BIO & CO LE MARCHE TOULON
Présentation générale de BIO & CO LE MARCHE TOULON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BIO & CO LE MARCHE TOULON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BIO & CO LE MARCHE TOULON est situé au 3 AV DE L UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 20 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 523874477 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
BIO & CO LE MARCHE TOULON à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 7 367 484.00 € pour un résultat de 461 691.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
BIO & CO LE MARCHE TOULON est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si BIO & CO LE MARCHE TOULON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52523874477
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BIO & CO LE MARCHE TOULON de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- adlink audit (sarl)
- bio invest (sas)
- champereux laurence
- debuyck guillaume
- ficorec audit (sarl)
Les modifications survenues dans l'administration de la société BIO & CO LE MARCHE TOULON
- 2010-11-23 : Président : BIO INVEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCK Guillaume
- 2013-12-20 : Président : BIO INVEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ADLINK AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPEREUX Laurence
- 2015-01-22 : Président : BIO INVEST en fonction le 23 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 14 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 14 Janvier 2015
- 2016-10-14 : Président : BIO INVEST en fonction le 23 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 14 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Octobre 2016
- 2018-12-20 : BIO INVEST n'est plus président. GUYOT Frédéric nom d'usage : GUYOT devient Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société. Sté par actions simplifiée ROLONI devient président
- 2020-07-02 : GUYOT Frédéric nom d'usage : GUYOT n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société
Les autres mandats des administrateurs
- adlink audit (sarl) :
- 2018-09-02 : ARLO (792701922)
- 2018-07-11 : LES CINEMAS DE ST RAPHAEL (573750056)
- 2018-06-15 : SOCIETE MAUREL (304056880)
- 2017-10-10 : NOUVELLE PLANTATION (441569928)
- 2017-07-25 : NAVIXIS (831128871)
- 2017-07-23 : ANHYDRITEC (340445329)
- 2017-07-13 : LE COMPTOIR DE L'OUTDOOR (830898169)
- 2017-03-02 : ECONOLOGY (493919294)
- 2016-10-04 : UHRENHOLT (499060358)
- 2016-08-10 : LISDWI (788553501)
- 2016-08-03 : ALCOLOCK FRANCE (478378144)
- 2016-07-12 : NEOWAVE (498722057)
- 2016-04-13 : ODIN (306064387)
- 2015-09-11 : ORIGAMI (813485778)
- 2015-04-24 : NEXELEC (518790449)
- 2014-12-05 : BITTLE (518331095)
- 2014-11-21 : ILLICOPRESTA (803098185)
- 2014-11-16 : PHILAE (448091132)
- 2014-11-13 : CAPRISK DEVELOPMENT (530014497)
- 2014-10-24 : DELTAZUR EQUIPEMENTS (331346296)
- bio invest (sas) :
- 2015-03-26 : BIO & CO LE MARCHE GREEN (810486480)
- 2015-01-23 : BIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE (437897952)
- 2015-01-23 : Bio & Co La Table Aix-en-Provence (420326571)
- 2015-01-23 : ROLONI (492295761)
- 2015-01-23 : BIO & CO LE MARCHE NEW (750542763)
- 2010-12-14 : Bio & Co L'Internet (520564907)
- 2010-12-05 : BIO & CO LE COMPTOIR MARSEILLE (518010087)
- champereux laurence :
- 2019-10-04 : MOJOVIDA (808508352)
- 2018-06-24 : ODIN (306064387)
- 2017-10-10 : NOUVELLE PLANTATION (441569928)
- 2017-07-05 : UP MY BUSINESS ! (830717377)
- 2016-07-12 : NEOWAVE (498722057)
- 2016-02-23 : JULES SUR MER (818459315)
- 2014-11-13 : CAPRISK DEVELOPMENT (530014497)
- 2014-04-04 : LA PLANTATION DE MALIVERNY (329878771)
- 2014-01-31 : BARADAL LOCATION (518257936)
- 2013-12-20 : BIO INVEST (508027133)
- 2013-12-20 : Bio & Co La Table Aix-en-Provence (420326571)
- 2013-12-20 : Bio & Co L'Internet (520564907)
- 2013-12-20 : BIO & CO LE MARCHE NEW (750542763)
- 2013-12-13 : ROLONI (492295761)
- 2013-12-13 : BIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE (437897952)
- 2013-12-13 : BIO & CO LE COMPTOIR MARSEILLE (518010087)
- 2012-11-18 : LINK INVEST (789248556)
- debuyck guillaume :
- 2020-10-20 : JULES SUR MER (818459315)
- 2014-07-29 : CELLIER DES 3 COLLINES (783063258)
- 2014-07-11 : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES (509289054)
- 2014-02-23 : SCI LINK ESTATE (800311730)
- 2013-12-20 : BARADAL LOCATION (518257936)
- 2013-07-23 : SOCIETE SAMSON CHERQUI (309344869)
- 2013-04-30 : SUBLINK & ASSOCIES (792610552)
- 2013-04-26 : ADLINK AUDIT (512326653)
- 2012-11-18 : LINK INVEST (789248556)
- 2012-03-16 : GIGA SECURITE (479784456)
- 2011-08-09 : SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE DOMINIQUE FERRIGNO (376220216)
- 2011-05-19 : ALBHADES PROVENCE (384684957)
- 2011-03-02 : CADE (530440544)
- 2010-12-26 : BIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE (437897952)
- 2010-12-26 : Bio & Co La Table Aix-en-Provence (420326571)
- 2010-12-14 : Bio & Co L'Internet (520564907)
- 2010-12-05 : BIO & CO LE COMPTOIR MARSEILLE (518010087)
- 2010-04-08 : APOLLONIA (411024417)
- 2010-02-10 : ROLONI (492295761)
- 2010-02-10 : BIO INVEST (508027133)
- ficorec audit (sarl) :
- 2019-08-02 : FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE (069805539)
- 2018-12-14 : M-MEDIA (532257300)
- 2018-12-02 : ORDIGES FRANCE (750867442)
- 2018-10-31 : CLINIQUE DU QUERCY (487719262)
- 2018-10-18 : BEAUSEJOUR (329073449)
- 2018-04-30 : MIDI PILES SERVICES (329803217)
- 2018-04-05 : MERS ET OCEANS (838687119)
- 2018-01-14 : CHEZ MIGNON (801637943)
- 2018-01-04 : CHEZ AUDELYNE (834361743)
- 2017-12-15 : BFC (533472718)
- 2017-03-28 : INTERNATIONAL BRIDGE TECHNOLOGIES EUROPE (539855346)
- 2016-08-10 : DISTRIMEX (324568344)
- 2016-01-15 : ZIDANE SPORT CONCEPT (480983998)
- 2014-08-24 : SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE ET CHAUFFAGE (334763679)
- 2014-08-08 : SAB SAS (329823454)
- 2014-07-29 : LES MEUBLES DU LUC (692850191)
- 2013-12-20 : BARADAL LOCATION (518257936)
- 2013-11-10 : SAS LES CHASSEURS (790578967)
- 2012-08-03 : THEOLIA (423127281)
- 2012-02-23 : VimCo DEVELOPPEMENT (540069846)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BIO & CO LE MARCHE TOULON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BIO & CO LE MARCHE TOULON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 523874477 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-20 : mardi 20 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BIO & CO LE MARCHE TOULON- CO
2020 | 2 296 746.00 | 1 597 813.00 |
2019 | 698 933.00 | 2 570 242.00 |
2020 | 1 000.00 |
2019 | 1 000.00 |
2020 | 344 320.00 |
2019 | 103 353.00 |
2020 | 1 597 813.00 |
2019 | 2 570 242.00 |
2020 | 7 367 484.00 | 7 367 484.00 |
2019 | 1 713 784.00 |
2020 | 461 691.00 |
2019 | 144 946.00 |
2020 | 344 320.00 |
2019 | 103 353.00 |
2020 | 513 258.00 |
2019 | 513 258.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BIO & CO LE MARCHE TOULON- mardi 10 août 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/08/2010N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président : ACHY Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCK Guillaume
- mardi 23 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100226 publié le 23/11/2010Annonce n° 82 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIO INVEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCK Guillaume - Modification : Modification survenue sur l'administration
- dimanche 28 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100230 publié le 28/11/2010Annonce n° 1264 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON vente de produits biologiques, cosmétiques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Reprise de l'activité après suspension.
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 08 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130245 publié le 20/12/2013Annonce n° 171 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIO INVEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ADLINK AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CHAMPEREUX Laurence - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140001 publié le 02/01/2014Annonce n° 1799 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 04 novembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150015 publié le 22/01/2015Annonce n° 1420 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIO INVEST en fonction le 23 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : RUIZ Anne-Laure en fonction le 14 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 14 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160202 publié le 14/10/2016Annonce n° 2646 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIO INVEST en fonction le 23 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 14 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 18 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180223 publié le 22/11/2018Annonce n° 3296 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON Vente au détail de produits alimentaires et agroalimentaires biologiques et de produits cosmétiques biologiques, conseils en beauté, soins du visage et de la peau, soins de manucure et des pieds à vocation esthétique, épilation., vente au détail de plats cuisinés biologiques à consommer sur place ou à emporter. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 20 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180243 publié le 20/12/2018Annonce n° 4628 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : BIO INVEST n'est plus président. GUYOT Frédéric nom d'usage : GUYOT devient Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société. Sté par actions simplifiée ROLONI devient président - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 05 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 02 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200127 publié le 02/07/2020Annonce n° 2844 N° RCS : 523874477 - Dénomination : BIO & CO LE MARCHE TOULON - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GUYOT Frédéric nom d'usage : GUYOT n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 03 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BIO & CO LE MARCHE TOULON- vendredi 13 décembre 2013 : Fermé
70 RUE BEAUVOISIN 13290 AIX-EN-PROVENCE - mardi 02 novembre 2010 : Ouvert
3 AV DE L UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BIO & CO LE MARCHE TOULON- AM DISTRIBUTION : 75 BD JOLIOT CURIE 44200 NANTES
- BRATEVOL : 81 RUE CARNOT 71000 MACON
- CUBDIS HARD DISCOUNT : PERROT 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
- DISTRIBUTION GERALDINE : 7 CRS DU 14 JUILLET 47000 AGEN
- E.G.D. : 99 RUE RAOUL LEBEURRE 62126 WIMILLE
- FLANDEX : 8 AV DU HUIT MAI 1945 95200 SARCELLES
- INTERFRAIS : AV DE BELGIQUE 68110 ILLZACH
- JUCYFAN : 145 RTE DE VIENNE 69008 LYON 8EME
- LES PALMIERS : LES DEFENS 83390 CUERS
- LMBC DISTRIBUTION : 672 RUE DU PAS DU LOUP 34070 MONTPELLIER
- LPMA : 2 CRS LEOPOLD 54000 NANCY
- NAEL DISTRI : PL DE LA RESISTANCE 27180 SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT
- NANO TEMPLE : 6 BD DU TEMPLE 75011 PARIS 11
- ORSEL DISTRIBUTION : 82 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- SM DISTRI : 71 RUE JEAN JAURES 31150 FENOUILLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BIO & CO LE MARCHE TOULON- BORJA PHILIPPE : 56 AV GRENADIER EMPIRE CHABAUD 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- INEMER GREGORY : 319 AV DE L UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- LUU SYLVIE : 13 AV PIERRE GILLES DE GENNES 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- MOLLIER-ZILOCCHI ALAIN : RUE LIEUTENANT CHANCEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- RICHARD PASCALE : 249 AV ANDRE DUPUY 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- 136 FAUVETTES : 136 ALL DES FAUVETTES 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- COFICRE : RUE P SIMON MARQUIS DE LAPLACE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- ENTREPRISE RALLO : CHE PAUL MADON 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- ICE EXPRESS : CHE GAUDISSARD 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- LA DENT INCLUSE : 2 RUE LEON GUERIN 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- SARL GARAGE VALETTOIS : 84 AV DU CHAR VERDUN 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- SCI REINE JEANNE : RUE DES FRERES NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- SOMA TP : 40 AV FRANCOIS FABIE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- TRANSPORT DE PIANOS CARBONI : 68 CHE DES AMANDIERS 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- VISUEL LANGUE DES SIGNES FR DU VAR : AV PAUL VALERY 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BIO & CO LE MARCHE TOULONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives