LE CERCLE
Présentation générale de LE CERCLE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE CERCLE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE CERCLE est situé au 3 RUE MAURICE KRAFFT 69740 GENAS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 08 février 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 530411966 au greffe de LYON
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 790 020,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
LE CERCLE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 391.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LE CERCLE est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si LE CERCLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89530411966
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE CERCLE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- labbe, philippe
- marin, xavier,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE CERCLE
- 2011-04-06 : Président partant : Marin, Xavier, nomination du Président : Labbe, Philippe
- 2014-05-30 : Président : LABBE Philippe en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014
- 2014-06-22 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil en fonction le 13 Juin 2014
- 2016-09-20 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil modification le 15 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
- labbe, philippe :
- 2011-04-07 : EVOLUTION+ (529549321)
- 2008-06-10 : VERSAILLES VOYAGES (589806462)
- marin, xavier, :
- 2016-12-20 : FC PRIVE (802640144)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE CERCLE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE CERCLE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 530411966 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-02-08 : mardi 08 février 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE CERCLE- CO
2018 | 3 150 907.00 | 8 875.00 |
2017 | 3 142 032.00 | 7 756.00 |
2018 | 2 790 020.00 |
2017 | 2 790 020.00 |
2018 | -5 391.00 |
2017 | -3 347.00 |
2018 | 8 875.00 |
2017 | 7 756.00 |
2018 | 89 528.00 | 84 159.00 |
2017 | 5 369.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE CERCLE- mardi 08 février 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 08/02/2011N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE - Adresse : 98 bis boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris - Activité : Prise de participation, détention et gestion de titres de la société Ctp Invest, Rcs Paris N° 529 218 174 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10 EUR - Administration : Président : Marin, Xavier, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne.
- mercredi 06 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110068 publié le 06/04/2011Annonce n° 1927 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE Prise de participation, détention et gestion de titres de la société Ctp Invest, Rcs Paris N° 529 218 174 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10 EUR - Administration : Président partant : Marin, Xavier, nomination du Président : Labbe, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 07 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110069 publié le 07/04/2011Annonce n° 911 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE Prise de participation, détention et gestion de titres de la société Ctp Invest, Rcs Paris N° 529 218 174 - Prise de participation, détention et gestion de titres de la société financière Cp - Rcs Evry 481391993 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120200 publié le 16/10/2012Annonce n° 2659 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 30 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140103 publié le 30/05/2014Annonce n° 1199 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LABBE Philippe en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 22 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140118 publié le 22/06/2014Annonce n° 951 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil en fonction le 13 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160184 publié le 20/09/2016Annonce n° 1551 N° RCS : 530411966 - Dénomination : LE CERCLE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil modification le 15 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 14 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 15 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE CERCLE- jeudi 03 mars 2011 : Fermé
98 BD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS 7 - samedi 01 septembre 2012 : Fermé
101 RUE DU PELVOUX 91080 EVRY-COURCOURONNES - lundi 10 septembre 2018 : Fermé
1 ALL DE LA CHARTREUSE 91080 EVRY-COURCOURONNES - lundi 10 septembre 2018 : Ouvert
3 RUE MAURICE KRAFFT 69740 GENAS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE CERCLE- ACLIENCE : 71 ALL NICOLAS COPERNIC 26500 BOURG-LES-VALENCE
- COMPAGNIE FINANCIERE DE COQ : 47 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- ELMA GROUPE : 8 RUE YANN SOHIER 35740 PACE
- GEISHA : 2 ALL DES PLEIADES 64600 ANGLET
- INNOLYS SAS : 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX
- J.R.T. : 4 RUE PIERRE CURIE 42400 SAINT-CHAMOND
- MACAO : 148 CHE DE MEYMON 13790 PEYNIER
- PIROUETTE : 208 RUE VENDOME 69003 LYON 3EME
- PRISME : 11 RUE DES MOULIERES 06110 LE CANNET
- SARL MICHEL : RUE DU JEU DE PAUME 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE
- SEPTEMBER HOLDING : 37 RUE GABRIELLE 75018 PARIS 18
- TAHAA : 207 AV FRANCIS TONNER 06150 CANNES
- TRIANON INVEST SA : 63-65 RUE DE MERL
- VINO VERITAS : CHEZ LENUS 17800 PONS
- VT HOLDING : 6 ZONE ARTISANALE OU D'ACTIVITE DU 42490 FRAISSES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE CERCLE- FONTANA GREGOIRE : 1 RUE DANTON 69740 GENAS
- GARCON FABRICE : 6 RUE LA FONTAINE 69740 GENAS
- MANTEGARI FREDERIC : ALL DES ANEMONES 69740 GENAS
- POIZAT VIRGINIE : 24 RUE DE L EGALITE 69740 GENAS
- BILAN ACTION CROISSANCE : 11 RUE MAURICE KRAFFT 69740 GENAS
- GIE DES PLAINES : 23 RUE CARNOT 69740 GENAS
- NOMADE BREWERY : 388 RUE ANTOINE PINAY 69740 GENAS
- O'NIN : 5 RUE CLEMENT ADER 69740 GENAS
- SCI CASLAN : 11 IMP EMILE DUCLAUX 69740 GENAS
- SCI DANI : 20 RUE HILAIRE CHARDONNET 69740 GENAS
- SCI DU 37 RUE GAMBETTA : 42 RUE GAMBETTA 69740 GENAS
- SCI LE DOMAINE DE PINASSEY II : 9 RUE HECTOR BERLIOZ 69740 GENAS
- SCI ROMA : 3 IMP DES CHAUMES 69740 GENAS
- SCI RUE DE L'AVENIR : 5 RUE DE L AVENIR 69740 GENAS
- SCI SOHO AVENUE : 12 RUE ANDRE MALRAUX 69740 GENAS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE CERCLERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives