P SOLAR 50.44
Présentation générale de P SOLAR 50.44
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société P SOLAR 50.44 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société P SOLAR 50.44 est situé au 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 30 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 524368982 au greffe de MONTPELLIER
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
P SOLAR 50.44 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 6 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
P SOLAR 50.44 est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 0467608088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr
TVA intracommunautaire
Si P SOLAR 50.44 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49524368982
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à P SOLAR 50.44 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société P SOLAR 50.44
- 2011-06-07 : Gérant associé en nom : PERFORMANCE SOLAR, représenté par M JEULIN Arnaud Associé en nom collectif : D.J. FINANCE Associé en nom collectif : LANGA SOLAR Associé en nom collectif : CAP SOLAIRE
- 2012-03-22 : Associé gérant : PERFORMANCE SOLAR représenté par JEULIN Arnaud Associé en nom : D. J. FINANCE Associé en nom : LANGA SOLAR Associé en nom : CAP SOLAIRE Associé en nom : ADOC en fonction le 14 Mars 2012
- 2012-03-22 : Associé gérant : PERFORMANCE SOLAR représenté par JEULIN Arnaud Associé en nom : D. J. FINANCE Associé en nom : LANGA SOLAR Associé en nom : CAP SOLAIRE Associé en nom : ADOC en fonction le 14 Mars 2012 Associé en nom : JADCO INVEST en fonction le 14 Mars 2012
- 2012-05-29 : Président : PERFORMANCE SOLAR modification le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012
- 2016-07-08 : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 Directeur général : CANU Guy en fonction le 26 Novembre 2012 Président : LEBREUX Gilles en fonction le 26 Novembre 2012
- 2016-08-14 : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 Directeur général : CANU Guy en fonction le 26 Novembre 2012 Président : LANGA SOLAR FINANCIERE 1 en fonction le 10 Août 2016
- 2019-02-05 : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 ; Président : LANGA en fonction le 01 Février 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société P SOLAR 50.44 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | P SOLAR 50.44 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 524368982 00095 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-30 : vendredi 30 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de P SOLAR 50.44Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société P SOLAR 50.44- vendredi 30 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 30/07/2010N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - Adresse : Centre d'Affaires Espace Performance Bât N Espace Bleu 35760 Saint-Grégoire - Activité : investissement dans des panneaux solaires intégrés dans la toiture d'un ou plusieurs bâtiments créa- tion et exploitation directe ou indirecte d'une ou plusieurs centrales solaires photovoltaïques con- courant à la production d'énergie et d'électricité - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : JEULIN Arnaud Associé en nom collectif : D.J. FINANCE Associé en nom collectif : LANGA SOLAR Associé en nom collectif : CAP SOLAIRE
- mardi 07 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110110 publié le 07/06/2011Annonce n° 448 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 investissement dans des panneaux solaires intégrés dans la toiture d'un ou plusieurs bâtiments créa- tion et exploitation directe ou indirecte d'une ou plusieurs centrales solaires photovoltaïques con- courant à la production d'énergie et d'électricité - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant associé en nom : PERFORMANCE SOLAR, représenté par M JEULIN Arnaud Associé en nom collectif : D.J. FINANCE Associé en nom collectif : LANGA SOLAR Associé en nom collectif : CAP SOLAIRE - Modification : Changement de gérant
- vendredi 09 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 22 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120058 publié le 22/03/2012Annonce n° 418 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé gérant : PERFORMANCE SOLAR représenté par JEULIN Arnaud Associé en nom : D. J. FINANCE Associé en nom : LANGA SOLAR Associé en nom : CAP SOLAIRE Associé en nom : ADOC en fonction le 14 Mars 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 22 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120058 publié le 22/03/2012Annonce n° 419 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé gérant : PERFORMANCE SOLAR représenté par JEULIN Arnaud Associé en nom : D. J. FINANCE Associé en nom : LANGA SOLAR Associé en nom : CAP SOLAIRE Associé en nom : ADOC en fonction le 14 Mars 2012 Associé en nom : JADCO INVEST en fonction le 14 Mars 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 29 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120102 publié le 29/05/2012Annonce n° 528 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PERFORMANCE SOLAR modification le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160134 publié le 08/07/2016Annonce n° 993 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 Directeur général : CANU Guy en fonction le 26 Novembre 2012 Président : LEBREUX Gilles en fonction le 26 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 14 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160159 publié le 14/08/2016Annonce n° 353 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 Directeur général : CANU Guy en fonction le 26 Novembre 2012 Président : LANGA SOLAR FINANCIERE 1 en fonction le 10 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 05 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190025 publié le 05/02/2019Annonce n° 1786 N° RCS : 524368982 - Dénomination : P SOLAR 50.44 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COIC Patrice en fonction le 21 Mai 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 21 Mai 2012 ; Président : LANGA en fonction le 01 Février 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société P SOLAR 50.44- jeudi 22 novembre 2012 : Fermé
CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS 35760 SAINT-GREGOIRE - vendredi 08 octobre 2010 : Ouvert
8 RUE DES PAYS BAS 44300 NANTES - vendredi 08 octobre 2010 : Ouvert
59 RUE DE LA GARE 50510 CERENCES - vendredi 03 février 2012 : Fermé
3 RUE DE MELESSE 35520 LA MEZIERE - mardi 26 octobre 2010 : Ouvert
LA CROQUERIE 50510 CERENCES - vendredi 03 février 2012 : Fermé
ZONE DE TILIPIG 29700 PLUGUFFAN - vendredi 29 avril 2011 : Ouvert
2 RUE DU CHAMP DE COURSE 50320 LA HAYE-PESNEL - jeudi 22 novembre 2012 : Ouvert
AV DU PHARE DE LA BALUE 35520 LA MEZIERE - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société P SOLAR 50.44- BERGAGNINI BRUNO : SAINT PIERRE 47160 PUCH D'AGENAIS
- BERNARD DIDIER : 12 RUE DE L EQUERRE 57330 ENTRANGE
- BONNET STEPHANE : 14 RUE CORMIERS 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
- DUPRAT PIERRE : 5 RUE DU CHATAIGNIER 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
- MURBACH DOMINIQUE : 11 RUE MARCEL DORET 69100 VILLEURBANNE
- NGOUANDZI PAUL : 6 RUE DANSEPERRE 33720 VIRELADE
- BORIN ENERGIES : LANN BORIN 56630 LANGONNET
- CE LES BARAQUES : 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
- CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN : 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON
- EPV 12 : RUE DE LA LISIERE 67580 MERTZWILLER
- FERME EOLIENNE D'ARBIGNY-SERMOYER : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- NAP 23 : 47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- SARL GRAND GIVRY : LE GRAND GIVRY 18200 MEILLANT
- SAS ENVAL ENERGIE : 25 RUE DU TEMPLE DE MERCURE 63870 ORCINES
- ZE WAY INVEST : 59 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société P SOLAR 50.44- BLACHERE RAFAELE : 15 RUE DARU 34000 MONTPELLIER
- CHAPELLE NATHALIE : 44 AV SAINT LAZARE 34000 MONTPELLIER
- JOUANNEAUX RAPHAEL : 2 RUE RAMBAUD 34000 MONTPELLIER
- JOVER NICOLAS : 60 ALL VOLTA 34000 MONTPELLIER
- PEROT PIERRE : 23 BD RABELAIS 34000 MONTPELLIER
- VIALLA LAURENT : 21 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER
- AA SAINT PIERRE : 3 RUE ECOLE DE MEDECINE 34000 MONTPELLIER
- ARTS ET MECENAT : 4 AV GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER
- COMITE ECONOM AGRIC FRUIT LEGUME LANGUED : AV DU MARCHE GARE 34000 MONTPELLIER
- JAP'ASIAN : 90 RUE DE GALATA 34000 MONTPELLIER
- LA COLLANTERIE : 22 RUE DES ETUVES 34000 MONTPELLIER
- LEDRU ROLLIN : 3 BD LEDRU ROLLIN 34000 MONTPELLIER
- RIAG TRANSPORT : 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- SCI CHARLES VALLAT : 16 RUE DOM VAISSETTE 34000 MONTPELLIER
- SUAY : 8 RUE DU CLOS RENE 34000 MONTPELLIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société P SOLAR 50.44Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives