LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES
Présentation générale de LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES est situé au 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 29 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 524093499 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40524093499
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES
- 2019-04-19 : Gérant : GRANDIDIER Jean-Yves en fonction le 02 Août 2010 ; Gérant : ROUBEROL Marc Christian Jacques en fonction le 17 Avril 2019 ; Gérant : LANOE Frédéric Paul Ivan en fonction le 17 Avril 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 524093499 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-29 : jeudi 29 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LA PLAINE DES MOULINS ENERGIESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES- jeudi 29 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/07/2010N° RCS : 524093499 - Dénomination : LAMPRAGNE ENERGIES - Adresse : - Activité : le développement, la commercialisation, la construction, le financement et la réalisation clé en main de matériels de production d'énergie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : GIRARD Pierre Gérant : GRANDIDIER Jean-Yves
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 24 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150038 publié le 24/02/2015Annonce n° 616 N° RCS : 524093499 - Dénomination : GRAND LUE ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- jeudi 24 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 24 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160101 publié le 24/05/2016Annonce n° 651 N° RCS : 524093499 - Dénomination : LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES la construction, le développement, la commercialisation le financement et la réalisation clé en main de matériels de production d'énergie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'activité..
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 19 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190078 publié le 19/04/2019Annonce n° 924 N° RCS : 524093499 - Dénomination : LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : GRANDIDIER Jean-Yves en fonction le 02 Août 2010 ; Gérant : ROUBEROL Marc Christian Jacques en fonction le 17 Avril 2019 ; Gérant : LANOE Frédéric Paul Ivan en fonction le 17 Avril 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 08 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES- jeudi 29 juillet 2010 : Ouvert
213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES - jeudi 21 avril 2016 : Fermé
LIGAUTENX NORD EST 40210 LUE - vendredi 27 mai 2016 : Ouvert
LD PLAINE DE CHASSEPORT 86600 JAZENEUIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES- BAZARD JEROME : 87 RUE STE AGATHE 57190 FLORANGE
- CARLIER FRANCOIS : 7 PL DU RENARD 67240 OBERHOFFEN-SUR-MODER
- COLIN PHILIPPE : 17 RUE ERISPOE 35390 GRAND-FOUGERAY
- DEVAUX HERVE : LE VILLECOURT 69690 BRULLIOLES
- VULTAGGIO ALAIN : 13 RUE DU MARQUIS DE BARONCELLI 30800 SAINT-GILLES
- CENTRALE EOLIENNE LA PLAINE D'HOCQUELUS : 11 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
- CENTRALE SOLAIRE N 73 : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
- DALKIA BIOGAZ FLAVIGNY : TERRASSE BOIELDIEU 92800 PUTEAUX
- ENGIE GREEN PLAINE DE BACLAIR : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- IRIS : RTE DE LA COTE D'AZUR C/O TENERGIE 13590 MEYREUIL
- LA JOUNAIS ELECTRIQUE : LA JOUNAIS 44520 MOISDON-LA-RIVIERE
- MOULIN DE LA RIBIERE : LA RIBIERE 87370 SAINT-SULPICE-LAURIERE
- MOULIN DE LAPOUYADE : 33230 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
- PE DE LA PEZILLE : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER
- SNC GONERAD 15 : CHE BELLEVUE 97450 SAINT-LOUIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIES- BARBARON ANNE : 23 RUE FERDINAND BUISSON 33130 BEGLES
- FARVACQUE MYLENE : 13 RUE LOUIS DENIS MALLET 33130 BEGLES
- FOURNIER GILLES : 14 CHE BEL AIR 33130 BEGLES
- GIRONDE ANGELIQUE : 64 RUE FAUGERES 33130 BEGLES
- JOUSSET SEBASTIEN : 63 RUE CHARLES GOUNOD 33130 BEGLES
- MATHIE IVAN : 5 RUE DE VERDUN 33130 BEGLES
- NIKOLOV VELICHKO : 53 RUE DURCY 33130 BEGLES
- PIECH MALGORZATA : 6 RUE BELLE ROSE 33130 BEGLES
- BEGLES PHO : RUE DES FRERES LUMIERE 33130 BEGLES
- CABINET E.DP LACOSTE : 39 RUE DELPHIN LOCHE 33130 BEGLES
- CHILLOU ENERGIES : 213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
- FAX AGEN : 32 RUE ALBERT THOMAS 33130 BEGLES
- LA FEE DES CILS : 428 RTE DE TOULOUSE 33130 BEGLES
- LE JAM : 186 AV DU MARECHAL LECLERC 33130 BEGLES
- NANYZ : 4 RUE ROSA PARKS 33130 BEGLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LA PLAINE DES MOULINS ENERGIESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives