POUR EUX
Présentation générale de POUR EUX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société POUR EUX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société POUR EUX est situé au 19 GRANDE RUE 92310 SEVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 03 mars 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 530742956 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 88.10A ( Aide à domicile)
L'activité déclarée au greffe est : Aide à domicile
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 88.10A (Aide à domicile), les activités sont :
- - l'aide à domicile en milieu rural
- - les visites à domicile et les services d'auxiliaires de vie rendus aux personnes âgées et handicapées
Mais exclus
- - les services d'auxiliaires médicaux (cf86.90)
Chiffre d’affaire
POUR EUX à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
POUR EUX est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si POUR EUX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR70530742956
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à POUR EUX de part son activité de 88.10A ( Aide à domicile) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société POUR EUX
- 2017-11-12 : Président : FERLIN Lionel en fonction le 08 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : MARCHAND Jean-Philippe en fonction le 08 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ENODIA en fonction le 08 Novembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société POUR EUX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | POUR EUX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 530742956 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-03-03 : jeudi 03 mars 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 88.10A : Aide à domicile |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Action sociale sans hébergement |
Division | Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées |
Activite | Aide à domicile |
Synonyme | aide à domicile, auxiliaire de vie, auxiliaire de vie à domicile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de POUR EUXIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société POUR EUX- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 12 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170217 publié le 12/11/2017Annonce n° 724 N° RCS : 530742956 - Dénomination : POUR EUX - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : FERLIN Lionel en fonction le 08 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : MARCHAND Jean-Philippe en fonction le 08 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ENODIA en fonction le 08 Novembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société POUR EUX- dimanche 31 décembre 2017 : Ouvert
19 GRANDE RUE 92310 SEVRES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société POUR EUX- ANCELIN SABRINA : 27 RUE DES FRENES 17770 ECOYEUX
- DROUET SILVANA : 20 RUE DE SAINT HILAIRE 44680 CHAUMES-EN-RETZ
- DURAND RAYMOND : 85 ALL DE LA FORET 33470 GUJAN-MESTRAS
- HERCEND EMILIE : 179 RUE DES BERTHAUDS 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- SAMPAIO MICHAEL : 84 RUE DE LA JARRY 94300 VINCENNES
- TAILLARD MELANIE : 20 RUE DE L AMOUR 34300 AGDE
- AAP : 2 RUE CUZIN 69120 VAULX-EN-VELIN
- ASSAD SENIORS : 12 IMP DE LA GARDE 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
- B'LYNE SERVICES : ROUSSEIX 87300 BLOND
- CALL'N'RELAX : 1 CHE DE BONTEMS 31490 LEGUEVIN
- CSA SOLUTIONS : 51 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ELIAD SERVICES 70 : 39 RUE GEROME 70000 VESOUL
- GRAN MOUN : 6 PL DE L EUROPE 78120 RAMBOUILLET
- HMS SUD OUEST 31 : 6 AV GUTENBERG 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- TY NOUS : 25 RUE DU VAL 35400 SAINT-MALO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société POUR EUX- COPIN JEROME : 1 RUE DES ROSSIGNOLS 92310 SEVRES
- DECAUDIN ANDREA : 28 RUE TROYON 92310 SEVRES
- LOSSET-CHOULET DANIEL : 62 RUE DES FONTENELLES 92310 SEVRES
- OLIVE SYLVIE : 104 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- TRUFANDIER CHARLES : 7 AV DE L EUROPE 92310 SEVRES
- ASSOCIATION POUR L ETUDE DE LA CERAMIQUE : PL MANUFACTURE NATIONALE 92310 SEVRES
- FRESENIUS KABI GROUPE FRANCE : 5 PL DU MARIVEL 92310 SEVRES
- HONU : 22 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- LEO LAB : 41 AV DU BEAU SITE 92310 SEVRES
- LMP BONNAN : 119 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- ORMOS FRANCE : 20 RUE DES BINELLES 92310 SEVRES
- SCI DES GOEMONIERS : 2 RUE DES DAMES MARIE 92310 SEVRES
- SCI REUSSITE : 35 RUE DE LA GARENNE 92310 SEVRES
- SCM DU CENTRE CHIRURGICAL DE L'ENFANT : 2 RUE MAURICE BERTEAUX 92310 SEVRES
- VILLE EN RE : 8 RUE J ET G BOUROCHE 92310 SEVRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société POUR EUXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives