CO.CONSEILS
Présentation générale de CO.CONSEILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CO.CONSEILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CO.CONSEILS est situé au 1 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 13 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 523811123 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
CO.CONSEILS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
CO.CONSEILS est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si CO.CONSEILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13523811123
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CO.CONSEILS de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- co.holding
- oudard clément
- souquet léa
Les modifications survenues dans l'administration de la société CO.CONSEILS
- 2011-08-07 : Gérant : OUDARD Clément en fonction le 19 Juillet 2010
- 2019-03-31 : Directeur général : CO.HOLDING modification le 28 Mars 2019 ; Président : OUDARD Clément en fonction le 28 Mars 2019
- 2020-03-19 : Président : OUDARD Clément ; Directeur général : CO.HOLDING ; Directeur général : SOUQUET Léa
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CO.CONSEILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CO.CONSEILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 523811123 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-13 : mardi 13 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CO.CONSEILSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CO.CONSEILS- mardi 13 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/07/2010N° RCS : 523811123 - Dénomination : MES CONSEILLERS IMMO - Adresse : - Activité : opérations ou transactions sur immeubles et fonds de commerce, courtage en assurances, produits financiers, conseil. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Gérant : GORCE Christophe Gérant : MIGLIACCIO Jean-Christophe Gérant : OUDARD Clément
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 470 N° RCS : 523811123 - Dénomination : MES CONSEILLERS IMMO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : OUDARD Clément en fonction le 19 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 31 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190064 publié le 31/03/2019Annonce n° 748 N° RCS : 523811123 - Dénomination : CO.CONSEILS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : CO.HOLDING modification le 28 Mars 2019 ; Président : OUDARD Clément en fonction le 28 Mars 2019 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200056 publié le 19/03/2020Annonce n° 1570 N° RCS : 523811123 - Dénomination : CO.CONSEILS Conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers, courtage en assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur, courtage en opérations de banque et en services de paiement - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : OUDARD Clément ; Directeur général : CO.HOLDING ; Directeur général : SOUQUET Léa - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CO.CONSEILS- dimanche 01 janvier 2012 : Fermé
144 RUE ABBE DE L EPEE 33000 BORDEAUX - jeudi 01 janvier 2015 : Fermé
58 RUE MONDENARD 33000 BORDEAUX - jeudi 06 décembre 2018 : Fermé
81 RUE HOCHE 33200 BORDEAUX - jeudi 06 décembre 2018 : Ouvert
1 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CO.CONSEILS- BERTHET MARTIN : 25 RUE TURENNE 38000 GRENOBLE
- CHERIFI NOELIE : 7 SQ DU VAR 75020 PARIS 20
- D'ARAQUY BERNARD : 27 LIGNE DE SCEAUX 75014 PARIS 14
- EL ABIDA HAMZA : 3 CHE DE LA BUTTE LA FERRIERE 28240 FONTAINE-SIMON
- GELLY JEROME : 317 RUE GARIBALDI 69007 LYON 7EME
- GERON CLAUDE : 4 RUE DES GRANDS VIOLETS 69660 COLLONGES AU MONT D'OR
- GUIRRIEC MAGALI LAETITIA : 12 RUE DES ETOILES FILANTES 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
- KELSCH JEAN-PHILIPPE : 38 LOTISSEMENT PANORAMIQUE 97228 SAINTE-LUCE
- ALTITUDE : AV DU CONSUL GEN NORDLING 93190 LIVRY-GARGAN
- AOZAN CONSEIL : 40 PAS BERTIN 33000 BORDEAUX
- KD CONSEILS 95 : 15 RUE J P TIMBAUD 95100 ARGENTEUIL
- PM CONSEILS : 50 IMP PELLECUER 30900 NIMES
- PROMOVERE : 8 RUE DES SOURCES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SARL DU LEVANT : 855 CHE DE ROGNES 13540 AIX-EN-PROVENCE
- VALERIE DUBOULOZ CONSULTING : 290 BD DE MARSEILLE 83150 BANDOL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CO.CONSEILS- BAUER ROBERT : 36 AV DE BELLEVUE 33700 MERIGNAC
- BESSAH YANNIS : 29 AV ARISTIDE BRIAND 33700 MERIGNAC
- MOUFFOK NADJMA : 21 AV DE BEDAT 33700 MERIGNAC
- SAMPAIO FERNANDES LUIS : 4 RUE ANDRE MAUROIS 33700 MERIGNAC
- SANDT NICOLAS : 36 RUE DES ARTS 33700 MERIGNAC
- SOULIE EVELYNE : 2 AV LEON BLUM 33700 MERIGNAC
- ASS PARENTS ELEVES ECOLE STE MARIE : 11 AV DU MARECHAL LECLERC 33700 MERIGNAC
- BOCALO : 25 RUE THALES 33700 MERIGNAC
- DELTA DATA DESIGN : 77 AV DU TRUC 33700 MERIGNAC
- EQUIPENSION : 250 AV MARCEL DASSAULT 33700 MERIGNAC
- FEDERATION FRANCAISE DU BRIDGE : 10 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES 33700 MERIGNAC
- MERIGNAC CENTRE : 18 RUE JEAN MOULIN 33700 MERIGNAC
- OUTILS2GESTION : 127 AV DU MARECHAL GALLIENI 33700 MERIGNAC
- PERETO RENOVATIONS : 26 AV CLAUDE BERNARD 33700 MERIGNAC
- SCI THULITE : RUE JOULE 33700 MERIGNAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CO.CONSEILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives