EF TOP
Présentation générale de EF TOP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EF TOP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EF TOP est situé au 41 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 12 janvier 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 529617003 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 11 732 709,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
EF TOP à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -8 551.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
EF TOP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EF TOP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42529617003
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EF TOP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- berger,
- demicheli, marc,
- nicolas, yves
- pricewaterhousecoopers audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société EF TOP
- 2011-06-05 : Président partant : Berger, nom d'usage : Berger-Duquene, Sylvain, nomination du Président : Demicheli, Marc, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
- 2011-06-17 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PAREX AUDIT S.A.S, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courtade, Guy
Les autres mandats des administrateurs
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EF TOP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EF TOP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 529617003 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-01-12 : mercredi 12 janvier 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EF TOP- CO
2016 | 21 227 154.00 | 8 520.00 |
2015 | 21 218 634.00 | 20 551.00 |
2016 | 11 732 709.00 |
2015 | 11 732 709.00 |
2016 | -8 551.00 |
2015 | -9 569.00 |
2016 | 8 520.00 |
2015 | 20 551.00 |
2016 | -8 551.00 |
2015 | -9 569.00 |
2016 | -8 551.00 |
2015 | -9 569.00 |
2016 | 8 191 602.00 | |
2015 | 27 901.00 | 8 163 701.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EF TOP- mercredi 12 janvier 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/01/2011N° RCS : 529617003 - Dénomination : QFS DEVELOPPEMENT - Adresse : 23 rue du Roule 75001 Paris - Activité : Holding - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Berger, Sylvain, nom d'usage : Berger-Duquene.
- dimanche 05 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110109 publié le 05/06/2011Annonce n° 847 N° RCS : 529617003 - Dénomination : EF Top HOlding - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Berger, nom d'usage : Berger-Duquene, Sylvain, nomination du Président : Demicheli, Marc, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 17 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110117 publié le 17/06/2011Annonce n° 1008 N° RCS : 529617003 - Dénomination : EF Top HOlding - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 11732709 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PAREX AUDIT S.A.S, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courtade, Guy - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
- mardi 19 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 07 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190109 publié le 07/06/2019Annonce n° 1451 N° RCS : 529617003 - Dénomination : EF Top - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 11732709 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EF TOP- lundi 04 avril 2011 : Fermé
23 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1 - vendredi 27 janvier 2017 : Fermé
5 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8 - mardi 16 avril 2019 : Fermé
3 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - mardi 16 avril 2019 : Ouvert
41 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EF TOP- BLG INVEST : 259 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- DEWAVRIN COSMETICS : 29 AV DE LA MARNE 59290 WASQUEHAL
- DLA INVEST : 4 RUE DU CHATEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GASCOVALIE : 7 LOT CLOS DE LA CROIX 31850 BEAUPUY
- GERVAIS CATTOOR : 94 RTE DE BOURBOURG 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
- GLISS : CHE DES PICATEU 13480 CABRIES
- HBP : 19 RUE CHRISTOPHE PLANTIN 37230 FONDETTES
- HUGOT ANTOINE : 18 RUE FLODOARD 51200 EPERNAY
- IKSS : 5 AV COROT 91590 LA FERTE-ALAIS
- IN SITU INVEST : 11 RUE D AGUESSEAU 75008 PARIS 8
- MARFI : 13 AV SANTA DUMONT 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
- MORPHO : 9 PL DE LA HALLE 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
- MP FINANCES : 7 AV CAP SCOTT 06300 NICE
- RIB'R : 7 RUE DU ONZE NOVEMBRE 43100 BRIOUDE
- SOCAMAL : 16 ALL DU BUISSON 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EF TOP- BAISIE ROGENDIO : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BORMANS DRIES : 8 RUE DE FLORENCE 75008 PARIS 8
- LAURENT MARTINE : 48 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- WEINSTEIN KARYN : 90 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- ALCEDIAG HOLDING : 6 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 8
- FRANCO INDIAN NETWORK FOR SUBSTAINABLE BUSINESS (F.I.N.S.B.). : 5 RUE DU COMMANDANT RIVIERE 75008 PARIS 8
- GROUPEMENT SOLAIRE CESTAS 4 : 20 RUE QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS 8
- HOLDING EXCLUSIVE 106 : 12 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 623 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- SCI CHANEZ 17 : 33 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- SCI DU 156 BD SAINT GERMAIN : 8 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- SCI VILLA MEDICIS : 146 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SOC DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER : 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SOCIETE POUR LA RECHERCHE D'ECONOMIES D'ENERGIE DANS LA SIDERURG IE ET LES INDUSTRIES UTILISANT DES TECHNIQUES CONNEXES : 5 RUE DE MADRID 75008 PARIS 8
- WM PRODUCTION : 152 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EF TOPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives