ACIRIS
Présentation générale de ACIRIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ACIRIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ACIRIS est situé au 12 AV MICHEL RAMBAUD 85400 LUCON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 09 juin 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 523032662 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
ACIRIS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 198 000.00 € pour un résultat de 20 734.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ACIRIS est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si ACIRIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02523032662
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ACIRIS de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ACIRIS
- 2011-06-28 : Gérant : VEILLAT Alain en fonction le 20 Juin 2011
- 2013-01-03 : Gérant : COUSIN Georges-Alain en fonction le 24 Décembre 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ACIRIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ACIRIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 523032662 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-06-09 : mercredi 09 juin 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ACIRIS- CO
2020 | 508 125.00 | 495 865.00 |
2019 | 12 260.00 |
2020 | 1 000.00 |
2019 |
2020 | 224 584.00 |
2019 |
2020 | 495 865.00 |
2019 |
2020 | 198 000.00 | 198 000.00 |
2019 |
2020 | 20 734.00 |
2019 |
2020 | 224 584.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ACIRIS- mardi 28 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110124 publié le 28/06/2011Annonce n° 1147 N° RCS : 523032662 - Dénomination : ACIRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : VEILLAT Alain en fonction le 20 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 avril 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130002 publié le 03/01/2013Annonce n° 3300 N° RCS : 523032662 - Dénomination : ACIRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : COUSIN Georges-Alain en fonction le 24 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- samedi 26 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 12 mars 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ACIRIS- jeudi 22 janvier 2015 : Ouvert
12 AV MICHEL RAMBAUD 85400 LUCON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ACIRIS- DE GIRARDIER FRANCOIS : 6 RUE DE BAZAR 44770 PREFAILLES
- DUCIEL FREDERIC : 37 RUE PASTEUR 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- ESTRADE FABIEN : 9 RUE HILAIRE IMBERT 13440 CABANNES
- FRAENKEL MYRIAM : 30 RUE DE PARIS 92190 MEUDON
- HUET ROMAIN : 11 RUE ANTOINE DE GARGAS 31500 TOULOUSE
- JACQUIER BRUNO : 364 RTE DU PARADIS 69530 ORLIENAS
- LANGUENAN HERVE : 13 RUE MASSENET 33110 LE BOUSCAT
- MICHAU SHIRLEY : 2 BD DU CHATEAU 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- MORISQUE JEAN : 14 RUE MARIUS AUNE 06400 CANNES
- SCHMIT GREGOIRE : 29 BD DE LA REINE 78000 VERSAILLES
- FUTURUM FINANCE AND MANAGEMENT : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- INTEGRAL CO : 4 RUE RUE DES COUDRIERS 35690 ACIGNE
- JLC : 8 IMP ARROSA URDINA 64200 ARCANGUES
- MI-SMB : 430 CHE DE MONTARFIER 01300 BELLEY
- NUTADVISE : POMELEUC 56120 FORGES DE LANOUEE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ACIRIS- AGNELLET DOMINIQUE : 4 IMP GEORGES LAFONTAINE 85400 LUCON
- BRARD JEROME : 7 RTE DE SAINT DENIS 85400 LAIROUX
- COGNY ALEXANDRA : LE FOUGEROUX 85400 LUCON
- DURAND SEVERINE : 30 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85400 LUCON
- FRADIN GWENAELLE : 1 PL DU COMMERCE 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
- HUET QUENTIN : 54 LE PETIT FOUGEROUX 85400 LUCON
- VERONNEAU ARMELLE : 54 CHE DU PETIT FOUGEROUX 85400 LUCON
- CLISSON IMMO : 20 RUE DU MARAIS 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
- CLUB GYMNIQUE LUCONNAIS : 6 RUE SAINT MATHURIN 85400 LUCON
- FILEAGE : 12 CHE DE CHANTE LOUP 85400 LUCON
- FINANCIERE BAUDRY : ZONE INDUSTRIELLE NORD 85400 LUCON
- OSJC : LE BOSSARD NORD 85400 CHASNAIS
- SCEA GEABREE : 21 RUE DE L'EGLISE 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
- SCI QUERCRON : 2 PL DE L'ANCIEN CHATEAU 85400 LUCON
- SCI S.R.B. : CHE DES 13 PAS 85400 LUCON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ACIRISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives