LE FIEF ROSE
Présentation générale de LE FIEF ROSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE FIEF ROSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE FIEF ROSE est situé au 44 RUE DES BOIS DE ROCHEFORT 86580 BIARD
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 septembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 534793641 au greffe de POITIERS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10D ( Supports juridiques de programmes)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de programmes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- - les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
Chiffre d’affaire
LE FIEF ROSE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 33 191.00 € pour un résultat de 10 183.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LE FIEF ROSE est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si LE FIEF ROSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62534793641
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE FIEF ROSE de part son activité de 41.10D ( Supports juridiques de programmes) sont :
- 01512 : Promotion construction (60.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (20.2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE FIEF ROSE
- 2012-08-21 : Gérant : LANGLOIS Denis Hervé en fonction le 10 Août 2012
- 2016-12-18 : Liquidateur : SYNTHESE - ASSISTANCE - BATIMENT par abréviation S. A. B. en fonction le 14 Décembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE FIEF ROSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE FIEF ROSE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 534793641 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-09-05 : lundi 05 septembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10D : Supports juridiques de programmes |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE FIEF ROSE- 110
2016 | 208 366.00 | 208 366.00 |
2015 |
2016 | 5 000.00 |
2015 |
2016 | 47 715.00 |
2015 |
2016 | 208 366.00 |
2015 |
2016 | 33 191.00 |
2015 |
2016 | 10 183.00 |
2015 |
2016 | 73 511.00 |
2015 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE FIEF ROSE- lundi 05 septembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/09/2011N° RCS : 534793641 - Dénomination : LE FIEF ROSE - Adresse : - Activité : l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à Lagord (17140), avenue du fief rose, l'aménagement et la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier, la vente du ou des immeubles constructifs en totalité ou par fractions. - forme juridique : Société civile immobilière de construction vente - capital : 500.00 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable : IDL représenté par LANGLOIS Denis Hervé Associé indéfiniment responsable : MAITRISE D'OEUVRE CONSEIL ET ASSISTANCE - MOCA représenté par LANGLOIS Denis Hervé
- mardi 21 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120160 publié le 21/08/2012Annonce n° 1345 N° RCS : 534793641 - Dénomination : LE FIEF ROSE l'acquisition, amiable ou par voie d'adjudication, en vue de leur revente, de tous biens immobiliers, le réaménagement, la reconstruction partielle ou totale de Ces biens immobiliers, l'acquisition de tous terrains à bâtir, l'aménagement et la construction sur lesdits terrains, la vente des immeubles construits à tous tiers, l'acquisition, la construction, la prise à bail ou à crédit bail de tous immeubles et terrains, l'administration et l'exploitation par location ou autrement desdits terrains et immeubles. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : LANGLOIS Denis Hervé en fonction le 10 Août 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 04 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 1313 N° RCS : 534793641 - Dénomination : LE FIEF ROSE en liquidation amiable - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : SYNTHESE - ASSISTANCE - BATIMENT par abréviation S. A. B. en fonction le 14 Décembre 2016 - Modification : Dissolution de la société. Modification de la dénomination. Modification de représentant..
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 29 mars 2018: Radiation
Bodacc B publié le 29/03/2018N° RCS : 534793641 - Dénomination : LE FIEF ROSE en liquidation amiable 44 rue des Bois de Rochefort 86580 Biard - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE FIEF ROSE- jeudi 19 juillet 2012 : Fermé
18 RUE DE LA DEMI LUNE 86000 POITIERS - dimanche 25 mars 2018 : Fermé
44 RUE DES BOIS DE ROCHEFORT 86580 BIARD
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE FIEF ROSE- ACE : 27 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- AR'VIC : 22 RUE PAUL DOUMER 76600 LE HAVRE
- BATIMAX : QUARTIER LE PLAN 83830 BARGEMON
- LA ROSERAIE : 6 MTE DE PAPELINGUE 43000 LE PUY-EN-VELAY
- LA VICTORINE : 255 AV GALILEE 13080 AIX-EN-PROVENCE
- LE PASCAL : 7 PL COPERNIC 91080 EVRY-COURCOURONNES
- S.C.C.V. EXPANSION : 14 RUE SAINT MICHEL 28000 CHARTRES
- S.C.I. LES VILLAS DU MESNIL : 50 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SCCV 216 AVENUE DE LODEVE MONTPELLIER : 1401 AV DU MONDIAL 98 34000 MONTPELLIER
- SCI CASTAGNAREDO : AV COURMES 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
- SCI DENIS : 24 RUE LEON GAUTIER 83400 HYERES
- SCI DESCHANEL CHAMP DE MARS : 21 AV EMILE DESCHANEL 75007 PARIS 7
- SCI JULALI : 59 AV DE BIARRITZ 64600 ANGLET
- SCI RESIDENCE DU MOULIN : 3 RUE DE PRUNIERS 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
- SCI SEVRE ET MIOSSON : 1 RUE DU MARTOURET 86440 MIGNE-AUXANCES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE FIEF ROSE- BONNEAU PASCAL : 1 LES RESIDENCES DE BEAUVOIR 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- BRIAND MANON : 6 CHE DES ECOLIERS 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- CHARIFI FARID : RUE DE LA TARDIVERIE 86580 BIARD
- MBIENGOP ALEX : 4 ALL DES FAUVETTES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- CHARENTE MARITIME BIOGAZ 1 : 26 RUE ANNET SEGERON 86580 BIARD
- HOLDING PIRIS : 30 RUE ETIENNE BERTON 86580 BIARD
- ISAM : 11 AV DU GENERAL DE GAULLE 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- JLT ENERGY 5 : 26 RUE ANNET SEGERON 86580 BIARD
- LILLOIS BERNOS : 31 ALL JACQUARD 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- NALLIERS BIOGAZ : 26 RUE ANNET SEGERON 86580 BIARD
- SARL STEEL RIDER : 16 RUE ANNET SEGERON 86580 BIARD
- SCI 108 : RUE DE L'AERODROME 86580 BIARD
- SCI BRANDEL : 13 RUE DE GRATTELOUP 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- SCI DE LA RUE SAINT DENIS : 9 RUE DE GRATTELOUP 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
- SCI JOLLEC : 9 RUE DES MESANGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE FIEF ROSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives