SALIZ
Présentation générale de SALIZ
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SALIZ et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SALIZ est situé au 24 RUE ANATOLE FRANCE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 02 décembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 528722143 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SALIZ à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SALIZ est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SALIZ est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34528722143
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SALIZ de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SALIZ
- 2012-05-15 : Gérant : KESRI Nawal en fonction le 03 Décembre 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SALIZ et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SALIZ |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 528722143 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-12-02 : jeudi 02 décembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SALIZIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SALIZ- mercredi 15 décembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/12/2010N° RCS : 528722143 - Dénomination : SALIZ - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : KESRI Nawal Gérant : KESRI Yasmine
- jeudi 20 janvier 2011: Vente
Bodacc A publié le 31/12/2010Annonce n° 1065 N° RCS : 528722143 - Dénomination : SALIZ 24 rue Anatole France 92130 Issy-les-Moulineaux exploitation de tout fond de commerce de restauration sur place et par livraison, service traiteur. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : KESRI Nawal en fonction le 03 Décembre 2010 Gérant : KESRI Yasmine en fonction le 03 Décembre 2010 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Au Mandataire SCP SALMON & PREUX 20 RUE CHARLES DESVERGNES 92190 MEUDON pour la validité et pour la correspondance ME LEONEL de MENOU 120 BIS boulevard DU MONTPARNASSE 75014 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 48500 Euros
- mardi 15 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120093 publié le 15/05/2012Annonce n° 2173 N° RCS : 528722143 - Dénomination : SALIZ - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : KESRI Nawal en fonction le 03 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 15 novembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
- jeudi 15 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SALIZ- dimanche 01 avril 2012 : DE L ANE AU COQ Ouvert
24 RUE ANATOLE FRANCE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SALIZ- PINNA JONATHAN : 18 RUE SAINT ELRADE 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
- B.I. BAT : 114 RUE MULSANT 42300 ROANNE
- BELLA VITA : 5 BD DE DENAIN 75010 PARIS 10
- CAFE CONCORDE : 29 RUE DE LA GARE 67240 BISCHWILLER
- ETOILES DU DESERT : 34 RUE MONSIEUR LE PRINCE 75006 PARIS 6
- FFLAM : 13 AV DE LA GARE 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
- L'INCONTOURNABLE : 104 RUE DE METZ 57300 HAGONDANGE
- LA TABLE DE PHILIPPE : 9 RUE BOUCRY 75018 PARIS 18
- LE CORVETTO : 2 RUE CORVETTO 75008 PARIS 8
- LE FOURNIL : 2 RUE DE LA QUINTAINE 35560 VAL-COUESNON
- LE RELAIS DE LA CHAPELLE : RN 57 70300 LA CHAPELLE-LES-LUXEUIL
- LE TAPAS DES CARDEURS : 6 PL DES AUGUSTINS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- MAISON MATHIEU : 1 PROMENADE DES ALLUVIONS 50000 SAINT-LO
- SAOA : 158 RUE DE BOUGIVAL 59287 GUESNAIN
- SARL BOUCHER THIERRY : 16 RUE RAYMOND POINCARE 16000 ANGOULEME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SALIZ- CHANCEREL CATHERINE : 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- TOUAH CYNTHIA : 6 RUE EMILE DUPLOYE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- AREFER 2 : 41 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ARMENIO JOSE DECO : 115 BD RODIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- CAB IT : 4 RUE PAUL BERT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- CAPGEMINI FRANCE : 145 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DNK RENOVATION : 88 AV DU GEN DE GAULLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DUE DILIGENCE DESIGN : 21 RUE DU MOULIN DE PIERRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- EDUC'HAND : 5 AV JEAN BOUIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ELDORADIS : 14 BD VOLTAIRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MONTROUGE MEDECINE : 3 AV PASTEUR 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- NPG CONSEILS : 14 RUE DU CAPITAINE FERBER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- RIBERE CONSEIL : 5 RUE PARMENTIER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI RAD : 14 RUE DU CAPITAINE FERBER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCM MED'ISSY LA PAIX : 120 AV DE LA PAIX 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SALIZRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives