EMY VINTNERS
Présentation générale de EMY VINTNERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EMY VINTNERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EMY VINTNERS est situé au LES ILES 73210 AIME-LA-PLAGNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 novembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 527944367 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 15 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.34Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- - le commerce de gros de boissons alcoolisées
- - le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais exclus
- - le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
Chiffre d’affaire
EMY VINTNERS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 904 154.00 € pour un résultat de 11 847.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
EMY VINTNERS est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si EMY VINTNERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41527944367
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EMY VINTNERS de part son activité de 46.34Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons) sont :
- 00493 : Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux (54.6% des salariés)
- 01536 : Distributeurs conseils hors domicile de boissons (31.3% des salariés)
- 00804 : VRP (3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société EMY VINTNERS
- 2013-02-03 : Gérant : GALLIENNE Gérard Françis Gérant : GALLIENNE Bastien Mary en fonction le 25 Janvier 2013
- 2014-08-19 : Gérant : GALLIENNE Bastien Mary en fonction le 25 Janvier 2013 Gérant : GALLIENNE Benoît Albert Clément en fonction le 08 Août 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EMY VINTNERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EMY VINTNERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 527944367 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-11-01 : lundi 01 novembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 46.34Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EMY VINTNERS- CO
2020 | 540 781.00 | 520 215.00 |
2019 | 20 566.00 | 414 022.00 |
2020 | 15 000.00 |
2019 | 15 000.00 |
2020 | 29 598.00 |
2019 | 1 837.00 |
2020 | 520 215.00 |
2019 | 414 022.00 |
2020 | 904 154.00 | 904 154.00 |
2019 | 1 056 309.00 |
2020 | 11 847.00 |
2019 | 3 775.00 |
2020 | 29 598.00 |
2019 | 1 837.00 |
2020 | 448 151.00 | 38 240.00 |
2019 | 409 911.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EMY VINTNERS- lundi 01 novembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/11/2010N° RCS : 527944367 - Dénomination : EMY VINTNERS - Adresse : chemin de Pierre Vignet d'En Bas Chalet Perdriel 73300 Albiez-Montrond - Activité : Négoce, achat, vente de boissons alcoolisées ou non, vins et spritueux auprès des particuliers, toutes entités commerciales ou associatives ou lors de manisfestations publiques ou privées en France, Suisse ou dans tous autres pays membres de la Communauté Européenne directement ou par tout autre moyen. Conseils en communication, distribution et consommation de vins auprès de particuliers, toutes entités commerciales ou associatives. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : GALLIENNE Gérard Françis
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 octobre 2012: Depot des comptes
- dimanche 03 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130024 publié le 03/02/2013Annonce n° 1466 N° RCS : 527944367 - Dénomination : EMY VINTNERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant : GALLIENNE Gérard Françis Gérant : GALLIENNE Bastien Mary en fonction le 25 Janvier 2013 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- mardi 19 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140157 publié le 19/08/2014Annonce n° 514 N° RCS : 527944367 - Dénomination : EMY VINTNERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GALLIENNE Bastien Mary en fonction le 25 Janvier 2013 Gérant : GALLIENNE Benoît Albert Clément en fonction le 08 Août 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 28 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140186 publié le 28/09/2014Annonce n° 698 N° RCS : 527944367 - Dénomination : EMY VINTNERS négoce, achat, vente de boissons alcoolisées ou non, vins et Spritueux auprès des particuliers, toutes entités commerciales ou Associatives ou lors de Manisfestations publiques ou privées en France, suisse ou dans tous autres pays membres de la communauté européenne directement ou par tout autre moyen. conseils en communication, distribution et consommation de vins auprès de particuliers, toutes entités commerciales ou Associatives. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activité.
- jeudi 31 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 24 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 13 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EMY VINTNERS- lundi 01 septembre 2014 : Fermé
PIERRE VIGNET 73300 ALBIEZ-MONTROND - lundi 27 avril 2020 : Ouvert
LES ILES 73210 AIME-LA-PLAGNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EMY VINTNERS- HEBERT YOHANN : 2 RUE THEOPHILE GAUTIER 92120 MONTROUGE
- BARRE FRERES : 76 BD DE LA HAIE DES COGNETS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
- CEP SUR CEPE SARL : 13 AV PIERRE BROSSOLETTE 33600 PESSAC
- CHERFI : 24 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- DOMAINE LUCIEN JACOB : 11 PL DE LA MAIRIE 21420 ECHEVRONNE
- FERRAGUT ETS : 15 BD HENRI FABRE 84350 COURTHEZON
- GALA WINE & CO : 15 MAIL ANATOLE FRANCE 27200 VERNON
- HERMITAGE COGNACS (PRODUCTION) : 11 RTE DE BOUTEVILLE 16130 SEGONZAC
- JEAN NEGOCE : 18 RUE BUFFON 21200 BEAUNE
- NICOLAS MAREY : 7 RUE DE LA MAIRIE 21630 POMMARD
- OPTIMAE : 5 PL DES COUREAULEURS 17000 LA ROCHELLE
- PISSELOUP : 12 RUE DE LA GARGOUSSE 16100 MERPINS
- RBR SALES & CONSULTING : 13 RUE CARNOT 71100 CHALON-SUR-SAONE
- ROBELINES : LD LES ROBELINES 17800 BOUGNEAU
- VINTU-CAPITAL : 401 AV DE TOULOUSE 82000 MONTAUBAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EMY VINTNERS- BOUVRY JEAN-SEBASTIEN : ESF AIME 2000 73210 AIME-LA-PLAGNE
- DHELLEMMES FLAVIEN : LE SAPPORO APPT A4 ET A5 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- FAVRE CHARLOTTE : 9 RUE DE LA GLISSE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- GENETTAZ MICHEL : PLANCHAMP SUR AIME 73210 AIME-LA-PLAGNE
- MARTIN PHILIPPE : ESF BELLE PLAGNE 73210 AIME-LA-PLAGNE
- O CONNOR PATRICIA : CRED DE L'OURS 1 73210 PEISEY-NANCROIX
- SILVIN NORBERT : ECOLE DE SKI 73210 PEISEY-NANCROIX
- VIVET-GROS YVES : CHE DE LA PERRIERE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- AMC : LE PAQUELET 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- ASS LE SENTIER DES ALPAGISTES : CRECHETY 73210 AIME-LA-PLAGNE
- DAX 92 : BELLE PLAGNE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- DEMIRTAS PIERRES : 153 RUE DE LA GARENNE 73210 AIME-LA-PLAGNE
- DENIS VIGNERON : RES ASPEN 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- FALCONNIERE : RTE DE FROMENTERIE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
- LANOVA : ZAC DE PLAN CRUET 73210 AIME-LA-PLAGNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EMY VINTNERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives