VE 12
Présentation générale de VE 12
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VE 12 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VE 12 est situé au 280 RUE DU 8 MAI 1945 78360 MONTESSON
C'est une qui a été crée le mercredi 24 novembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 528647217 au greffe de EVRY
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 00.00Z ( )
L'activité déclarée au greffe est :
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 00.00Z (), les activités sont :
Chiffre d’affaire
VE 12 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -1 641.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
VE 12 est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si VE 12 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05528647217
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VE 12 de part son activité de 00.00Z ( ) sont :
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VE 12
- 2018-03-08 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Novembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Novembre 2010 ; Président : NORDIN Lars en fonction le 06 Mars 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VE 12 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VE 12 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 528647217 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-11-24 : mercredi 24 novembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 00.00Z : |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | |
Activite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VE 12- CO
2020 | 99 965.00 | 99 965.00 |
2019 | 100 001.00 |
2020 | 100 000.00 |
2019 | 100 000.00 |
2020 | -1 641.00 |
2019 | -1 706.00 |
2020 | 99 965.00 |
2019 | 100 000.00 |
2020 | -1 641.00 |
2019 | -1 706.00 |
2020 | -1 641.00 |
2019 | -1 706.00 |
2020 | 20 039.00 |
2019 | 20 039.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VE 12- mercredi 15 décembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/12/2010N° RCS : 528647217 - Dénomination : VE 12 - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100000.00 EUR - Administration : Président : MIRVILLE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 08 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180047 publié le 08/03/2018Annonce n° 3320 N° RCS : 528647217 - Dénomination : VE 12 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Novembre 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Novembre 2010 ; Président : NORDIN Lars en fonction le 06 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VE 12- mercredi 24 novembre 2010 : Ouvert
280 RUE DU 8 MAI 1945 78360 MONTESSON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VE 12- COLEM : 2 PL SAINT-BARTHELEMY 03220 TREZELLES
- FAVBEY : 18 RUE DES JARDINS 33290 BLANQUEFORT
- FONDERIE : 8 RUE LUCIEN LEUWEN 75020 PARIS 20
- FURY BIKE : 11 RUE DES MARNIERES 77120 AMILLIS
- IUSTEC : 2 RUE DE L'ESPLANADE 13090 AIX-EN-PROVENCE
- LA GOURMANDISE DE VIARMES : 2 RUE DE PARIS 95270 VIARMES
- LE RONY KIOSQUE : 19 AV 19 AVENUE DE LA PRAIRIE 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND
- PSC CENTRE-EST : 13 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON 9EME
- SANNA DISTRIBUTION : 114 RUE DES FONTENELLES 77550 MOISSY-CRAMAYEL
- SCI BEL HORIZON : LE BROUNTOULOU 12700 CAPDENAC-GARE
- SCI DK : 19 ALL DES CEDRES 25700 MATHAY
- SCI FERTAKH : 5 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 59110 LA MADELEINE
- SCI GOLD ARMEE : 10 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- SCI LRR : 7 AV DE BRULON 14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
- SLG IMMO : 2 RUE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN-EN-BRIE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VE 12- BENHAMNA RABAH : 27 BD DE LA REPUBLIQUE 78360 MONTESSON
- FREY MARIE CHRISTINE : 2 AV HUBERT LATHAM 78360 MONTESSON
- MAGGION ELSA : 2 RUE JEAN MACE 78360 MONTESSON
- MASSIEU PIERRE : 35 AV GOUNOD 78360 MONTESSON
- RAULT SABRINA : 1 RUE GASTON VOILLEREAU 78360 MONTESSON
- TOURE PIERRE : 1 CHE DE LA FOLIE 78360 MONTESSON
- ASS MUSIC'ALL : PL ROLAND GAUTHIER 78360 MONTESSON
- CARRATSOL : 5 RUE DU CHANT DES OISEAUX 78360 MONTESSON
- JIEL SARL : 23 PL BERTHELOT 78360 MONTESSON
- LE DANUBE : 59 RUE HENRI RICHAUME 78360 MONTESSON
- PANTEK FRANCE : 6 AV PAUL DOUMER 78360 MONTESSON
- SCI CASTLE INVEST : 4 AV LEON MORANE 78360 MONTESSON
- SCI JP&A IMMOBILIER : 4 RUE FRANKLIN ROOSEVELT 78360 MONTESSON
- SCI SYBEJDA : 2 IMP PAUL ELUARD 78360 MONTESSON
- WEENCEE CONSULTING : 23 AV DES TERRES BLANCHES 78360 MONTESSON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VE 12Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives