YLOA
Présentation générale de YLOA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société YLOA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société YLOA est situé au 134 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 28 février 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 530647833 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
YLOA à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
YLOA est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si YLOA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR75530647833
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à YLOA de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- carteri, tiphaine pauline
- lauwers, frederic julien,
Les modifications survenues dans l'administration de la société YLOA
- 2017-03-17 : Gérant partant : Lauwers, Frederic Julien, nomination du Gérant : Carteri, Tiphaine Pauline
- 2018-04-04 : nomination du Gérant : Carteri, Romain Thibaut
Les autres mandats des administrateurs
- lauwers, frederic julien, :
- 2016-06-15 : LA4L (820954535)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société YLOA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | YLOA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | YLOA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 530647833 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-02-28 : lundi 28 février 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de YLOAIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société YLOA- vendredi 11 mars 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/03/2011N° RCS : 530647833 - Dénomination : YLOA - Adresse : 134-147 avenue Maginot 37100 Tours - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Gérant : LAUWERS Frédéric Julien
- vendredi 15 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110136 publié le 15/07/2011Annonce n° 324 N° RCS : 530647833 - Dénomination : YLOA sans activité commerciale. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la date de début d'activité. Modification de l'adresse du siège.
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 17 septembre 2014: Depot des comptes
- samedi 30 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170054 publié le 17/03/2017Annonce n° 1388 N° RCS : 530647833 - Dénomination : YLOA - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 50000 EUR - Administration : Gérant partant : Lauwers, Frederic Julien, nomination du Gérant : Carteri, Tiphaine Pauline - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 04 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180065 publié le 04/04/2018Annonce n° 680 N° RCS : 530647833 - Dénomination : YLOA - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 50000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Carteri, Romain Thibaut - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 27 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société YLOA- mardi 05 juillet 2011 : YLOA Ouvert
134 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société YLOA- BERDAH LAURA : 90 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 16
- VAUCHEL MAX : 4 RUE JACQUES FAUQUET 76210 BOLBEC
- 2N OPTIQUE : 5 PL CLEMENT LARIVIERE 59178 HASNON
- ALPS OPTIQUE : 9 RUE PASTEUR 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
- BOUICHOU : 8 RUE DU GENERAL PATTON 57330 HETTANGE-GRANDE
- EL CIELO : SAINT ULFRANT 27500 PONT-AUDEMER
- ESTEVE OPTIC : 29 RUE D AVEJAN 30100 ALES
- GO 5 : 21 RUE DE LA REVOLUTION DE 1789 25400 AUDINCOURT
- LES OPTICIENS DU GUILLESTROIS : RES LE PRIOURE LE BOURG 05600 GUILLESTRE
- OPTIQUE DAUMAL : 5 PL DE LA REPUBLIQUE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- OPTIQUE DE LA MEINAU : 1 RUE DE PICARDIE 67100 STRASBOURG
- OPTIQUE DES MARQUES : 8 PAS DE L'EUROPE 17000 LA ROCHELLE
- OPTISOINS : 9 BD PIERRE MENDES FRANCE 77500 CHELLES
- SAM OPTIQUE : 3 PL DE LA MUTUALITE 85190 AIZENAY
- SARL OPTIQUE CORDON : 26 RUE HAVIN 50000 SAINT-LO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société YLOA- AUBERT EVA : 60 RUE DANIEL MAYER 37100 TOURS
- CARRIER CLOE : 6 IMP DE PORTILLON 37100 TOURS
- GRELIER SERGE : 35 RUE DANIEL MAYER 37100 TOURS
- KEITA MOHAMAD : 39 ALL 31 RUE DE TRIANON 37100 TOURS
- ASSOC PERFECT POST UNIVERSIT SAGE FEMMES : 23 AV DE ROUBAIX 37100 TOURS
- BS ENTREPRISES : 57 AV DU DANEMARK 37100 TOURS
- CONTROLE TECHNIQUE TOURS NORD : 43 RUE DE FRANCHE COMTE 37100 TOURS
- DANCE HOPE : 60 RUE DEVILDE 37100 TOURS
- IMMEUBLE 86 AVENUE MAGINOT : 86 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
- LE PALAIS DE LA GLACE ET DU SORBET : 19 RUE DE HOLLANDE 37100 TOURS
- MAYET THOUET KINE : 17 RUE CAULAINCOURT 37100 TOURS
- NEO LIGHT : 4 RUE GERMAINE RICHIER 37100 TOURS
- SCI MIFAYA IMMOBILIER : 5 RUE DE LA FONTAINE 37100 TOURS
- SHUN WU TANG TOURS : 6 RUE PIERRE BOURDIEU 37100 TOURS
- TOURAINE FOOTGOLF CLUB : 13 RUE PABLO PICASSO 37100 TOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société YLOARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives