ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE
Présentation générale de ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE est situé au 235 BD PAUL PAINLEVE 59000 LILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 juillet 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 534086590 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre SA coopérative à conseil d'administration au capital de 761 300,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.14Z ( Commerce d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.14Z (Commerce d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des échanges d'électricité et de capacité de transfert pour le courant électrique
- - la vente d'électricité au consommateur
- - les activités des courtiers en courant électrique ou des agents qui organisent la vente d'électricité via des systèmes de distribution de courant exploités par d'autres
Chiffre d’affaire
ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 182 142.00 € pour un résultat de -42 398.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08534086590
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE de part son activité de 35.14Z ( Commerce d'électricité) sont :
- 05001 : Statut des industries électriques et gazières (72.9% des salariés)
- 01408 : Négoce combustibles solides liquides gazeux (22.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bernard, nathalie ; nomination de l'
- blarel, sylvain
- bocquet, quentin ; nomination de l'
- energethic représenté par marien véronique adresse : 8 rue de la place 62290 noeux les mines, nomination de l'
- gut, johan, nomination de l'
- henneron, marie
- hernigou, nicolas
- jourdain, guillaume ;
- jourdain, guillaume, nomination de l'
- lacour, emilie,
- le saux, gildas
- le saux, gildas, nomination de l'
- mr baly stéphane né(e) le 16/05/1972 à 56 vannes nationalité : française demeurant : 21 avenue du peuple belge 59000 lille, nomination de l'
- mr noe julien né(e) le 08/02/1978 à 80 amiens nationalité : française demeurant : 43 avenue jean jaurès 75010 paris
- paulmier, yann ; nomination de l'
- poivre, yonnel
- poivre, yonnel, nomination de l'
- société anonyme coopérative d'intérêt collectif à capital variable enercoop représenté par
- thevenin, riquier,
- union regionale des societes cooperatives ouvrieres de production du nord pas-de-calais picardie, nomination de l'
- virage energie nord - pas-de-calais représenté par nicoloso barbara adresse : 4 rue barberousse appt 46 59000 lille
- virage energie nord-pas de calais représenté par
- zlotowski, yaël
- zlotowski, yaël ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE
- 2013-07-17 : modification du Directeur général Jourdain, Guillaume
- 2016-09-11 : Administrateur partant : Thevenin, Riquier, Administrateur partant : Lacour, Emilie, Administrateur partant : VIRAGE ENERGIE NORD-PAS DE CALAIS représenté par --- Représentant permanent : Mr BALY Stéphane Né(e) le 16/05/1972 à 56 Vannes Nationalité : Française Demeurant : 21 avenue du Peuple Belge 59000 Lille, nomination de l'Administrateur : ENERGETHIC représenté par MARIEN Véronique Adresse : 8 rue de la Place 62290 NOEUX LES MINES, nomination de l'Administrateur : Jourdain, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Le Saux, Gildas, nomination de l'Administrateur : Henneron, Marie
- 2016-09-11 : Administrateur partant : Le Saux, Gildas
- 2016-09-11 : Administrateur partant : UNION REGIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION DU NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE, nomination de l'Administrateur : Gut, Johan, nomination de l'Administrateur : Poivre, Yonnel, nomination de l'Administrateur : Zlotowski, Yaël
- 2017-07-11 : Administrateur partant : Henneron, Marie
- 2018-09-23 : nomination de l'Administrateur : Calvo Mendieta, Iratxe ; nomination de l'Administrateur : Larrouture, Pierre
- 2019-06-26 : Directeur général partant : Jourdain, Guillaume ; nomination du Directeur général : Poivre, Yonnel
- 2019-12-26 : modification du Président du conseil d'administration Poivre, nom d'usage : Poivre le Lohe, Yonnel ; Directeur général partant : Poivre, Yonnel ; nomination du Directeur général : Jourdain, Guillaume ; modification de l'Administrateur Poivre, nom d'usage : Poivre le Lohe, Yonnel
- 2020-09-16 : Administrateur partant : Hernigou, Nicolas ; Administrateur partant : Société anonyme coopérative d'intérêt collectif à capital variable ENERCOOP représenté par --- Représentant permanent : Mr NOE Julien Né(e) le 08/02/1978 à 80 Amiens Nationalité : Française Demeurant : 43 avenue Jean Jaurès 75010 Paris ; Administrateur partant : Blarel, Sylvain ; Administrateur partant : Zlotowski, Yaël ; nomination de l'Administrateur : Bernard, Nathalie ; nomination de l'Administrateur : Paulmier, Yann ; nomination de l'Administrateur : Bocquet, Quentin ; nomination de l'Administrateur : Virage Energie Nord - Pas-de-Calais représenté par NICOLOSO Barbara Adresse : 4 rue Barberousse Appt 46 59000 Lille
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE |
Sigle de l'unité légale | ENERCOOP NPDC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 534086590 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5560 Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Date de création de l'unité légale | 2011-07-01 : vendredi 01 juillet 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 35.14Z : Commerce d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Commerce d'électricité |
Synonyme | distributeur d'électricité, vendeur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE- CO
2019 | 735 480.00 | 728 586.00 |
2018 | 6 894.00 | 641 192.00 |
2019 | 761 300.00 |
2018 | 642 400.00 |
2019 | -42 359.00 |
2018 | -11 564.00 |
2019 | 728 586.00 |
2018 | 641 192.00 |
2019 | 182 142.00 | 182 142.00 |
2018 | 202 181.00 |
2019 | -42 398.00 |
2018 | -11 051.00 |
2019 | -42 359.00 |
2018 | -11 564.00 |
2019 | 94 839.00 |
2018 | 94 839.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE- vendredi 01 juillet 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/07/2011N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - Adresse : 3-5 rue Camille Guérin 59000 Lille - Activité : Commercialisation d'une offre d'électricité d'origine 100% renouvelable. Fourniture de services énergétiques pour diminution des consommations. - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : METIVIER Simon Directeur général : JOURDAIN Guillaume Administrateur : HERNIGOU Nicolas Administrateur : ENERCOOP, représenté par M NOE Julien Administrateur : THEVENIN Riquier Administrateur : BLAREL Sylvain A
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 17 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130136 publié le 17/07/2013Annonce n° 1078 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : modification du Directeur général Jourdain, Guillaume - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial
- mardi 20 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 11 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160178 publié le 11/09/2016Annonce n° 558 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Administrateur partant : Thevenin, Riquier, Administrateur partant : Lacour, Emilie, Administrateur partant : VIRAGE ENERGIE NORD-PAS DE CALAIS représenté par --- Représentant permanent : Mr BALY Stéphane Né(e) le 16/05/1972 à 56 Vannes Nationalité : Française Demeurant : 21 avenue du Peuple Belge 59000 Lille, nomination de l'Administrateur : ENERGETHIC représenté par MARIEN Véronique Adresse : 8 rue de la Place 62290 NOEUX LES MINES, nomination de l'Administrateur : Jourdain, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Le Saux, Gildas, nomination de l'Administrateur : Henneron, Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160178 publié le 11/09/2016Annonce n° 559 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Administrateur partant : Le Saux, Gildas - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160178 publié le 11/09/2016Annonce n° 560 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Administrateur partant : UNION REGIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION DU NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE, nomination de l'Administrateur : Gut, Johan, nomination de l'Administrateur : Poivre, Yonnel, nomination de l'Administrateur : Zlotowski, Yaël - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 11 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170131 publié le 11/07/2017Annonce n° 968 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Administrateur partant : Henneron, Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 23 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180181 publié le 23/09/2018Annonce n° 776 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : nomination de l'Administrateur : Calvo Mendieta, Iratxe ; nomination de l'Administrateur : Larrouture, Pierre - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- mercredi 26 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190121 publié le 26/06/2019Annonce n° 910 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Directeur général partant : Jourdain, Guillaume ; nomination du Directeur général : Poivre, Yonnel - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190248 publié le 26/12/2019Annonce n° 739 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : modification du Président du conseil d'administration Poivre, nom d'usage : Poivre le Lohe, Yonnel ; Directeur général partant : Poivre, Yonnel ; nomination du Directeur général : Jourdain, Guillaume ; modification de l'Administrateur Poivre, nom d'usage : Poivre le Lohe, Yonnel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200180 publié le 16/09/2020Annonce n° 456 N° RCS : 534086590 - Dénomination : ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE - forme juridique : Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme - capital : - Administration : Administrateur partant : Hernigou, Nicolas ; Administrateur partant : Société anonyme coopérative d'intérêt collectif à capital variable ENERCOOP représenté par --- Représentant permanent : Mr NOE Julien Né(e) le 08/02/1978 à 80 Amiens Nationalité : Française Demeurant : 43 avenue Jean Jaurès 75010 Paris ; Administrateur partant : Blarel, Sylvain ; Administrateur partant : Zlotowski, Yaël ; nomination de l'Administrateur : Bernard, Nathalie ; nomination de l'Administrateur : Paulmier, Yann ; nomination de l'Administrateur : Bocquet, Quentin ; nomination de l'Administrateur : Virage Energie Nord - Pas-de-Calais représenté par NICOLOSO Barbara Adresse : 4 rue Barberousse Appt 46 59000 Lille - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE- samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
3 RUE CAMILLE GUERIN 59800 LILLE - samedi 28 mai 2016 : Ouvert
235 BD PAUL PAINLEVE 59000 LILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE- AOULMI HAMZA : 4 RUE DE L ECOLE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- LODIN AUDY : 3 RUE VISCONTI 75006 PARIS 6
- MADY TIRERA : 21 RUE DES MARRONNIERS 75016 PARIS 16
- MEGUENANI MELISSA : 57 AV DU CHATER 69340 FRANCHEVILLE
- POTIER MICHEL : LE RUSSE 22250 LANRELAS
- TABTI SARAH : 122 AV JULES GUESDE 69200 VENISSIEUX
- ZABAROVSKIY YURY : 1 RUE CLEMENT ADER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- CENTRALES NEXT : 75 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- DLD : 23 AV DES MORILLONS 95140 GARGES-LES-GONESSE
- ECKERLEN ENERGIE : 11 RUE DU GENERAL SCHLESSER 68125 HOUSSEN
- MBVOLTAIQUE : 7 IMP DES LILAS 57180 TERVILLE
- PHOTODEV : 13 RUE DAMOZANNE 14000 CAEN
- QUANTUM CARAIBES : 18 RUE MOREAU DE JONNES 97200 FORT-DE-FRANCE
- SARL DES VERNES : AUX VERNES 42720 NANDAX
- SOPREVO : 3 CHE DU PRESSOIR CHENAIE 44100 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE- ABUOBAIDA IBRAHIM : 17 RUE DE THUMESNIL 59000 LILLE
- GLAISE MADISON : 14 RUE GUSTAVE TESTELIN 59000 LILLE
- LEROY JEAN CLAUDE : 39 RUE NICOLAS LEBLANC 59000 LILLE
- SALMI ABDELAZIZ : 233 RUE DES BOIS BLANCS 59000 LILLE
- TADICK FEVAN : 18 RUE DE BAPAUME 59000 LILLE
- ALCATREM : 64 RUE DES COQUELICOTS 59000 LILLE
- CAUTIONEO : 165 AV DE BRETAGNE 59000 LILLE
- DV 138 : 1 RUE JEAN WALTER 59000 LILLE
- ECOLE D'OPTIQUE-LUNETTERIE DE LILLE : 239 RUE DU JARDIN DES PLANTES 59000 LILLE
- FALAFEL SYRIANA : 319 RUE LEON GAMBETTA 59000 LILLE
- LE GARAGE : 37 RUE DE LA JUSTICE 59000 LILLE
- SCI QUATAN : 165 AV DE DUNKERQUE 59000 LILLE
- SMARTIME : 1 RUE D HOLBACH 59000 LILLE
- SYNDIC COPROPRIETE RES SEBASTOPOL : 173 RUE SOLFERINO 59000 LILLE
- TRACE : 15 RUE CHEVALIER DE L'ESPINARD 59000 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives