SEQENS INTERNATIONAL
Présentation générale de SEQENS INTERNATIONAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEQENS INTERNATIONAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEQENS INTERNATIONAL est situé au 21 CHE DE LA SAUVEGARDE 69130 ECULLY
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 27 décembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 529299505 au greffe de LYON
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 241 909,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SEQENS INTERNATIONAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 251.00 € pour un résultat de -6 159.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
SEQENS INTERNATIONAL est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si SEQENS INTERNATIONAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88529299505
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEQENS INTERNATIONAL de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- luzeau, pierre
- senequier, dominique,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEQENS INTERNATIONAL
- 2011-02-25 : Président partant : Senequier, Dominique, nomination du Président : Luzeau, Pierre
- 2015-02-25 : AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY devient commissaire aux comptes titulaire. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2015-11-30 : DERVIEUX Thierry Pierre Charles Jean nom d'usage : DERVIEUX devient membre du directoire.
- 2016-08-19 : NICOLAS Yves nom d'usage : NICOLAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2016-09-09 : LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU n'est plus président du directoire. LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU n'est plus membre du directoire. DE ROQUEFEUIL Marc nom d'usage : DE ROQUEFEUIL n'est plus membre du directoire. DELORME Guy nom d'usage : DELORME n'est plus membre du directoire. DERVIEUX Thierry Pierre Charles Jean nom d'usage DERVIEUX n'est plus membre du directoire
- 2017-02-28 : AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT devient commissaire aux comptes titulaire. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST devient commissaire aux comptes suppléant
- 2018-08-23 : de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST devient commissaire aux comptes titulaire. B.F. AUDIT PARTENAIRES devient commissaire aux comptes suppléant
- 2020-11-15 : PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. B.F. AUDIT PARTENAIRES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEQENS INTERNATIONAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEQENS INTERNATIONAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 529299505 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-12-27 : lundi 27 décembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEQENS INTERNATIONAL- CO
2019 | 396 126.00 | 396 126.00 |
2018 | 403 294.00 |
2019 | 241 909.00 |
2018 | 241 909.00 |
2019 | -6 098.00 |
2018 | -7 891.00 |
2019 | 396 126.00 |
2018 | 403 294.00 |
2019 | 2 251.00 | 2 327.00 |
2018 | 75.00 | 2 453.00 |
2019 | -6 159.00 |
2018 | -6 286.00 |
2019 | -6 098.00 |
2018 | -7 891.00 |
2019 | 184 463.00 | 183 234.00 |
2018 | 1 229.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEQENS INTERNATIONAL- vendredi 25 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110040 publié le 25/02/2011Annonce n° 3551 N° RCS : 529299505 - Dénomination : PIKANTER 9 En France et à l'étranger, l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession sous toute forme de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou a créer, françaises ou étrangères toutes prestations de services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 32000 EUR - Administration : Président partant : Senequier, Dominique, nomination du Président : Luzeau, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 10 mai 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/05/2011N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 45216000.00 EUR - Administration : LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU devient président du directoire. LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU devient membre du directoire. DE ROQUEFEUIL Marc nom d'usage : DE ROQUEFEUIL devient membre du directoire. DELORME Guy nom d'usage : DELORME devien
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 09 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110238 publié le 09/12/2011Annonce n° 1648 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 50216000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 01 août 2012: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 01 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- mercredi 24 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140183 publié le 24/09/2014Annonce n° 2746 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 50251707.83 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 25 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150039 publié le 25/02/2015Annonce n° 3093 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY devient commissaire aux comptes titulaire. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 10 août 2015: Depot des comptes
- lundi 10 août 2015: Depot des comptes
- lundi 30 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150231 publié le 30/11/2015Annonce n° 2318 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : DERVIEUX Thierry Pierre Charles Jean nom d'usage : DERVIEUX devient membre du directoire. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 10 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160162 publié le 19/08/2016Annonce n° 1826 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : NICOLAS Yves nom d'usage : NICOLAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 09 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160177 publié le 09/09/2016Annonce n° 2483 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU n'est plus président du directoire. LUZEAU Pierre nom d'usage : LUZEAU n'est plus membre du directoire. DE ROQUEFEUIL Marc nom d'usage : DE ROQUEFEUIL n'est plus membre du directoire. DELORME Guy nom d'usage : DELORME n'est plus membre du directoire. DERVIEUX Thierry Pierre Charles Jean nom d'usage DERVIEUX n'est plus membre du directoire - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 28 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170041 publié le 28/02/2017Annonce n° 1811 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : AUBRY Jean-François nom d'usage : AUBRY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT devient commissaire aux comptes titulaire. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 24 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 07 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170129 publié le 07/07/2017Annonce n° 2866 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- vendredi 11 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170153 publié le 11/08/2017Annonce n° 2142 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 75251659.83 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 24 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170204 publié le 24/10/2017Annonce n° 1488 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 181409635.83 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180159 publié le 23/08/2018Annonce n° 1833 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : de PARISOT Laurent nom d'usage : de PARISOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST devient commissaire aux comptes titulaire. B.F. AUDIT PARTENAIRES devient commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 27 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180184 publié le 27/09/2018Annonce n° 2713 N° RCS : 529299505 - Dénomination : NOVACAP INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 241909634.83 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 24 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190059 publié le 24/03/2019Annonce n° 2401 N° RCS : 529299505 - Dénomination : SEQENS INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- jeudi 08 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 15 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200222 publié le 15/11/2020Annonce n° 1110 N° RCS : 529299505 - Dénomination : SEQENS INTERNATIONAL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : PRIEST Nicolas nom d'usage : PRIEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. B.F. AUDIT PARTENAIRES n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEQENS INTERNATIONAL- mercredi 29 juin 2011 : Fermé
20 PL VENDOME 75001 PARIS 1 - lundi 19 juin 2017 : Fermé
29 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 9EME - lundi 19 juin 2017 : Ouvert
21 CHE DE LA SAUVEGARDE 69130 ECULLY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEQENS INTERNATIONAL- ACL : 2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 90000 BELFORT
- AFG : 16 QUAI PERRACHE 69002 LYON 2EME
- CERAMIQUES INVESTISSEMENT : 82 RUE DE LANGON 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
- CERELIA PARTICIPATION HOLDING : 56 RUE LAFFITTE 75009 PARIS 9
- ELSAM INVESTISSEMENTS : 59 AV D IENA 75116 PARIS 16
- FONCIERE ACE SAS : 23 RUE DUPONT DES LOGES 57000 METZ
- GLS LEO : 9 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- GO PROPERTY : 24 BD BAPTISTIN CAYOL 13008 MARSEILLE 8
- GOLD SF : 23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- GROUPE DE VINS ET SPIRITUEUX ANGEL : 5 ALL DE TOURNY 33000 BORDEAUX
- HOLDING GUIPAL : RTE DE BOURNAC 12400 SAINT-AFFRIQUE
- IMLI : CHE DE BIANCARELLO 20090 AJACCIO
- SOCIETE CIVILE DE L'ERMITAGE : 12 RUE CHANTE CORPS 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
- TERRA VESTRA PROJETS : 63 AV GEN LECLERC 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
- VISSELECT COMPANY : 9 RUE HENRI BECQUEREL 77500 CHELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEQENS INTERNATIONAL- ARADA MARQUES DA SILVA MANUEL : 44 CHE DE LA SAUVEGARDE 69130 ECULLY
- KRAFT THIEBAUT : 39 CHE DE LA VERNIQUE 69130 ECULLY
- MARIE STEPHANE : 24 CHE DE CHARRIERE BLANCHE 69130 ECULLY
- ALDER : 23 AV GUY DE COLLONGUE 69130 ECULLY
- BEST OF YOU : 45 CHE DE GRANDVAUX 69130 ECULLY
- CHENE INDIVISION : 24 CHE DE CHARRIERE BLANCHE 69130 ECULLY
- GROTTES TOURISTIQUES RHONE ALPES : CHE DE LA FORESTIERE 69130 ECULLY
- HAZEQO : 20 CHE LOUIS CHIRPAZ 69130 ECULLY
- HUMBERT - MARTIN ASSOCIATION : 35 CHE DES BALMES 69130 ECULLY
- LE TOUR DES TERROIRS : 1 CHE DE CALABERT 69130 ECULLY
- OLAU : 3 CHE DE VILLENEUVE 69130 ECULLY
- P.A. HOLDING : 6 CHE DE CALABERT 69130 ECULLY
- SCI DRAPIER : 12 AV DUCHALAY 69130 ECULLY
- SCI DU GOSSET : 10 CHE DES HAUTES BRUYERES 69130 ECULLY
- SCI GAMART : 33 CHE DES HAUTES BRUYERES 69130 ECULLY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEQENS INTERNATIONALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives