PANNELIER ENERGIE
Présentation générale de PANNELIER ENERGIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PANNELIER ENERGIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PANNELIER ENERGIE est situé au 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
C'est une grande entreprise qui a été crée le dimanche 01 mai 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 531736536 au greffe de MONTPELLIER
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PANNELIER ENERGIE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 3 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PANNELIER ENERGIE est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 0467608088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr
TVA intracommunautaire
Si PANNELIER ENERGIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00531736536
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PANNELIER ENERGIE de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PANNELIER ENERGIE
- 2016-08-30 : Président : INVESTISUN modification le 14 Avril 2011 Directeur général : GERARD Nicolas en fonction le 14 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DE SEVERAC Corinne en fonction le 25 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AO2C CABINET CERF en fonction le 25 Août 2016
- 2017-02-05 : Directeur général : GC INVEST en fonction le 07 Octobre 2016 ; Président : LANGA SOLAR PRODUCTION 3 en fonction le 07 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 01 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 01 Février 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PANNELIER ENERGIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PANNELIER ENERGIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 531736536 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-05-01 : dimanche 01 mai 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PANNELIER ENERGIEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PANNELIER ENERGIE- mardi 17 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120136 publié le 17/07/2012Annonce n° 2245 N° RCS : 531736536 - Dénomination : PANNELIER ENERGIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 30 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160169 publié le 30/08/2016Annonce n° 1424 N° RCS : 531736536 - Dénomination : PANNELIER ENERGIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : INVESTISUN modification le 14 Avril 2011 Directeur général : GERARD Nicolas en fonction le 14 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DE SEVERAC Corinne en fonction le 25 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AO2C CABINET CERF en fonction le 25 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 12 octobre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/10/2016N° RCS : 531736536 - Dénomination : PANNELIER ENERGIE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DE SEVERAC Corinne Commissaire aux comptes suppléant : AO2C CABINET CERF Directeur général : GC INVEST Président : LANGA SOLAR PRODUCTION 3
- dimanche 05 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170025 publié le 05/02/2017Annonce n° 423 N° RCS : 531736536 - Dénomination : PANNELIER ENERGIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Directeur général : GC INVEST en fonction le 07 Octobre 2016 ; Président : LANGA SOLAR PRODUCTION 3 en fonction le 07 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 01 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 01 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PANNELIER ENERGIE- lundi 30 avril 2012 : Fermé
8 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX - lundi 12 septembre 2016 : Fermé
1 PL PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - jeudi 16 mai 2013 : Ouvert
76 RTE DE LA BRULETTE 50700 BRIX - lundi 12 septembre 2016 : Ouvert
AV DU PHARE DE LA BALUE 35520 LA MEZIERE - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PANNELIER ENERGIE- BIDEIRA PIERRE-FRANCOIS : 32550 PAVIE
- BODIN MICHEL : LA BIGEONNERIE 37220 RILLY-SUR-VIENNE
- COMBES DANIEL : 4 LOT MAUREL 34600 BEDARIEUX
- ERNIS DAVID : 4 RUE DE LA BALTIERE 27240 MARBOIS
- LOMBARD STEPHANE : 87 RUE LUCIE AUBRAC 54200 TOUL
- LUTIER PASCALE : 11 RUE DU CLOS DE LA MUSCADELLE 81150 LAGRAVE
- MALLET YANN : 548 CHE DES VERNELLES 72250 PARIGNE L'EVEQUE
- TURRIES FABIENNE : QUARTIER LES COMBES 26120 CHATEAUDOUBLE
- ZEGHOUDI YAMINA : 7 RUE ANDRE MALRAUX 77000 MELUN
- 2L ENERGIE : LA PLAINE 09120 MALLEON
- ABK : 86320 GOUEX
- ALPHA ELEC SAINT ISIDORE : 56 RUE MEXICO 33200 BORDEAUX
- ELECTRICITE DE DEMANGEVELLE : 4 RUE DE LA MALADIERE 70210 VAUVILLERS
- REDEN INVESTISSEMENTS PROJET 8 : ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE 47310 ROQUEFORT
- URBA 72 : 75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PANNELIER ENERGIE- CORTES RAYMOND : 251 RUE MOULOUDJI 34000 MONTPELLIER
- RENARD MANOEL : 11 RUE DE L UNIVERSITE 34000 MONTPELLIER
- SOULIER MARC : PL DE LA CANOURGUE 34000 MONTPELLIER
- ZELL DAVUD : 9 QUAI LAURENS 34000 MONTPELLIER
- CALANDRETA CANDOLA : 2 RUE D AIGREFEUILLE 34000 MONTPELLIER
- COPRO *AV FREDERIC MISTRAL : 8 AV FREDERIC MISTRAL 34000 MONTPELLIER
- DIANE : 770 RUE ALFRED NOBEL 34000 MONTPELLIER
- FLINT : 1095 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- INOVALEC : 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE : 49 BD BERTHELOT 34000 MONTPELLIER
- LILLY FIT' : 1 RUE SAINT PIERRE 34000 MONTPELLIER
- MISSION LOCALE DES JEUNES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE : 355 RUE VENDEMIAIRE 34000 MONTPELLIER
- SCI CFJC LES DERONS : 161 COUR WATT 34000 MONTPELLIER
- SCI SAINTE APOLINE : 8 BD VICTOR HUGO 34000 MONTPELLIER
- TERRA TOSCA : 68 ALL DE MYCENES 34000 MONTPELLIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PANNELIER ENERGIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives