février 2017 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de représentant..
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 27 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180082 publié le 27/04/2018Annonce n° 1525 N° RCS : 523017515 - Dénomination : SCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VENELLI Cyril modification le 25 Avril 2018 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCE- samedi 01 décembre 2012 : Fermé
53 AV DE MONTESARCHIO 83130 LA GARDE - mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
59 RUE VALENTIN HAUY 83200 TOULON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCE- ARMOUDON DANIEL : 12 RUE SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE
- BAUBANT MALCOM : 31 AV DU 8 MAI 1945 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- BILLETTE DE VILLEMEUR THOMAS : 16 RUE BORROMEE 75015 PARIS 15
- CHANTELOT VIRGINIE : 76 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS 1
- FANIZZA FRANCESCO : 700 RTE DE GRASSE 06220 VALLAURIS
- LLAMAS LUCAS : 4 IMP DE LA TOUR 31130 BALMA
- LOISEL ARTHUR : 56 RUE CARPENTEYRE 33800 BORDEAUX
- MAILLARD OLIVIER : 43 RUE DE LA FERME 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MOLINAS BRUNO : 185 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- ASTRACONSULT SARL : RUE DE SCHOENECK 57350 STIRING-WENDEL
- J-H CORPORATE : 20 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- LA PHILIPPINE : 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- NB GESTION : 7 AV DU GENERAL DE GAULLE 02200 SOISSONS
- RFT : 8 ALL BRIGNON 33140 VILLENAVE D'ORNON
- TS CONSULTING : 3 QUAI KLEBER 67000 STRASBOURG
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCE- AOUINI HASSEN : 540 BD LOUIS PICON 83200 TOULON
- BASTIDE ANTHONY : RUE DAVID 83200 TOULON
- CHOUETTE PATRICE : 59 BD INGENIEUR BONNIER 83200 TOULON
- DI BENEDETTO CAROLE : 165 RUE SICARD 83200 TOULON
- GUIDERA THOMAS : 200 CHE DE MONEIRET 83200 TOULON
- LAMOTTE MYRIAM : 85 AV SYLVAIN THURIN 83200 TOULON
- RAFFO ANDRE : 12 RUE ESPANET 83200 TOULON
- ARCHIPEL DISTRIBUTION : 709 AV DU 15E CORPS 83200 TOULON
- COP ST JOSEPH : 101 RUE GROIGNARD 83200 TOULON
- M.A.M. - MENUISERIE ALEXANDRE MARQUIGNY : 30 RUE GORLIER 83200 TOULON
- PEINTURE APPLIQUEE ET PROJETEE : 510 AV DU 15E CORPS 83200 TOULON
- SARL LE GANGUI : 320 RUE GROIGNARD 83200 TOULON
- SCI FABRE BPC : 1432 RTE DU BARRAGE 83200 LE REVEST-LES-EAUX
- SCI IRMA : 105 CHE DE LA MAJOURANE 83200 TOULON
- TAMA FACADE : 96 RUE DESCARTES 83200 TOULON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives