MARTEL ENERGY
Présentation générale de MARTEL ENERGY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MARTEL ENERGY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MARTEL ENERGY est situé au 22 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 08 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 524007911 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : production d électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
MARTEL ENERGY à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 125 082.00 € pour un résultat de 36 790.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MARTEL ENERGY est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si MARTEL ENERGY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35524007911
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MARTEL ENERGY de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- doren
- spi sydfrankrig ii aps
- spi sydfrankrig ii k/s
Les modifications survenues dans l'administration de la société MARTEL ENERGY
- 2012-05-27 : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Gérant : VIVERIS INFRASTRUCTURES représenté par HAROUIMI Patrice en fonction le 26 Décembre 2011 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012
- 2012-09-27 : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Gérant : VIVERIS INFRASTRUCTURES modification le 18 Septembre 2012 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012
- 2015-12-04 : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 Gérant : GREEN UTILITY FRANCE SAS en fonction le 27 Novembre 2015
- 2017-04-27 : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 ; Gérant : URBASOLAR en fonction le 24 Avril 2017
- 2020-07-01 : Gérant : DOREN ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II ApS
Les autres mandats des administrateurs
- doren :
- 2020-12-03 : ARKOLIA INVEST 6 (750241820)
- 2020-09-29 : DOREN LE JEUNE (530233030)
- 2020-06-21 : BERNIS ENERGY (524272531)
- 2012-12-27 : WINDSUN CAPITAL (789894482)
- spi sydfrankrig ii aps :
- 2020-06-21 : BERNIS ENERGY (524272531)
- spi sydfrankrig ii k/s :
- 2020-06-21 : BERNIS ENERGY (524272531)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MARTEL ENERGY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MARTEL ENERGY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 524007911 00075 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-08 : jeudi 08 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MARTEL ENERGY- 110
2018 | 1 143 019.00 | 772 106.00 |
2017 | 370 913.00 | 826 076.00 |
2018 | 1 000.00 |
2017 | 1 000.00 |
2018 | 980 472.00 |
2017 | 1 019 618.00 |
2018 | 772 106.00 |
2017 | 826 076.00 |
2018 | 125 082.00 |
2017 | 135 220.00 |
2018 | 36 790.00 |
2017 | 32 900.00 |
2018 | -14 824.00 |
2017 | -20 339.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MARTEL ENERGY- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- dimanche 29 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/01/2012N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000 EUR - Administration : Associé : URBASOLAR Associé : SOLAR INVEST Gérant : VIVERIS INFRASTRUCTURES représenté par HAROUIMI Patrice
- dimanche 27 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120101 publié le 27/05/2012Annonce n° 50 N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Gérant : VIVERIS INFRASTRUCTURES représenté par HAROUIMI Patrice en fonction le 26 Décembre 2011 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 27 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120187 publié le 27/09/2012Annonce n° 146 N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Gérant : VIVERIS INFRASTRUCTURES modification le 18 Septembre 2012 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 02 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120233 publié le 02/12/2012Annonce n° 153 N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 28 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 04 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150234 publié le 04/12/2015Annonce n° 82 N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 Gérant : GREEN UTILITY FRANCE SAS en fonction le 27 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170082 publié le 27/04/2017Annonce n° 144 N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : SOLAR INVEST en fonction le 26 Décembre 2011 ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S en fonction le 18 Mai 2012 ; Gérant : URBASOLAR en fonction le 24 Avril 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 20 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 01 juillet 2020: Creation
Bodacc A publié le 01/07/2020N° RCS : 524007911 - Dénomination : MARTEL ENERGY - Adresse : 22 Boulevard Charles Moretti La Palmeraie du Canet 13014 Marseille 14e Arrondissement - Activité : production d électricité - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : DOREN ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II K/S ; Associé : SPI SYDFRANKRIG II ApS
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MARTEL ENERGY- lundi 09 août 2010 : Fermé
93 PL PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER - mardi 03 août 2010 : Ouvert
LD MARTEL 47240 LAFOX - lundi 12 décembre 2011 : Fermé
770 AV ALFRED SAUVY 34470 PEROLS - lundi 17 septembre 2012 : Fermé
6 ALL TURCAT MERY 13008 MARSEILLE 8 - mercredi 19 avril 2017 : Fermé
565 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 - mercredi 06 novembre 2019 : Fermé
75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER - mercredi 06 novembre 2019 : Ouvert
22 BD CHARLES MORETTI 13014 MARSEILLE 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MARTEL ENERGY- DUPOUY PHILIPPE : 34 AV DE VERDUN 40130 CAPBRETON
- HUMBERT ANDRE : 17 RTE DE PLASNE 39800 MIERY
- RICHARD REMY : 4 RUE DE LA CARRIERE 57320 CHEMERY-LES-DEUX
- VIEIRA PAUL : 31 RTE DE L EGLISE 38150 LA CHAPELLE-DE-SURIEU
- BOYER ENERGIE : LD LA CROUZETTE 12200 LE BAS SEGALA
- ENERGIE DES VALLOTTES : 29 RUE DES ROSATI 62000 ARRAS
- FLOREAL SOLAR PROD. : ZI DE PETITE COCOTTE 97224 DUCOS
- FUTURE ENERGY LA SOMME N 3 : TUYAS 40410 PISSOS
- IMPULSE ENERGIES : 10 RUE DE LA BASSE RIVIERE 44115 HAUTE-GOULAINE
- KRONOSOL SARL 58 : 9 CROISEE DES LYS 68300 SAINT-LOUIS
- MADEC ENERGY : 4 IMP DU RHUN 56270 PLOEMEUR
- RESSE ENERGIES : 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- SARL LIDON ENERGIE : 10 MEZIERES 41330 AVERDON
- SEM NIEVRE ENERGIES : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 58000 NEVERS
- SNC LECLERC 72 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MARTEL ENERGY- BEN OTHMANE MOHAMED : 206 CHE DE SAINTE MARTHE 13014 MARSEILLE 14
- BUGEJA JEAN : 2 BD ALPHONSE ALLAIS 13014 MARSEILLE 14
- DAVID-BROGLIO TOM : 44 BD SAINT CLEMENT 13014 MARSEILLE 14
- DEMERDJIAN RAFI : 45 BD FREDERIC SAUVAGE 13014 MARSEILLE 14
- NOLEO ALEXANDRE : 121 CHE DE SAINTE MARTHE 13014 MARSEILLE 14
- OLIVIER CLAUDINE : 8 TRA DU COMMANDANT 13014 MARSEILLE 14
- SAHNOUNE RATIBA : 487 RUE JEAN QUEILLAU 13014 MARSEILLE 14
- SAID ALI ABDILLAH : 52 RUE MAHBOUBI TIR 13014 MARSEILLE 14
- VINCENSINI CHRISTELLE : 21 BD SAINT CLEMENT 13014 MARSEILLE 14
- BCD GRATINEE : 120 MARCHE DES ARNAVAUX 13014 MARSEILLE 14
- BLPLUMIER : 46 BD BARBES 13014 MARSEILLE 14
- FACADES BATIMENT PROVENCALE : 74 ALL MARCEL SOULAT 13014 MARSEILLE 14
- KME : 73 AV CLAUDE MONET 13014 MARSEILLE 14
- M.E.B CLIMAT : 21 RUE GABRIEL AUDISIO 13014 MARSEILLE 14
- SCM DES DOCTEURS BLIN JEAN PIERRE ET BRIEUSSEL DOMINIQUE : GROUPE JEAN JAURES 13014 MARSEILLE 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MARTEL ENERGYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives