GROUPE ALLO-MEDIA
Présentation générale de GROUPE ALLO-MEDIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GROUPE ALLO-MEDIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GROUPE ALLO-MEDIA est situé au 32 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 07 mars 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 531163210 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 117 110,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes)
L'activité déclarée au greffe est : Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 63.11Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- - les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Chiffre d’affaire
GROUPE ALLO-MEDIA à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 843 471.00 € pour un résultat de -3 486 638.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
GROUPE ALLO-MEDIA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GROUPE ALLO-MEDIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26531163210
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GROUPE ALLO-MEDIA de part son activité de 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (67.4% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (6.5% des salariés)
- 05005 : Statut des Caisses d'épargne (4.2% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (2.9% des salariés)
- 00184 : Imprimeries de labeur (1.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boufflerd, didier
- fiduciaire expertise audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société GROUPE ALLO-MEDIA
- 2011-06-10 : Gérant : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 31 Mai 2011
- 2013-12-17 : Gérant : SAMBARINO Romain Jean-Louis en fonction le 30 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013
- 2014-05-15 : Président : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 06 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013 Directeur général : DASSIER Arnaud en fonction le 06 Mai 2014
- 2014-08-05 : Président : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 06 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013
- 2019-12-08 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Boufflerd, Didier
- 2020-07-10 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- boufflerd, didier :
- 2020-03-22 : DSBrowser (524663895)
- 2019-09-10 : DTV HOLDING (790196893)
- 2016-01-20 : SERRURERIE CARVALHO (410410708)
- 2013-09-13 : PATISSERIES PARIS SAINT-SULPICE P2S2 (434851952)
- 2012-06-30 : CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES (313150393)
- 2009-10-21 : FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS (612002832)
- 0000-00-00 : CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT (341256543)
- fiduciaire expertise audit :
- 2020-12-08 : RIAL (334429024)
- 2020-11-30 : SEPUR GROUPE (538810623)
- 2020-11-05 : COOPERATIVE IMMOBILIERE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE-ROUEN (580503423)
- 2020-08-23 : EVEN FO (811222595)
- 2020-08-11 : OTHUA (394889398)
- 2020-07-22 : GROUPE BELARRITZ (509416756)
- 2020-06-30 : METAYER SAS (582070785)
- 2020-06-16 : CONCEPTION REALISATION BETON PRET A L'EMPLOI (511308942)
- 2020-04-12 : CitAme (344462189)
- 2020-04-12 : SAB (353867047)
- 2020-03-22 : DSBrowser (524663895)
- 2019-12-10 : A.R.E.P. (304487093)
- 2019-10-20 : PANEL AUTO 89 (798579447)
- 2019-10-08 : PHP INVEST (814735205)
- 2019-03-01 : S.V. BUREAU (349764274)
- 2018-06-14 : BLUE DUCK (538258609)
- 2017-09-17 : ADDING (392799094)
- 2016-12-15 : COFILEBO (481811040)
- 2015-12-03 : AURISEO (508151511)
- 2015-07-28 : CARISCH MUSICOM (331503144)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GROUPE ALLO-MEDIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GROUPE ALLO-MEDIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 531163210 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-03-07 : lundi 07 mars 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 63.11Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Services d'information |
Division | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GROUPE ALLO-MEDIA- CO
2018 | 5 946 548.00 | 5 674 086.00 |
2017 | 272 463.00 | 8 395 946.00 |
2018 | 1 117 110.00 |
2017 | 1 117 110.00 |
2018 | -3 214 925.00 |
2017 | -2 025 066.00 |
2018 | 5 674 086.00 |
2017 | 8 395 946.00 |
2018 | 843 471.00 | 852 564.00 |
2017 | 9 093.00 | 665 835.00 |
2018 | -3 486 638.00 |
2017 | -2 153 642.00 |
2018 | -3 214 925.00 |
2017 | -2 025 066.00 |
2018 | 1 248 834.00 | 192 000.00 |
2017 | 1 056 834.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GROUPE ALLO-MEDIA- lundi 07 mars 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/03/2011N° RCS : 531163210 - Dénomination : Allo-Media - Adresse : - Activité : services d'information et de communication, réalisation d'annuaire professionnelle en ligne. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100.00 EUR - Administration : Gérant associé : SAMBARINO Romain Jean-Louis
- vendredi 10 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110113 publié le 10/06/2011Annonce n° 3837 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20600.00 EUR - Administration : Gérant : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 31 Mai 2011 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- mardi 08 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130194 publié le 08/10/2013Annonce n° 1433 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 17 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130242 publié le 17/12/2013Annonce n° 1991 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SAMBARINO Romain Jean-Louis en fonction le 30 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 15 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140093 publié le 15/05/2014Annonce n° 2899 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media services d'informations et de communication, Réalisationd'annuaire professionnelle en ligne. services de marketing Interenet, services vocaux interactifs et services de Tracking téléphoniques. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 06 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013 Directeur général : DASSIER Arnaud en fonction le 06 Mai 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- vendredi 30 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140103 publié le 30/05/2014Annonce n° 1252 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 351855.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 03 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140126 publié le 03/07/2014Annonce n° 893 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 354495.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 05 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140148 publié le 05/08/2014Annonce n° 1783 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAMBARINO Romain Jean-Louis modification le 06 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 09 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 09 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150137 publié le 21/07/2015Annonce n° 1115 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 382455.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 4567 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 388380.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 27 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150249 publié le 27/12/2015Annonce n° 2306 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media traitement de données, hébergement et activités connexes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité..
- vendredi 23 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160250 publié le 23/12/2016Annonce n° 4360 N° RCS : 531163210 - Dénomination : Groupe Allo-Media - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 420120.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 19 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170222 publié le 19/11/2017Annonce n° 814 N° RCS : 531163210 - Dénomination : GROUPE ALLO-MEDIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 614730 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190236 publié le 08/12/2019Annonce n° 2303 N° RCS : 531163210 - Dénomination : GROUPE ALLO-MEDIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1117110 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Boufflerd, Didier - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200133 publié le 10/07/2020Annonce n° 1363 N° RCS : 531163210 - Dénomination : GROUPE ALLO-MEDIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1117110 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GROUPE ALLO-MEDIA- lundi 16 septembre 2013 : Fermé
3 VLA DU POITOU 95150 TAVERNY - mardi 14 février 2017 : Fermé
8 RUE DES GRAVIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - mardi 14 février 2017 : Ouvert
32 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8 - mercredi 01 février 2017 : Ouvert
9 RUE DU PORT 72000 LE MANS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GROUPE ALLO-MEDIA- BOUE PHILIPPE : 7 RUE CHARCOT 38100 GRENOBLE
- DEGORTES JULIEN : 24 LIEU DIT GUILLAT 87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES
- DESFOUGERES VINCENT : 9 RUE DU GRAND CHEMIN 18000 BOURGES
- DUSSAUZE ALEXANDRE : 20 RUE BREZIN 75014 PARIS 14
- FRANQUEVILLE BENOIT : 7 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- JAECKLE JEAN : 33 BD DU BOIS CARRE 57310 GUENANGE
- JOHNER BRICE : 5 RTE DE WETTOLSHEIM 68420 EGUISHEIM
- ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP : 1 RUE STEPHENSON 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- ASSOCIATION ELLIPSES : 72 RUE BRULE MAISON 59000 LILLE
- EVENTTIA : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- GROUPEMENT COOPERATIF MUTUALITE SOLIDARI : 3 RUE RECAMIER 75007 PARIS 7
- L.C.C.C. : 48 RUE DE LA FENAISON 34400 LUNEL
- MESIS SYSTEM : 33 AV LEDRU ROLLIN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- PROMOT RATION INFORM SOCIAL MEDICO PSYCO : RUE AMBROISE PARE 59800 LILLE
- ROCK HOSTING : BD DE L ASPE 83700 SAINT-RAPHAEL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GROUPE ALLO-MEDIA- BOUVARD VINCENT : 66 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- LEVY LELOTZ BERNARD : 11 RUE MAGELLAN 75008 PARIS 8
- 8 POISSONNIERE : 31 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- AVRIL GESTION : 11 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- DEBARBOUILLE : 2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8
- DENTIBORD : 14 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- L'ART SACRE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- LA FINANCIERE DE PARTICIPATION : 10 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 1 603 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- NEILOU : 46 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8
- RB CAPITAL HOLDING FRANCE : 62 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ST TROPEZ : 24 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8
- SYMPHONIAL : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- TRANSAMERICAN DISTRIBUTION : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- VREP HERBLAY : 21 RUE CLEMENT MAROT 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GROUPE ALLO-MEDIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives