ECF ARVOR
Présentation générale de ECF ARVOR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ECF ARVOR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ECF ARVOR est situé au ZA DE LA MAREBAUDIERE 35760 MONTGERMONT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 23 décembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 529504334 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 530 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.53Z ( Enseignement de la conduite)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement de la conduite
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.53Z (Enseignement de la conduite), les activités sont :
- - les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire
Mais exclus
- - la formation technique et professionnelle pour les conducteurs de taxi (cf85.32Z)
- - les écoles de conduite destinées à des chauffeurs professionnels (cf85.32Z)
Chiffre d’affaire
ECF ARVOR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 162 692.00 € pour un résultat de 373 246.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ECF ARVOR est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si ECF ARVOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80529504334
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ECF ARVOR de part son activité de 85.53Z ( Enseignement de la conduite) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (92.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ECF ARVOR
- 2011-10-28 : Gérant : LECOMTE Michel Gérant : MARCHAND Monique Lucienne Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel
- 2012-08-02 : Gérant : MARCHAND Monique Lucienne Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel
- 2019-10-02 : Gérant : MARCHAND, GARANCHER Monique Lucienne Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel ; Gérant : GARANCHER Bruno en fonction le 30 Septembre 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ECF ARVOR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ECF ARVOR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 529504334 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-12-23 : jeudi 23 décembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 85.53Z : Enseignement de la conduite |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Enseignement de la conduite |
Synonyme | auto école, école de conduite, école de vol, école de voile, école de navigation |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ECF ARVOR- CO
2019 | 1 369 023.00 | 1 234 018.00 |
2018 | 135 005.00 | 764 338.00 |
2019 | 530 000.00 |
2018 | 530 000.00 |
2019 | 373 686.00 |
2018 | 419 594.00 |
2019 | 1 234 018.00 |
2018 | 764 338.00 |
2019 | 1 162 692.00 | 1 162 692.00 |
2018 | 1 022 028.00 |
2019 | 373 246.00 |
2018 | -134 102.00 |
2019 | 373 686.00 |
2018 | 419 594.00 |
2019 | 865 614.00 | 177 535.00 |
2018 | 688 079.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ECF ARVOR- jeudi 23 décembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/12/2010N° RCS : 529504334 - Dénomination : ECF ARVOR - Adresse : Z.A. de la Marebaudière 35760 Montgermont - Activité : Formation professionnelle auprès des entreprises plus généralement du secteur privé dans le domaine du transport routier, logistique, magasinage et de type pédagogique - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Gérant : LECOMTE Michel Gérant : MARCHAND Monique Lucienne Jeanne
- vendredi 28 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110210 publié le 28/10/2011Annonce n° 525 N° RCS : 529504334 - Dénomination : ECF ARVOR formation professionnelle auprès dès entreprises plus généralement du secteur privé dans le domaine du transport routier, logistique, magasinage et de type pédagogique - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Gérant : LECOMTE Michel Gérant : MARCHAND Monique Lucienne Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120148 publié le 02/08/2012Annonce n° 417 N° RCS : 529504334 - Dénomination : ECF ARVOR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARCHAND Monique Lucienne Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel - Modification : Modification de représentant.
- lundi 29 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130096 publié le 21/05/2013Annonce n° 704 N° RCS : 529504334 - Dénomination : ECF ARVOR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 530000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 14 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 02 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 02 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190190 publié le 02/10/2019Annonce n° 558 N° RCS : 529504334 - Dénomination : ECF ARVOR - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARCHAND, GARANCHER Monique Lucienne Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDICO ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Lionel ; Gérant : GARANCHER Bruno en fonction le 30 Septembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ECF ARVOR- mardi 18 janvier 2011 : Ouvert
ZA DE LA MAREBAUDIERE 35760 MONTGERMONT - jeudi 01 mars 2018 : Ouvert
RUE DU POINT DU JOUR 22590 PORDIC - mercredi 01 mai 2019 : Ouvert
49 RUE ABBE GARNIER 22000 SAINT-BRIEUC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ECF ARVOR- BORDES JESSICA : 1 AV D ALBI 81400 BLAYE-LES-MINES
- GIRAULT YANIC : 28 RUE JEAN BAPTISTE BARDIN 38780 SEPTEME
- GUILLAUMARD OLIVIER : 36 RUE EMILE CHAUTEMPS 74300 CLUSES
- JOSEPH NATHALIE : 2 RUE DU COMMERCE 10120 SAINT-GERMAIN
- KAVALIAUSKAS GERMANTE : 381 RUE DE LETRAZ 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
- MAILLY JEAN : 25 RUE SARDA GARRIGA 97419 LA POSSESSION
- PLACIDE FERNAND : 133 AV ABBE LAVIGNE 97200 FORT-DE-FRANCE
- ROYER JEAN-PIERRE : 11 RUE NOTRE DAME 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
- VIRAPIN LILIAN : 1 ALL DES ERABLES 91420 MORANGIS
- ALPHA CONDUITE : RUE DE MOLSHEIM 67000 STRASBOURG
- AUTO ECOLE DE DAMIGNY : 8 PL DE LA PETITE NORMANDE 61250 DAMIGNY
- AUTO-ECOLE DE PONTLIEUE : 51 AV DU DOCTEUR JEAN MAC 72100 LE MANS
- FORMULE 1 : 51 RUE JULES MONNEROT 97200 FORT-DE-FRANCE
- SARL MARCO PAULO : 259 AV DU MONT VENTOUX 84200 CARPENTRAS
- SMF PERMIS : 17 AV DOCT NOEL FRANCHINI 20090 AJACCIO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ECF ARVOR- DECONINCK PIERRE-ALEXANDRE : LA SAUDRAIS 35760 SAINT-GREGOIRE
- LECLAIRE LOUIS : RUE CHARLES DE FOUCAULD 35760 SAINT-GREGOIRE
- 50 DEGRES : 41 RUE BAHON RAULT 35760 SAINT-GREGOIRE
- EREM : 11 RUE JEAN MONNET 35760 SAINT-GREGOIRE
- GAULTIER ET CIE : RTE DE SAINT MALO 35760 SAINT-GREGOIRE
- HKQO INVEST : 5 RUE ARISTIDE BRIAND 35760 SAINT-GREGOIRE
- KEMIJOKI : 18 RUE EDISON 35760 MONTGERMONT
- LACK GOLF : LA LANDE 35760 SAINT-GREGOIRE
- M.T.S.RI.M.A : 1 RUE D OUESSANT 35760 SAINT-GREGOIRE
- MARLO : 16 ALL DU HAUT MOULIN 35760 SAINT-GREGOIRE
- PRESTIMM : 11 RUE PAUL GAUGUIN 35760 SAINT-GREGOIRE
- SC DE BEAUROYRE : 3 ALL DES BERGERONNETTES 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI CD 3C : CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI MARTENOT 18 : 20 RUE DES REDONES 35760 SAINT-GREGOIRE
- VIERGE NOIRE 92 : 9 BD DE LA BOUTIERE 35760 SAINT-GREGOIRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ECF ARVORRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives