SANI CONFORT
Présentation générale de SANI CONFORT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SANI CONFORT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SANI CONFORT est situé au 5001 RUE DES AGEUX 60870 BRENOUILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1969 et qui est immatriculée sous le numéro 526920533 au greffe de BEAUVAIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 397 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.22A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- - installations d'extinction automatique d'incendie
- - l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- - l'installation de conduits
- - l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- - plomberie et appareils sanitaires
- - réseaux de distribution d'eau et de gaz
Mais exclus
- - le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
Chiffre d’affaire
SANI CONFORT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 512 508.00 € pour un résultat de -4 433.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SANI CONFORT est du ressort du greffe de BEAUVAIS dont les coordonnées postales sont 12 RUE DES TEINTURIERS 60004 BEAUVAIS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0344067400 aux horaires suivants : 8h30-11h30/13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beauvais.fr
TVA intracommunautaire
Si SANI CONFORT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44526920533
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SANI CONFORT de part son activité de 43.22A ( Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (39.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.5% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bolatre, claude georges,
- bolatre, jean-eric laurent, nomination de l'
- bolatre, patrick roland louis,
- cousin, edmond marie andré,
- kpmg audit paris et centre
- kpmg audit paris et centre ;
- kpmg s.a
- schweitzer, mathieu
- secodex,
- testelin, emmanuel jean adrien,
- vogel, jean-louis albert
Les modifications survenues dans l'administration de la société SANI CONFORT
- 2010-08-29 : Président directeur général : BOLATRE Patrick Roland Louis Administrateur : BOLATRE Claude Georges Administrateur : BOLATRE Jean-Eric Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SECODEX Commissaire aux comptes suppléant : VOGEL Jean-Louis Albert
- 2012-08-10 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SECODEX, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
- 2015-03-25 : Président directeur général partant : Bolatre, Patrick Roland Louis, nomination du Président directeur général : Cousin, Edmond Marie André, nomination du Directeur général délégué administrateur : Testelin, Emmanuel Jean Adrien, Administrateur partant : Bolatre, Claude Georges, Administrateur partant : Bolatre, Jean-Eric Laurent, nomination de l'Administrateur : Schweitzer, Mathieu
- 2019-02-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vogel, Jean-Louis Albert
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit paris et centre :
- 2021-01-27 : GUY DEGRENNE INDUSTRIE (430020453)
- 2021-01-08 : GALLOO PLASTICS (408481992)
- 2021-01-02 : DOXENSE (414678672)
- 2020-12-18 : GRAVILLONORD (319997607)
- 2020-12-09 : MAVI TECHNOLOGIES (795288406)
- 2020-11-13 : ARCOS DORADOS MARTINIQUE (429346307)
- 2020-11-06 : NESSUS (494645625)
- 2020-10-31 : ACOTEC (408639243)
- 2020-10-07 : THEODORE CHAMPION SA (552074312)
- 2020-09-18 : PROBANCE (478383946)
- 2020-09-13 : HELEXIA SOLAR 6 (799694831)
- 2020-09-11 : LACOSTE (542011606)
- 2020-08-30 : HELEXIA SOLAR 5 (799694872)
- 2020-08-21 : LEBRICO (439528696)
- 2020-08-16 : BOLEM (439529140)
- 2020-08-06 : CATHAY DISTRIBUTION (443476700)
- 2020-07-19 : D O R C FRANCE (444423800)
- 2020-07-08 : Cbp Group (433841285)
- 2020-07-08 : CBP DEUTSCHLAND SAS (803174705)
- 2020-05-28 : SAULAS & CIE (562044222)
- kpmg audit paris et centre ; :
- 2017-08-01 : CAP BOURBON (423701820)
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-28 : DALKIA WASTENERGY TRI (399619147)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SANI CONFORT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SANI CONFORT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 526920533 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1969-01-01 : mercredi 01 janvier 1969 |
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Synonyme | plombier, installateur de gaz |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SANI CONFORT- CO
2019 | 2 648 030.00 | 2 417 819.00 |
2018 | 230 211.00 |
2019 | 397 000.00 |
2018 |
2019 | 43 788.00 |
2018 |
2019 | 2 417 819.00 |
2018 |
2019 | 4 512 508.00 | 4 512 508.00 |
2018 |
2019 | -4 433.00 |
2018 |
2019 | 43 788.00 |
2018 |
2019 | 2 029 270.00 | 315 645.00 |
2018 | 1 713 625.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SANI CONFORT- jeudi 30 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 02 octobre 2009: Depot des comptes
- dimanche 29 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100167 publié le 29/08/2010Annonce n° 676 N° RCS : 526920533 - Dénomination : SANI-CONFORT Sanitaire chauffage plomberie couverture. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 397000.00 EUR - Administration : Président directeur général : BOLATRE Patrick Roland Louis Administrateur : BOLATRE Claude Georges Administrateur : BOLATRE Jean-Eric Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SECODEX Commissaire aux comptes suppléant : VOGEL Jean-Louis Albert - Modification : Changement d'administrateur
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 1972 N° RCS : 526920533 - Dénomination : SANI-CONFORT - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 397000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SECODEX, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 25 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150059 publié le 25/03/2015Annonce n° 3140 N° RCS : 526920533 - Dénomination : SANI-CONFORT - forme juridique : Société anonyme - capital : 397000 EUR - Administration : Président directeur général partant : Bolatre, Patrick Roland Louis, nomination du Président directeur général : Cousin, Edmond Marie André, nomination du Directeur général délégué administrateur : Testelin, Emmanuel Jean Adrien, Administrateur partant : Bolatre, Claude Georges, Administrateur partant : Bolatre, Jean-Eric Laurent, nomination de l'Administrateur : Schweitzer, Mathieu - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 08 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180068 publié le 08/04/2018Annonce n° 881 N° RCS : 526920533 - Dénomination : SANI-CONFORT Sanitaire chauffage plomberie couverture - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 397000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 19 septembre 2018: Vente
Bodacc A publié le 18/09/2018Annonce n° 662 N° RCS : 839864659 - Dénomination : COVERTEC CONFORT 5001 rue des ageux 60870 Brenouille La branche d'activité de travaux de couverture, zinguerie et bardage - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : LE PARISIEN - Opposition : au siège social de la Société 5001 rue des Ageux 60870 Brenouille pour la validité et la correspondance. - Origine : Achat au prix stipulé de 25000,00 euros.
- mercredi 20 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190036 publié le 20/02/2019Annonce n° 2091 N° RCS : 526920533 - Dénomination : SANI-CONFORT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 397000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vogel, Jean-Louis Albert - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SANI CONFORT- lundi 19 février 2018 : Fermé
4 RTE DE FLANDRES 60700 LES AGEUX - lundi 19 février 2018 : Ouvert
5001 RUE DES AGEUX 60870 BRENOUILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SANI CONFORT- AFFAOUI MOUAD : 22 ROUTE DE MARCILLY 69380 CHAZAY D'AZERGUES
- CHARTIER BERNARD : 11 RUE DE MAUBEC 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
- CLERY JEROME : 30 BIS RUE NEUVE 62147 HERMIES
- DURANTI MICHAEL : 36 AVENUE SAINT SEBASTIEN 83136 LA ROQUEBRUSSANNE
- EL KHAMISSY MOHAMED : 17 AV DU GAL LOUSTAUNAU LACAU 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
- FERNANDES MARTINS DAVID : 82 RUE ALFRED DUBOIS 91460 MARCOUSSIS
- GIRARD GILLES : 18 RUE DE BOYER 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- GRAIOUI JOAKIM : 40 RTE DE HOURSON 40410 SAUGNACQ-ET-MURET
- OCHIN AMIN : RUE DE SAINT EXUPERY 46000 CAHORS
- RACAUD JEAN-PHILIPPE : 3 RUE DES CANEPETIERES 16230 VAL-DE-BONNIEURE
- A.I.M.E.Y : 26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
- GAB PLOMBERIE : PELLETIER 97232 LE LAMENTIN
- IEP : 14 RUE HENRI BARBUSSE 93370 MONTFERMEIL
- SARL CHAPERON ARNAUD : 25 RUE DU MOULIN 51500 CHIGNY-LES-ROSES
- TMTC GAZ : 3 RUE GRANDE RIVE 91170 VIRY-CHATILLON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SANI CONFORT- CASALES MATEO : 1 RUE JEAN CARETTE 60870 RIEUX
- DESTRUMELLE JOHAN : 10 RUE DES BRUYERES 60870 RIEUX
- JEANNOT PHILIPPE : 11 RUE PIERRE MENDES FRANCE 60870 BRENOUILLE
- MAGALHAES MARTINS MARIO FILIPE : 18 RUE FANNY DUVIVIER 60870 RIEUX
- MAUROIS CLAUDINE : 70 CHE DE LA GARENNE 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- MERRAKCHI NABIL : 7 ALL BELLEVUE 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- ROMANO JOHANN : 25 RUE JEAN ROSTAND 60870 BRENOUILLE
- AKSEVA : 9 RUE ALEXANDRE CUVINOT 60870 RIEUX
- ARGO BTP : 3 RUE DE LA MOULINIERE 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- BUREAUX INDUSTRIES MAGASINS AMENAGEMENTS : 13 RUE JOSEPH HAVY 60870 RIEUX
- LOISELEUR ET FILS : 44 RUE ARISTIDE BRIAND 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- SCI JEAN JACQUES MARIE CLAUDE : 12 QUAI DE L'OISE 60870 RIEUX
- TVL : RTE DES AGEUX 60870 BRENOUILLE
- VTC TRANSIT : 6 RUE PAUL SABATIER 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- ZEMORA : 14 RUE MARCELIN BERTHELOT 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SANI CONFORTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives