THINKIN
Présentation générale de THINKIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société THINKIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société THINKIN est situé au 4 RUE FOUCAULT 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 16 septembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 534749007 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
THINKIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
THINKIN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si THINKIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20534749007
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à THINKIN de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ascher, benjamin,
- benchetrit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société THINKIN
- 2011-11-22 : Gérant partant : Ascher, Benjamin, nomination du Gérant : Benchetrit, nom d'usage : Ascher, Sonia
- 2018-01-19 : modification du Président Benchetrit, nom d'usage : Ascher, Sonia
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société THINKIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | THINKIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 534749007 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-09-16 : vendredi 16 septembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de THINKINIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société THINKIN- mercredi 05 octobre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/10/2011N° RCS : 534749007 - Dénomination : CLINIQUE IENA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant : Ascher, Benjamin.
- mardi 22 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110225 publié le 22/11/2011Annonce n° 845 N° RCS : 534749007 - Dénomination : CLINIQUE IENA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant partant : Ascher, Benjamin, nomination du Gérant : Benchetrit, nom d'usage : Ascher, Sonia - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 12 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150090 publié le 12/05/2015Annonce n° 1883 N° RCS : 534749007 - Dénomination : CLINIQUE IENA Condition et réalisation d'études cliniques, formation et perfectionnement des professions liées à la santé et à la beauté. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 19 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180013 publié le 19/01/2018Annonce n° 1883 N° RCS : 534749007 - Dénomination : THINKIN Fourniture de toutes prestations de services en matière commerciale, industrielle, libérale, financière. Réalisation d'opérations de lotissement, promotion ou construction d'immeubles pour la revente. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : modification du Président Benchetrit, nom d'usage : Ascher, Sonia - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société THINKIN- lundi 01 avril 2019 : Ouvert
4 RUE FOUCAULT 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société THINKIN- BARRIOT PATRICK : 90 RUE DU CRES 34370 MARAUSSAN
- CAUSSE MICHEL : CENTRE MAHARADJAH 97600 MAMOUDZOU
- DELAVOIE DAVID : 30 RUE DES LADS 69500 BRON
- MIGNON ROSELYNE : 40 RUE DE LA COMMANDERIE 37510 BALLAN-MIRE
- PASSIGNAT FABRICE : 1 BD GAMBETTA 67000 STRASBOURG
- ASS SOURIS 7 : 31 RUE PORT NEUF 64100 BAYONNE
- ASSOC MANAGEM INSTITUT CULTUREL ARTISTIQ : 2 TRA ANDRE ARBUS 31100 TOULOUSE
- ASSOC REGIONALE DES CEMEA IDF : 65 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS
- ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - AFODEC : 2 RUE ALPHONSE DOUTEAU 16120 BONNEUIL
- CODIN'POCKET : 20 RUE DE LA COMMANDERIE 54000 NANCY
- FRANCILIENNE DE FORMATION : 3 AV DE L ARGONNE 94370 SUCY-EN-BRIE
- GESTION PLUS FORMATION : BD DES PLATANES 84240 ANSOUIS
- OSTEONAT : 6 RES DE L ORANGERIE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- SARL E3S : 71 RUE DE METZ 56000 VANNES
- VINCENT BEAU FORMATION CONSEIL : 2 RUE SAINT VINCENT DE PAUL 22000 SAINT-BRIEUC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société THINKIN- DONOGHUE NORMAN : 55 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SCHAPIRA KARINE : 56 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- WEILL DIT KARSENTY CAPUCINE : 7 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- AFFINESSENCE : 6 RUE DE LOTA 75116 PARIS 16
- AMBASSADE DU YEMEN : 25 RUE GEORGES BIZET 75116 PARIS 16
- CAP IMMO 55 : 11 RUE FRANCOIS PONSARD 75116 PARIS 16
- CHARLES BAUMGARTNER CONSEIL : 22 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- DU 45 PLACE RENE GOBLET A AMIENS : 30 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- L'HUILE DE MON PERE : 8 RUE DE MONTEVIDEO 75116 PARIS 16
- OREX-NSC INTERNATIONAL : 10 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- PHARMACIE DUBLY : 72 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- PSKOV : 60 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- SCCV PARIS POPINCOURT : 15 AV D EYLAU 75116 PARIS 16
- SCI LUCKY : 3 CITE DUPLAN 75116 PARIS 16
- SYND COPRO DU 55 A 57 AVE KLEBER : 55 AV KLEBER 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société THINKINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives