SARFNAV
Présentation générale de SARFNAV
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARFNAV et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARFNAV est situé au 17 RUE DELABORDERE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 07 juin 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 523698652 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 50.10Z ( Transports maritimes et côtiers de passagers)
L'activité déclarée au greffe est : Transports maritimes et côtiers de passagers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 50.10Z (Transports maritimes et côtiers de passagers), les activités sont :
- - l'exploitation de bacs, de bateaux-taxis, etc.
- - l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme
- - le transport maritime et côtier, régulier ou non, de passagers :
Mais exclus
- - la location de bateaux de plaisance et voiliers sans équipage (cf77.21Z)
- - la location de bateaux et navires commerciaux sans équipage (cf77.34Z)
Chiffre d’affaire
SARFNAV à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -3 813.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SARFNAV est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SARFNAV est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63523698652
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARFNAV de part son activité de 50.10Z ( Transports maritimes et côtiers de passagers) sont :
- 02972 : Navigation personnel sédentaire (36.3% des salariés)
- 05521 : Transports maritimes personnel navigant d'exécution (18.5% des salariés)
- 05520 : Transports maritimes officiers (4.5% des salariés)
- 01710 : Agences de voyages (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (39.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARFNAV
- 2011-08-07 : Président : SARFATI Frédéric en fonction le 29 Juillet 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARFNAV et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARFNAV |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 523698652 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-06-07 : lundi 07 juin 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 50.10Z : Transports maritimes et côtiers de passagers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports par eau |
Division | Transports maritimes et côtiers de passagers |
Activite | Transports maritimes et côtiers de passagers |
Synonyme | compagnie maritime, exploitant de bateaux, exploitant de bateaux d'excursion, exploitant de bateaux de croisière, exploitant de bateaux de tourisme, exploitant de bacs, exploitant de bateaux-taxis, bateaux d'excursion, bateaux de croisière, bateaux |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARFNAV- CO
2015 | 1 496 045.00 | 1 496 045.00 |
2014 | 1 496 382.00 |
2015 | 30 000.00 |
2014 | 30 000.00 |
2015 | -6 813.00 |
2014 | -37 455.00 |
2015 | 1 496 045.00 |
2014 | 1 496 382.00 |
2015 | -3 813.00 |
2014 | -37 455.00 |
2015 | -6 813.00 |
2014 | -37 455.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARFNAV- lundi 07 juin 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/06/2010N° RCS : 523698652 - Dénomination : SARFNAV - Adresse : - Activité : l'exploitation sous toutes formes de navires de loisirs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Président : HAZEL Amy, Lynne
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 1817 N° RCS : 523698652 - Dénomination : SARFNAV l'exploitation sous toutes formes de navires de loisirs. construction, réparation et entretien de bateaux de loisirs. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SARFATI Frédéric en fonction le 29 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité.
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARFNAV- mardi 31 juillet 2012 : Ouvert
17 RUE DELABORDERE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARFNAV- CLOONY JEAN : 27 RUE PAUL LEBAILLY 97500 SAINT PIERRE
- DOL SEBASTIEN : 6 IMP DU ROUSSILLON 06590 THEOULE-SUR-MER
- GUEGOU CHRISTOPHE : 10 BD DU TZAREWITCH 06000 NICE
- MONNIER BRUNO : 8 LOT TREZEL DAMOISEAU 97118 SAINT-FRANCOIS
- VERVOORT LEO : 1167 CHE DE LA SINE 06140 VENCE
- ABSOLUTE SAILING : LA JOSELIERE 44210 PORNIC
- CALYPSO CROISIERES : AV ROBERT DELOY 97217 ANSES D'ARLET
- CATALOGNE TRANSPORTS MARITIMES : 1 RUE LOUIS BOURDA LOUE 66750 SAINT-CYPRIEN
- DONGUILA II : 10 RTE DES MORINES 17880 LES PORTES-EN-RE
- ELOE MAEL : 1 AV JEAN RUET 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
- FILAO VOILE : POINTE DU BOUT 97229 LES TROIS-ILETS
- INTER-ILES CATAMARANS : 3 VC PROMENOIR COUREAULEURS 17000 LA ROCHELLE
- SC LE HAUMET : 1 RUE LULLI 75002 PARIS 2
- SENSATION : 45 RUE SCHOELCHER 97215 RIVIERE-SALEE
- VMB : 44 RUE DU BORD DE BOIS 97136 TERRE-DE-BAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARFNAV- BENYAMIN SIMON : 22 RUE SAINT PIERRE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CHAUVIN GAIA : 14 RUE LOUIS PHILIPPE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- COURCOUX BRIGITTE : 3 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LACOSTE PIERRE : 9 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- ACT-ON BI : 19 RUE D ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- AEA : 16 BD DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LIVIO PIU : 6 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- NEUILLY BABYLONE : 19 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- POLYHEDRA CONSULTING : 45 RUE PERRONET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SC NATH : 140 BD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI EMPIRE ANTHO I : 78 BD BOURDON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SELARL DE MEDECIN MOSTAFA NITEL HADJ : 54 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- TOULORGE : 50 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- VERBATEAM : 20 BD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- WATT 72 : 56 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARFNAVRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives