IMAGE 7
Présentation générale de IMAGE 7
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IMAGE 7 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IMAGE 7 est situé au 3 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 19 mai 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 532572112 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 107 720,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en relations publiques et communication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.21Z (Conseil en relations publiques et communication), les activités sont :
- - Cette classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication.
Mais exclus
- - les activités des agences de publicité et la régie publicitaire de médias (cf73.1)
- - les études de marché et sondages (cf73.20Z)
Chiffre d’affaire
IMAGE 7 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 17 959 420.00 € pour un résultat de 6 583 843.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
IMAGE 7 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si IMAGE 7 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54532572112
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IMAGE 7 de part son activité de 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (53.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.7% des salariés)
- 00086 : Publicité (13.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (5.4% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- anne meaux conseil
- méaux,
Les modifications survenues dans l'administration de la société IMAGE 7
- 2015-06-26 : Président partant : Méaux, nom d'usage : Mouraret, Anne, nomination du Président : ANNE MEAUX CONSEIL
- 2018-11-20 : nomination du Directeur général : Leclerc, Thibault
- 2020-04-12 : nomination du Directeur général : MIGHTY CONSEIL
Les autres mandats des administrateurs
- anne meaux conseil :
- 2015-06-26 : COM SEPT FINANCE (402702799)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IMAGE 7 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IMAGE 7 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 532572112 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-05-19 : jeudi 19 mai 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil en relations publiques et communication |
Synonyme | conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IMAGE 7- CO
2019 | 34 204 717.00 | 31 555 060.00 |
2018 | 2 649 656.00 | 31 325 119.00 |
2019 | 107 720.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | 4 550 894.00 |
2018 | 2 741 313.00 |
2019 | 31 555 061.00 |
2018 | 31 325 120.00 |
2019 | 17 959 420.00 | 23 359 637.00 |
2018 | 5 400 217.00 | 20 815 842.00 |
2019 | 6 583 843.00 |
2018 | 4 088 692.00 |
2019 | 4 550 894.00 |
2018 | 2 741 313.00 |
2019 | 11 078 716.00 |
2018 | 11 078 716.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IMAGE 7- jeudi 19 mai 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/05/2011N° RCS : 532572112 - Dénomination : IMAGE 8 - Adresse : 7 rue Copernic 75116 Paris - Activité : La prise de participation directement ou indirectement dans toutes sociétés établissements ou groupements d'intérêt économique de nature immobilière industrielle ou commerciale à créer ou déjà existante. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président : Meaux, Anne, Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT SA, Commissaire aux comptes suppléant : Buchser, Michel.
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 19 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130244 publié le 19/12/2013Annonce n° 1258 N° RCS : 532572112 - Dénomination : IMAGE 7 Conseil en communication. La prise de participation directement ou indirectement dans toutes sociétés, établissements ou groupements d'intérêt économique de nature immobilière, industrielle ou commerciale, à créer ou déjà existantes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 26 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150121 publié le 26/06/2015Annonce n° 1141 N° RCS : 532572112 - Dénomination : IMAGE 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président partant : Méaux, nom d'usage : Mouraret, Anne, nomination du Président : ANNE MEAUX CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 20 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180221 publié le 20/11/2018Annonce n° 1194 N° RCS : 532572112 - Dénomination : IMAGE 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Leclerc, Thibault - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 12 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200073 publié le 12/04/2020Annonce n° 1084 N° RCS : 532572112 - Dénomination : IMAGE 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 107720 EUR - Administration : nomination du Directeur général : MIGHTY CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IMAGE 7- mardi 05 mai 2015 : Fermé
7 RUE COPERNIC 75116 PARIS 16 - dimanche 05 février 2017 : Ouvert
3 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IMAGE 7- BLONDEL LAURA : 5 RUE DES BAS SABLONS 35400 SAINT-MALO
- FRAIOLI DAMIEN : 40 RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- LAROSE FREDERIC : 45 RUE GABRIEL PERI 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- MATTIO VERONIQUE : 114 RTE DE SAINT FRANCOIS 97400 SAINT-DENIS
- MONTANT ELODIE : 5 CHE DU CRET DES VIGNES 74290 VEYRIER-DU-LAC
- POINSENOT JACKY : 28 RUE DE LA GARE 25420 BART
- RMILI AZIZA : 180 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
- ROBIN YANN : 11 RUE DU BESSON 01120 THIL
- ROY DIANE-AURORE : 2 CHE DU RIGEARD 28000 CHARTRES
- SOLER ALEXANDRE : RUE ANTOINE PEGLION 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
- TILLOY GERALDINE : 5 RUE DE MUSSET 75016 PARIS 16
- AKTA : 16 RUE DE LA CAMPANE 84000 AVIGNON
- DARK SHARK : 2 RUE ST MARTIN 33720 LANDIRAS
- PORTANCE INTERNATIONAL : 13 LOT LES KATOURIS 97300 CAYENNE
- SYACTIFALOE : 13 AV DE LA MOTTE PICQUET 75007 PARIS 7
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IMAGE 7- CASUBOLO ANTOINE : 50 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- JOURDES CATHERINE : 11 RUE AMPERE 75017 PARIS 17
- LARROQUE CLAIRE : 57 RUE DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- PERCHET CHRISTOPHE : 14 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- A A M EURL : 28 RUE GUY MOQUET 75017 PARIS 17
- ARIA F : 71 RUE AMPERE 75017 PARIS 17
- ASS G L I F C : 78 RUE LA CONDAMINE 75017 PARIS 17
- ASS COMITE AVENUE GRANDE ARMEE ALENTOURS : 16 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- AXTOM ENGINEERING SOLUTIONS & SERVICES : 8 RUE HENRI ROCHEFORT 75017 PARIS 17
- BUILDINVEST S.A. : 18 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- SALINA : 90 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SCP OZIEL ET ASSOCIES : 40 RUE LAUGIER 75017 PARIS 17
- SKYNET TECHNOLOGIES : 85 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS 17
- SYND.COPR. 59 BD LEFEBVRE 75015 PARIS RE : 48 BD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- WAGRAM MEDICENTRE : 12 RUE THEODULE RIBOT 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IMAGE 7Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives